变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 李丹* 执行董事 [新增]
李丹* 经理 [新增]
李海楠 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙大勇* 执行董事 [退出]
孙大勇* 经理 [退出]
甄昱清 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-09 |
投资人 | 李丹 自然人股东 [新增]
李海楠 自然人股东 [新增] | 甄昱清 自然人股东 [退出]
孙大勇 自然人股东 [退出] | 2018-10-09 |
法定代表人 | 李丹 | 孙大勇 | 2018-10-09 |
董事 经理 监事 | 孙大勇* 执行董事
孙大勇* 经理
甄昱清 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙大勇* 执行董事
孙大勇* 经理
王霞 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-10-25 |
投资人 | 甄昱清 自然人股东 [新增]
孙大勇 自然人股东 | 孙大勇 自然人股东
王霞 自然人股东 [退出] | 2016-10-25 |
经营范围 | 技术推广;技术服务;市场营销策划;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询(以上中介除外);企业策划;公共关系服务;翻译服务;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品(不含文物);组织文化艺术交流活动;教育咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 市场营销策划;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询(以上中介除外);企业策划;公共关系服务;翻译服务;承办展览展示活动;劳务派遣;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品(不含文物)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-10-25 |
企业名称 | 同行万里(北京)教育科技有限公司 | 北京博纳伟业市场营销有限公司 | 2016-10-25 |
投资人 | 甄昱清,自然人股东; 孙大勇,自然人股东; | 孙大勇,自然人股东; 王霞,自然人股东; | 2016-10-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 甄昱清,监事; | 王霞,监事; | 2016-10-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 王霞,监事; | 孙大勇,执行董事; 王霞,监事; | 2014-05-08 |
董事 经理 监事 | 孙大勇* 执行董事
孙大勇* 经理
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙大勇 执行董事
何辉* 经理 [退出]
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-05-08 |
法定代表人 | 孙大勇 | 何辉 | 2014-05-08 |
经营范围 | 市场营销策划;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询(以上中介除外);企业策划;公共关系服务;翻译服务;承办展览展示活动;劳务派遣;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品(不含文物)。 | 市场营销策划;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询(以上中介除外);企业策划;公共关系服务;广告设计;翻译服务;承办展览展示活动;劳务派遣;会议服务。 | 2013-07-09 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 孙大勇 290( + 625% ) 自然人股东
王霞 10 自然人股东 | 孙大勇 40 自然人股东
王霞 10 自然人股东 | 2012-06-29 |
实收资本 | 300 万元( + 500% ) | 50 万元 | 2012-06-29 |
注册资本 | 300万元( + 500% ) | 50万元 | 2012-06-29 |
注册资本 | 300 万元 | 50 万元 | 2012-06-29 |
实收资本(金) | 300 万元 | 50 万元 | 2012-06-29 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 孙大勇,290,自然人股东; 王霞,10,自然人股东; | 孙大勇,40,自然人股东; 王霞,10,自然人股东; | 2012-06-29 |
投资人 | 孙大勇,40,自然人股东; 王霞,10,自然人股东; | 王霞,40,自然人股东; 关荣华,10,自然人股东; | 2011-10-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙大勇,执行董事; 王霞,监事; | 关荣华,执行董事; 王霞,监事; | 2011-10-14 |
董事 经理 监事 | 孙大勇 执行董事 [新增]
何辉* 经理
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 关荣华 执行董事 [退出]
何辉* 经理
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-10-14 |
投资人 | 孙大勇 40 自然人股东 [新增]
王霞 10( - 75% ) 自然人股东 | 王霞 40 自然人股东
关荣华 10 自然人股东 [退出] | 2011-10-14 |
董事 经理 监事 | 关荣华 执行董事
何辉* 经理 [新增]
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 关荣华 执行董事
孙大勇* 经理 [退出]
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-09-19 |
经营范围 | 市场营销策划、经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询(以上中介除外);企业策划;公共关系服务;广告设计;翻译服务;承办展览展示活动;劳务派遣;会议服务。 | 经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询(以上中介除外);企业策划;公共关系服务;广告设计;翻译服务;承办展览展示活动;劳务派遣。 | 2011-09-19 |
法定代表人 | 何辉 | 孙大勇 | 2011-09-19 |
企业名称 | 北京博纳伟业市场营销有限公司 | 北京博纳伟业咨询服务有限公司 | 2011-09-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 关荣华,执行董事; 王霞,监事; | 关荣华,执行董事; 王霞,监事; | 2011-09-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 关荣华,执行董事; 王霞,监事; | 王霞,监事; | 2010-01-08 |
董事 经理 监事 | 关荣华 执行董事
孙大勇* 经理 [新增]
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 关荣华* 执行董事
关荣华* 总经理
王霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-01-08 |
法定代表人 | 孙大勇 | 关荣华 | 2010-01-08 |