北京中盛巨天科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区阜成路115号C座507室,我公司主要提供技术开发、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品;基础软件服务、应用软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区阜成路115号C座507室
- 固定电话:
- (010)88959345 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李娟娟
- 电子邮件:
- z88959345@163.com
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | z88959345@163.com |
座机号码 | 010-88959345 |
手机号码 | 136****5043 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京中盛巨天科技有限公司 |
简称: | 中盛巨天 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品;基础软件服务、应用软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 9111010866157049XT |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2007年04月23日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 » 海淀区科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 90309033 |
北京中盛巨天科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郭渝虹 | 100% | 人民币157.500000万元 |
北京中盛巨天科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-08-31 |
法定代表人 | 周新民 | 李娟娟 | 2022-08-31 |
董事 经理 监事 | 孙远和, [新增] 周维, 周新民* [新增] | 李娟娟*, [退出] 周维 | 2022-08-31 |
董事 经理 监事 | 孙远和,周维,周新民* | 李娟娟*,周维 | 2022-08-31 |
投资人 | 郭渝虹,自然人股东 | 郭渝虹,自然人股东, 李娟娟,自然人股东 [退出] | 2022-08-31 |
注册资本 | 157.5万( - 47.5% ) | 300万 | 2022-08-31 |
注册资本 | 300万( + 200% ) | 100万 | 2022-04-08 |
董事 经理 监事 | 李娟娟*,周维 | 李娟娟*,孙弋工 | 2021-08-23 |
董事 经理 监事 | 李娟娟*, 周维 [新增] | 李娟娟*, 孙弋工 [退出] | 2021-08-23 |
投资人 | 郭渝虹 自然人股东 [新增] 李娟娟 自然人股东 | 孙弋工 自然人股东 [退出] 李娟娟 自然人股东 | 2018-05-11 |
住所 | 北京市海淀区阜成路115号C座507室 | 北京市海淀区阜成路42号院9号楼B-1层 | 2014-07-10 |
董事 经理 监事 | 潘瑞平* 执行董事 潘瑞平* 经理 李雯 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 潘瑞平* 执行董事 潘瑞平* 经理 李雯 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李娟娟* 执行董事 2 李娟娟* 经理 3 孙弋工 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 潘瑞平* 执行董事 2 潘瑞平* 经理 3 李雯 监事 | 2013-11-27 |
董事 经理 监事 | 李娟娟 执行董事; [新增] 李娟娟 经理; [新增] 孙弋工 监事 [新增] | 潘瑞平 执行董事; [退出] 潘瑞平 经理; [退出] 李雯 监事 [退出] | 2013-11-27 |
董事 经理 监事 | 李娟娟* 执行董事 [新增] 李娟娟* 经理 [新增] 孙弋工 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 潘瑞平* 执行董事 [退出] 潘瑞平* 经理 [退出] 李雯 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-27 |
投资人 | 孙弋工,52.5,自然人股东; 李娟娟,47.5,自然人股东; | 李雯,52.5,自然人股东; 潘瑞平,47.5,自然人股东; | 2013-11-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙弋工,监事; | 李雯,监事; | 2013-11-27 |
投资人 | 孙弋工 52.5 自然人股东 [新增] 李娟娟 47.5 自然人股东 [新增] | 李雯 52.5 自然人股东 [退出] 潘瑞平 47.5 自然人股东 [退出] | 2013-11-27 |
法定代表人 | 李娟娟 | 潘瑞平 | 2013-11-27 |
董事 经理 监事 | None | 潘瑞平 执行董事; [退出] 潘瑞平 经理; [退出] 李雯 监事 [退出] | 2012-01-04 |
董事 经理 监事 | - | 潘瑞平 执行董事; 潘瑞平 经理; 李雯 监事 | 2012-01-04 |
北京中盛巨天科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李娟娟 | 执行董事 |
李娟娟 | 经理 |
孙弋工 | 监事 |
本页是 [北京中盛巨天科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关科技交流和推广服务业