变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 严雅红; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 郑晓华; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 严雅红; 出资额: *万; 百分比: **%;
姓名: 郑晓华; 出资额: *万; 百分比: **%; | 2020-05-27 |
注册资本变更 | ** | ** | 2020-05-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********10648K | 注册号:********50185
组织机构代码证:******** | 2016-08-29 |
| 统一社会信用代码:9********10648K | 注册号:********50185
组织机构代码证:******** | 2016-08-29 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房产经纪。 | 一般经营项目: 房产经纪,日用品销售。 | 2015-05-15 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房产经纪,日用品销售。 | 一般经营项目: 房产经纪。 | 2015-03-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 严雅红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑晓华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2014-11-21 |
投资人变更 | 姓名: 严雅红; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 郑晓华; 出资额: *; 百分比: **% [新增] | 姓名: 周月飞; 出资额: **; 百分比: ***% [退出] | 2014-11-21 |
组织机构变更 | 姓名: 严雅红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2014-11-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 郑晓华 | 周月飞 | 2014-11-21 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2014-11-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 严雅红; 出资额: 5; 百分比: 50%姓名: 郑晓华; 出资额: 5; 百分比: 50% | 姓名: 周月飞; 出资额: 10; 百分比: 100%
| 2014-11-21 |
| 姓名: 严雅红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
| 2014-11-21 |
组织机构变更 | 姓名: 严雅红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
| 2014-11-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周月飞 | 郭亮 | 2013-05-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周月飞; 出资额: 10; 百分比: 100% | 姓名: 郭亮; 出资额: 10; 百分比: 100%
| 2013-05-30 |
| 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-05-30 |
组织机构变更 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-05-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-05-30 |
投资人变更 | 姓名: 周月飞; 出资额: **; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 郭亮; 出资额: **; 百分比: ***% [退出] | 2013-05-30 |
组织机构变更 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 周月飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-05-30 |