沈阳兴业建设监理有限公司,我公司主要提供市政工程建设、工业与民用建筑监理,市政工程设计与项目管理。
联系方式
- 地址:
- 未提供
- 经理:
- 刘卫东
- 邮政编码:
- 110000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
沈阳兴业建设监理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
沈阳市市政工程设计研究院 | 90.600% | 45.35 |
沈阳市市政工程设计咨询公司 | 9.200% | 4.65 |
沈阳兴业建设监理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 清算组发生备案 | 2008-01-18 | |
组织机构变更 | ***** | ***** | 2008-01-18 |
股东发生备案 | 2008-01-18 | ||
投资人(股权)变更 | aaec9a4f-2594-4125-b957-f56946cba3d2 | f6d88cfb-f7f5-4cae-8f96-7f322253d3b3 | 2008-01-18 |
经营范围 | 市政工程建设、工业与民用建筑监理,市政工程设计与项目管理。 | 市政工程建设监理,工业与民用建筑监理。 | 2008-01-18 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 2016-05-17 | 2006-05-17 | 2006-05-19 |
住所变更 | 沈阳市沈河区文萃路37号 | 沈河区文萃路37号 | 2006-05-19 |
50 | 2006-05-19 | ||
投资人(股权)变更 | f6d88cfb-f7f5-4cae-8f96-7f322253d3b3 | bc3f6638-618b-4e3f-a7ce-da5e288cdd11 | 2006-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | f6d88cfb-f7f5-4cae-8f96-7f322253d3b3 | bc3f6638-618b-4e3f-a7ce-da5e288cdd11 | 2006-05-19 |
股东发生备案 | 2006-05-19 | ||
投资人(股权)变更 | 刘卫东 | 王克森 | 2004-07-13 |
投资人(股权)变更 | a6d7d574-f2aa-4e0c-8ff8-8b4fd0d88fff | 38d4dfeb-c39d-4544-9010-1b3c329ad8fc | 2003-04-17 |
股东发生备案 | 2003-04-17 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | a6d7d574-f2aa-4e0c-8ff8-8b4fd0d88fff | 38d4dfeb-c39d-4544-9010-1b3c329ad8fc | 2003-04-17 |
投资人(股权)变更 | 王克森 | 王培阳 | 2003-04-17 |
投资人(股权)变更 | 王培阳 | 陆晓川 | 2000-01-01 |
注册资本(金)变更 | 50 | 20 | 1998-05-08 |
经营范围 | 市政工程建设监理,工业与民用建筑监理。 | 经营范围:市政工程建设监理* | 1998-05-08 |
沈阳兴业建设监理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘卫东 | 其他人员 |
沙丽 | 董事 |
薄金强 | 监事 |
王克森 | 董事 |
刘卫东 | 董事长 |
王树 | 董事 |
王培阳 | 董事 |
沈阳兴业建设监理有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
沈阳市地铁设计院有限责任公司 | 王树 | 沈阳市沈河区文萃路37号 | 10.0% |
沈阳兴业建设监理有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
沈阳兴业建设监理有限公司康平分公司 | 2003-12-02 00:00:00.000 |
本页是 [沈阳兴业建设监理有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。