变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 余钊文 | 王全 | 2020-10-19 |
成员 | 余钊文(执行董事),廖桂香(监事),余钊文(总经理) | 梁淑文(监事),王全(执行董事),王全(总经理) | 2020-10-19 |
董事长或执行董事成员 | 余钊文(执行董事), [新增]
廖桂香(监事), [新增]
余钊文(总经理) [新增] | 梁淑文(监事), [退出]
王全(执行董事), [退出]
王全(总经理) [退出] | 2020-10-19 |
总经理 | 余钊文(执行董事), [新增]
廖桂香(监事), [新增]
余钊文(总经理) [新增] | 梁淑文(监事), [退出]
王全(执行董事), [退出]
王全(总经理) [退出] | 2020-10-19 |
负责人 | 余钊文 [新增] | 王全 [退出] | 2020-10-19 |
监事信息 | 余钊文(执行董事), [新增]
廖桂香(监事), [新增]
余钊文(总经理) [新增] | 梁淑文(监事), [退出]
王全(执行董事), [退出]
王全(总经理) [退出] | 2020-10-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-13 | 2020-09-04 | 2020-10-19 |
指定联系人 | 王全(执行董事),
王全(总经理),
梁淑文(监事) | 彭林(监事),
余钊文(执行董事),
余钊文(总经理) | 2020-09-07 |
成员 | 王全(执行董事),王全(总经理),梁淑文(监事) | 彭林(监事),余钊文(执行董事),余钊文(总经理) | 2020-09-07 |
指定联系人 | 王全 | 余钊文 | 2020-09-07 |
监事信息 | 王全(总经理), [新增]
梁淑文(监事), [新增]
王全(执行董事) [新增] | 余钊文(执行董事), [退出]
余钊文(总经理), [退出]
彭林(监事) [退出] | 2020-09-07 |
升级换照 | - | - | 2020-09-07 |
董事长或执行董事成员 | 王全(总经理), [新增]
梁淑文(监事), [新增]
王全(执行董事) [新增] | 余钊文(执行董事), [退出]
余钊文(总经理), [退出]
彭林(监事) [退出] | 2020-09-07 |
总经理 | 王全(总经理), [新增]
梁淑文(监事), [新增]
王全(执行董事) [新增] | 余钊文(执行董事), [退出]
余钊文(总经理), [退出]
彭林(监事) [退出] | 2020-09-07 |
负责人 | 王全 [新增] | 余钊文 [退出] | 2020-09-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-04 | 1900-01-01 | 2020-09-07 |