变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********618070 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-08-22 |
| 统一社会信用代码:9********618070 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-08-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张柏林 | 于伟华 | 2013-08-01 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)的生产销售(《食品生产许可证》有效期至2014年11月11日止)。 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)的生产销售(《食品生产许可证》有效期至2014年11月11日止);黄豆、绿豆的收购(凭有效的《粮食收购许可证》收购)。 | 2013-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 卜利萍; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 张柏林; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 孙董海; 出资额: 12.5; 百分比: 25%
姓名: 于伟华; 出资额: 37.5; 百分比: 75%
| 2013-08-01 |
| 姓名: 卜利萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-08-01 |
组织机构变更 | 姓名: 卜利萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-08-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 卜利萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2013-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 卜利萍; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 张柏林; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 孙董海; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 于伟华; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2013-08-01 |
组织机构变更 | 姓名: 卜利萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 张柏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2013-08-01 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)的生产销售(《食品生产许可证》有效期至2014年11月11日止);黄豆、绿豆的收购(凭有效的《粮食收购许可证》收购)。 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)的生产销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2011年11月11日止);黄豆、绿豆的收购(凭有效的《粮食收购许可证》收购)。 | 2012-05-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 豆芽菜的培育销售。 | 一般经营项目: | 2010-07-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-03-30 |
投资人备案 | 姓名: 孙董海; 出资额: **.*; 百分比: **%
姓名: 于伟华; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 孙董海; 出资额: **; 百分比: ***% | 2010-03-30 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2010-03-30 |
组织机构变更 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-03-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 于伟华 | 孙董海 | 2010-03-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙董海; 出资额: 12.5; 百分比: 25%姓名: 于伟华; 出资额: 37.5; 百分比: 75% | 姓名: 孙董海; 出资额: 50; 百分比: 100%
| 2010-03-30 |
| 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-03-30 |
组织机构变更 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-03-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙董海 | 金志强 | 2010-03-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙董海; 出资额: 50; 百分比: 100% | 姓名: 孙董海; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 金志强; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2010-03-24 |
| 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 金志强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-03-24 |
组织机构变更 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 金志强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-03-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 金志强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-03-24 |
投资人备案 | 姓名: 孙董海; 出资额: **; 百分比: ***% | 姓名: 孙董海; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 金志强; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2010-03-24 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 豆制品的生产、批发、零售(《食品卫生许可证》有效期至2012年8月7日止);黄豆、绿豆的收购(《粮食收购许可证》有效期至2012年10月12日)。 | 2010-03-24 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2010-03-24 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)的生产销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2011年11月11日止);黄豆、绿豆的收购(凭有效的《粮食收购许可证》收购)。 | 许可经营项目: | 2010-03-24 |
组织机构变更 | 姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 于伟华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 金志强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 孙董海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-03-24 |
经营范围变更 | 经营范围: 豆制品的生产、批发、零售(《食品卫生许可证》有效期至2012年8月7日止);黄豆、绿豆的收购(《粮食收购许可证》有效期至2012年10月12日)。行业代码: 1392 | 经营范围: 豆制品的生产、批发、零售。(《食品卫生许可证》有效期至2012年8月7日止)行业代码: 1392 | 2009-10-14 |
投资人备案 | 姓名: 孙董海; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 金志强; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 孙董海; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 金志强; 出资额: *; 百分比: **% | 2009-03-20 |
实收资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2009-03-20 |
注册资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2009-03-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙董海; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 金志强; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 孙董海; 出资额: 4; 百分比: 40%
姓名: 金志强; 出资额: 6; 百分比: 60%
| 2009-03-20 |
注册资本(金)变更 | 50 | 10 | 2009-03-20 |
实收资本变更 | 50 | 10 | 2009-03-20 |