变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 张晓龙 | 张雄 | 2022-02-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张晓龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 陈李佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 张雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 陈李佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2022-02-24 |
管辖单位变更 | 西湖区翠苑市场监管所 | 杭州市西湖区市场监督管理局 | 2022-02-17 |
名称变更 | 杭州道繁财务管理有限公司 | 绍兴道繁财务管理有限公司 | 2022-02-17 |
住所变更 | 浙江省杭州市西湖区文三路***号B幢*号***室C*** | 浙江省绍兴市上虞区丁宅乡华丰村路口街下**号(住所申报) | 2022-02-17 |
管辖单位变更 | 上虞区下管所 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 2020-09-28 |
住所变更 | 浙江省绍兴市上虞区丁宅乡华丰村路口街下**号(住所申报) | 浙江省杭州市萧山区太古广场*幢***室(托管***) | 2020-09-28 |
名称变更 | 绍兴道繁财务管理有限公司 | 杭州道贞财务管理有限公司 | 2020-09-28 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江道贞财务管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-08-27 |
法定代表人变更 | 张雄 | 赵佳丽 | 2019-05-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 陈李佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 赵佳丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 郑碧瑶; 证件号码: *****************x; 职位: 监事 [退出] | 2019-05-20 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:张雄;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:张雄;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:赵佳丽;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:赵佳丽;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-05-20 |
注册资本变更 | **** | *** | 2018-11-27 |
投资人备案 | 企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 2018-11-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-11-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 赵佳丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 郑碧瑶; 证件号码: *****************x; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 吴晓彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 孔巧娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-11-05 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:赵佳丽;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:赵佳丽;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:孔巧娜;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:王晓丹;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-11-05 |
法定代表人变更 | 赵佳丽 | 吴晓彬 | 2018-11-05 |
投资人备案 | 企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 吴晓彬; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]
姓名: 盛平; 出资额: *万; 百分比: *% [退出] | 2018-11-05 |
住所变更 | 浙江省杭州市萧山区太古广场*幢***室(托管***) | 萧山区宁围街道宝盛世纪中心*幢****室 | 2017-11-09 |
经营范围变更 | 财务咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;电脑动画设计;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告(除网络广告);销售:办公用品、日用百货**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 财务咨询、法律咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询;成年人非证书职业技能培训、成年人非学历文化教育培训;组织文化艺术交流活动;电脑动画设计;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告(除网络广告);销售:办公用品、日用百货** | 2017-11-09 |
投资人变更 | 姓名: 盛平; 出资额: *万; 百分比: *%
姓名: 吴晓彬; 出资额: *万; 百分比: *%
企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 盛平; 出资额: *万; 百分比: *%
姓名: 吴晓彬; 出资额: *万; 百分比: *%
姓名: 杨炯; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]
企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% | 2017-09-12 |
注册资本变更 | *** | ** | 2017-08-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:孔巧娜;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:王晓丹;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:吴晓彬;
原联络员固定电话:****-********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:杨炯;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-08-24 |
投资人变更 | 姓名: 盛平; 出资额: *万; 百分比: *%
姓名: 吴晓彬; 出资额: *万; 百分比: *%
姓名: 杨炯; 出资额: *万; 百分比: *%
企业名称: 天津乐同企业管理咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 盛平; 出资额: *万; 百分比: **%
姓名: 吴晓彬; 出资额: *万; 百分比: **%
姓名: 杨炯; 出资额: *万; 百分比: **% | 2017-08-24 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2017-08-24 |
法定代表人变更 | 吴晓彬 | 杨炯 | 2017-08-24 |
- | 财务负责人:杨炯;联络员:吴晓彬 | 联络员、财务负责人:刘恺迪 | 2017-03-22 |
| 财务负责人:杨炯;联络员:吴晓彬 | 联络员、财务负责人:刘恺迪 | 2017-03-22 |
投资人(股权)变更 | 股东: 盛平, 2万; 吴晓彬, 3万; 杨炯, 5万;
| 股东: 吴晓彬, 3万; 杨炯, 7万;
| 2017-01-10 |
投资人变更 | 股东: 盛平, *万; [新增]
吴晓彬, *万;
杨炯, *万; | 股东: 吴晓彬, *万;
杨炯, *万; | 2017-01-10 |