温岭市食品总公司泽国分公司,办公室地址位于浙江省中部沿海城市台州,温岭市泽国镇鹤池路104-8号,我公司主要提供禽畜肉、蛋及蛋制品、日用百货、建筑材料销售。
联系方式
- 公司地址:
- 温岭市泽国镇鹤池路104-8号
- 固定电话:
- (0576)86442044 未核实,仅供参考
- 经理:
- 林天建
- 邮政编码:
- 318000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****9181 |
座机号码 | 0576-86442044 |
手机号码 | 159****8977 |
相关产品
工商信息和基本资料
温岭市食品总公司泽国分公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 禽畜肉、蛋及蛋制品、日用品、建材(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 禽畜肉、蛋及蛋制品、日用百货、建筑材料销售。 | 2019-03-15 |
上级企业变更 | 企业名称: 温岭市食品有限公司; 注册号: ***** | 企业名称: 温岭市食品总公司; 注册号: *****87 | 2019-03-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 全民所有制分支机构(非法人) | 2019-03-15 |
名称变更 | 温岭市食品有限公司泽国分公司 | 温岭市食品总公司泽国分公司 | 2019-03-15 |
负责人变更 | 曹建国 [新增] | 林天建 [退出] | 2018-05-18 |
法定代表人变更 | 曹建国 | 林天建 | 2018-05-18 |
负责人变更 | 林天建 [新增] | 林健钢 [退出] | 2015-11-13 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****Y | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2015-11-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 林天建 | 林健钢 | 2015-11-13 |
统一社会信用代码:9********82681Y | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-11-13 | |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 禽畜肉、蛋及蛋制品(《食品卫生许可证》有效期至2011年4月26日)。 | 2010-05-20 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 禽畜肉、蛋及蛋制品、日用百货、建筑材料销售。 | 一般经营项目: 日用百货、建筑材料(不含危险化学品)零售。 | 2010-05-20 |
法定代表人变更 | 林健钢 | 林天建 | 2010-05-20 |
负责人变更 | 林健钢 [新增] | 林天建 [退出] | 2010-05-20 |
经营范围变更 | 经营范围: 禽畜肉、蛋及蛋制品(《食品卫生许可证》有效期至2011年4月26日)。行业代码: 6324兼营: 日用百货、建筑材料(不含危险化学品)零售。经营方式: 批发、零售。 | 经营范围: 禽畜肉、蛋及蛋制品批发。行业代码: 6324兼营: 日用百货、建筑材料(不含危险化学品)零售。经营方式: 批发、零售。 | 2007-07-09 |
注册号升级 | ***** | *****73 | 2007-07-09 |
集团编号升级 | ***** | *****73 | 2007-07-09 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-8号; 邮政编码: 317523; 电话: ****** ;住所所在行政区划:泽国镇 | 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-108号; 邮政编码: 317523; 电话: ****** ;住所所在行政区划:泽国镇 | 2007-07-09 |
******** | ********273 | 2007-07-09 | |
变更注册号 | ******** | ********273 | 2007-07-09 |
营业场所变更 | 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-8号 邮政编码: 317523 电话: 6442044 住所所在行政区划:泽国镇 | 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-108号 邮政编码: 317523 电话: 6442044 住所所在行政区划:泽国镇 | 2007-07-09 |
名称变更 | 温岭市食品总公司泽国分公司 | 温岭市泽国食品公司 | 2004-09-15 |
经营范围变更 | 经营范围: 禽畜肉、蛋及蛋制品批发。行业代码: 6113兼营: 日用百货、建筑材料(不含危险化学品)零售。经营方式: 批发、零售。 | 经营范围: 生猪屠宰,肉类加工、销售。行业代码: 6113兼营: 水产品、饲料、日用百货。经营方式: 屠宰、加工、批发、零售。 | 2004-09-15 |
企业类型变更 | 国有企业分支机构(非法人) | 国有企业 | 2004-09-15 |
注册资本变更 | 313.3( + 4311695% ) | 59 | 2003-04-23 |
营运资金变更 | 313.3( + 4311695% ) | 59 | 2003-04-23 |
注册资本(金)变更 | 313.3 | 59 | 2003-04-23 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生猪屠宰,肉类加工、销售。行业代码: 6113兼营: 水产品、饲料、日用百货。经营方式: 屠宰、加工、批发、零售。 | 经营范围: 生畜屠宰,肉类加工、销售。行业代码: 6113兼营: 水产品、饲料、日用百货、建筑材料、室内装饰材料批发、零售。经营方式: 加工,批发,零售。 | 2002-03-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | ; 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-108号; 邮政编码: 317523; 电话: ****** | 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-8号; 邮政编码: 317523; 电话: | 2001-08-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林天建; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ******; 住所: 温岭市泽国镇幸福新村三路35号; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 姓名: 叶秀钿; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 2001-08-13 |
经营范围(业务范围)变更 | 主营范围: 生畜屠宰,肉类加工、销售。 | 主营范围: 食品、副食品、水产品、饲料。 | 2001-08-13 |
负责人变更 | 林天建 [新增] | 叶秀钿 [退出] | 2001-08-13 |
法定代表人变更 | 林天建 | 叶秀钿 | 2001-08-13 |
经营范围变更 | 兼营范围: 水产品、饲料、日用百货、建筑材料、室内装饰材料批发、零售。 | 兼营范围: 日用百货、建筑材料、室内装饰材料批发、零售。 | 2001-08-13 |
负责人变更 | 姓名: 林天建; [新增] 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ***************; 电话: *******; 住所: 温岭市泽国镇幸福新村三路**号; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 姓名: 叶秀钿; [退出] 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 2001-08-13 |
营业场所变更 | 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-108号 邮政编码: 317523 电话: 6442044 | 住所: 温岭市泽国镇鹤池路104-8号 邮政编码: 317523 电话: | 2001-08-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 林天建; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ***************; 电话: *******; 住所: 温岭市泽国镇幸福新村三路**号; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 姓名: 叶秀钿; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 2001-08-13 |
经营方式变更 | 加工,批发,零售。 | 批发,零售,加工,收购. | 2001-08-13 |
注册资本变更 | 59( + 3.50877% ) | 57 | 1999-09-22 |
经营范围变更 | 主营范围: 食品、副食品、水产品、饲料。 | 主营范围: 食品、副食品、水产品、饲料、粮食及其制品。 | 1999-09-22 |
经营范围变更 | 兼营范围: 日用百货、建筑材料、室内装饰材料批发、零售。 | 兼营范围: 日用百货、建筑材料、室内装饰材料。 | 1999-09-22 |
营运资金变更 | 59( + 3.50877% ) | 57 | 1999-09-22 |
注册资本(金)变更 | 59 | 57 | 1999-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 叶秀钿 | 法定代表人: 周国发 | 1997-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 叶秀钿; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 姓名: 周国发; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 1997-04-30 |
负责人变更 | 姓名: 叶秀钿; [新增] 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 姓名: 周国发; [退出] 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 1997-04-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 叶秀钿; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 姓名: 周国发; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 1997-04-30 |
负责人变更 | 法定代表人: 叶秀钿 [新增] | 法定代表人: 周国发 [退出] | 1997-04-30 |
法定代表人变更 | 法定代表人: 叶秀钿 | 法定代表人: 周国发 | 1997-04-30 |
本页是 [温岭市食品总公司泽国分公司] 在顺企网台州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。