变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:刘艰梅,出资额:5万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2019-06-06; [新增]
投资人:付强,出资额:45万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-07; | 投资人:付强,出资额:45万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-07;
投资人:黄韧,出资额:5万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2008-12-07; [退出] | 2019-06-08 |
其他变更 | 姓名:付强,职务:执行董事;
姓名:付强,职务:经理;
姓名:刘艰梅,职务:监事; | 姓名:付强,职务:执行董事;
姓名:付强,职务:经理;
姓名:黄韧,职务:监事; | 2019-06-08 |
投资人变更 | 投资人:刘艰梅 ; [新增]
投资人:付强 ; | 投资人:付强 ;
投资人:黄韧 ; [退出] | 2019-06-08 |
投资人变更 | 付强,出资45万人民币,占90%,实缴出资0万; [新增]
黄韧,出资5万,占10%,实缴出资0万; [新增] | 孙建花,出资35万人民币,占70%,实缴出资35万; [退出]
黄伟义,出资5万人民币,占10%,实缴出资5万; [退出]
刘冰之,出资10万人民币,占20%,实缴出资10万; [退出] | 2015-12-22 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理,付强,*** [新增]
监事,黄韧,*** [新增] | 董事长,黄伟义,*** [退出]
监事,刘冰之,*** [退出]
监事,孙建花,*** [退出] | 2015-12-22 |
投资人变更 | 投资人:付强 ; [新增]
投资人:黄韧 ; [新增] | 投资人:孙建花 ; [退出]
投资人:黄伟义 ; [退出]
投资人:刘冰之 ; [退出] | 2015-12-22 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:付强 | 证件号码:******,姓名:黄伟义 | 2015-12-22 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,付强,***;监事,黄韧,***; | 董事长,黄伟义,***;监事,刘冰之,***;监事,孙建花,***; | 2015-12-22 |
投资人(股权)变更 | 投资人:付强 ;投资人:黄韧 ; | 投资人:孙建花 ;投资人:黄伟义 ;投资人:刘冰之 ; | 2015-12-22 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:黄伟义,家庭住址:信丰县加定镇花园路化肥厂一区五栋302号 | 证件号码:******,姓名:张坤茂,家庭住址: | 2009-01-07 |
监事备案 | 刘冰之,孙建花, [新增] | 刘冰之 [退出]
孙建花 [退出] | 2009-01-07 |
其他变更 | 孙建花:70%; | 孙建花:80%; | 2009-01-07 |
投资人变更 | 刘冰之,10(万元)20%;
孙建花,35(万元)70%; [新增]
黄伟义,5(万元)10%; [新增] | 刘冰之,10(万元)20%;
孙建花,40(万元)80%; [退出] | 2009-01-07 |
其他变更 | *** | 张坤茂, | 2009-01-07 |
其他变更 | ***** | *****95 | 2009-01-07 |
出资额变更 | 孙建花:35万元; | 孙建花:40万元; | 2009-01-07 |
其他变更 | 刘冰之(监事) | *** | 2006-01-25 |
投资人变更 | 刘冰之,10(万元)20%; [新增]
孙建花,40(万元)80%; [新增] | 张坤茂,32.3338(万元)64.67%; [退出]
孙建花,17.6662(万元)35.33%; [退出] | 2006-01-24 |
投资人居所变更 | 孙建花:信丰县嘉定镇人民街新民路23号; | 孙建花:; | 2006-01-24 |
其他变更 | 孙建花:80%; | 孙建花:35.33%; | 2006-01-24 |
出资额变更 | 孙建花:40万元; | 孙建花:17.6662万元; | 2006-01-24 |
经营范围变更 | 脐橙生产、销售,仓储、花卉、盆景* * * | 脐橙、花卉、盆景、生产销售、果品加工* * * | 2003-10-17 |