变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 1杨彦祥;2杨承勃; | 1杨承勃;2卫达辰; | 2019-04-26 |
高级管理人员备案 | 1杨承勃执行董事;2杨彦祥监事;3杨承勃经理; | 1卫传仁经理;2杨承勃执行董事;3卫达辰监事; | 2019-04-26 |
负责人变更 | 杨承勃 | 卫传仁 | 2019-04-26 |
地址变更 | 辽宁省本溪市明山区地工路19A栋1至2层 | 明山区地工路17号 | 2019-04-26 |
高级管理人员备案 | 杨承勃执行董事
杨彦祥监事 [新增]
杨承勃经理 | 卫传仁经理 [退出]
杨承勃执行董事
卫达辰监事 [退出] | 2019-04-26 |
投资人变更 | 杨彦祥; [新增]
杨承勃; | 杨承勃;
卫达辰; [退出] | 2019-04-26 |
期限变更 | 2035-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-09 |
期限变更 | 2035-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-08 |
高级管理人员备案 | 卫达辰监事 [新增]
杨承勃执行董事 [新增]
卫传仁经理 | 韩桂芝监事 [退出]
任鸿监事 [退出]
吴汉英董事 [退出]
卫传仁经理
李秀平监事 [退出]
杨彦祥董事长 [退出] | 2011-11-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1卫达辰监事;2杨承勃执行董事;3卫传仁经理; | 1韩桂芝监事;2任鸿监事;3吴汉英董事;4卫传仁经理;5李秀平监事;6杨彦祥董事长; | 2011-11-21 |
投资人信息变更 | 1卫传仁;2杨彦祥; | 1本溪嘉业房地产开发有限公司;2本溪嘉业建筑有限公司; | 2010-04-13 |
投资人变更 | 1卫传仁;2杨彦祥; | 1本溪嘉业建筑有限公司;2本溪嘉业房地产开发有限公司; | 2010-04-13 |
投资人变更 | 卫传仁; [新增]
杨彦祥; [新增] | 本溪嘉业建筑有限公司; [退出]
本溪嘉业房地产开发有限公司; [退出] | 2010-04-13 |
负责人变更 | 卫传仁 | 景殿忠 | 2009-09-25 |
高级管理人员备案 | 韩桂芝监事 [新增]
任鸿监事 [新增]
吴汉英董事 [新增]
卫传仁经理 [新增]
李秀平监事 [新增]
杨彦祥董事长 [新增] | 曲小蕾监事 [退出]
景殿中董事长兼总经理 [退出]
赵滨监事 [退出]
刘守峰董事 [退出]
刘涛监事 [退出]
张丹翠董事 [退出] | 2009-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1韩桂芝监事;2任鸿监事;3吴汉英董事;4卫传仁经理;5李秀平监事;6杨彦祥董事长; | 1曲小蕾监事;2景殿中董事长兼总经理;3赵滨监事;4刘守峰董事;5刘涛监事;6张丹翠董事; | 2009-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1曲小蕾监事;2景殿中董事长兼总经理;3赵滨监事;4刘守峰董事;5刘涛监事;6张丹翠董事; | 1张伟民董事;2赵明珍监事;3景殿忠董事;4宋桂珍监事;5王殿奎监事;6王贵良董事长; | 2009-07-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 景殿忠 | 王贵良 | 2009-07-21 |
高级管理人员备案 | 曲小蕾监事 [新增]
景殿中董事长兼总经理 [新增]
赵滨监事 [新增]
刘守峰董事 [新增]
刘涛监事 [新增]
张丹翠董事 [新增] | 张伟民董事 [退出]
赵明珍监事 [退出]
景殿忠董事 [退出]
宋桂珍监事 [退出]
王殿奎监事 [退出]
王贵良董事长 [退出] | 2009-07-21 |
经营范围变更 | 物业管理、车辆停放、房屋出租,供暖。 | 物业管理、车辆停放、房屋出租,土建(凭建筑业资质证书经营)、供暖。 | 2008-05-15 |
经营范围变更 | 物业管理、车辆停放、房屋出租,土建(凭建筑业资质证书经营)、供暖。 | 物业管理、车辆停放、房屋出租,土建(凭建筑业资质证书经营)。 | 2007-07-24 |
投资人变更 | 本溪嘉业建筑有限公司;
本溪嘉业房地产开发有限公司; | 本溪嘉业建筑有限公司;
本溪嘉业房地产开发有限公司; | 2007-07-24 |
高级管理人员备案 | 张伟民董事
赵明珍监事
景殿忠董事 [新增]
王贵良董事长
宋桂珍监事
王殿奎监事 | 张伟民董事
赵明珍监事
王贵良董事长
景殿中董事 [退出]
宋桂珍监事
王殿奎监事 | 2007-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张伟民董事;2赵明珍监事;3景殿忠董事;4王贵良董事长;5宋桂珍监事;6王殿奎监事; | 1张伟民董事;2赵明珍监事;3王贵良董事长;4景殿中董事;5宋桂珍监事;6王殿奎监事; | 2007-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪嘉业建筑有限公司;2本溪嘉业房地产开发有限公司; | 1本溪嘉业建筑有限公司;2本溪嘉业房地产开发有限公司; | 2007-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张伟民董事;2赵明珍监事;3王贵良董事长;4景殿中董事;5宋桂珍监事;6王殿奎监事; | 1王贵良; | 2006-06-19 |
经营范围变更 | 物业管理、车辆停放、房屋出租,土建(凭建筑业资质证书经营)。 | 日用杂品、副食品、其它食品、粮食(只限零售)销售;物业管理、车辆停放、房屋出租、(以下限分公司凭许可证经营)、餐饮、娱乐、住宿,土建(凭建筑业资质证书经营)。 | 2006-06-19 |
高级管理人员备案 | 张伟民董事 [新增]
赵明珍监事 [新增]
王贵良董事长 [新增]
景殿中董事 [新增]
宋桂珍监事 [新增]
王殿奎监事 [新增] | 王贵良 [退出] | 2006-06-19 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 日用杂品、副食品、其它食品、粮食(只限零售)销售;物业管理、车辆停放、房屋出租、(以下限分公司凭许可证经营)、餐饮、娱乐、住宿,土建(凭建筑业资质证书经营)。 | 日用杂品、副食品、其它食品、粮食(只限零售)销售;物业管理、车辆停放、房屋出租、(以下限分公司凭许可证经营)、养殖、餐饮、娱乐、住宿 | 2005-05-11 |
名称变更 | 本溪嘉业物业管理有限公司 | 本溪华厦第四物业管理有限责任公司 | 2004-12-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 日用杂品、副食品、其它食品、粮食(只限零售)销售;物业管理、车辆停放、房屋出租、(以下限分公司凭许可证经营)、养殖、餐饮、娱乐、住宿 | 物业管理、建筑材料、有色金属、五金、交电、化工材料、陶瓷制品、汽车配件、涂料生产、销售、日用杂品、副食品、其它食品、粮食(只限零售) | 2003-07-11 |
名称变更 | 本溪华厦第四物业管理有限责任公司 | 本溪市民建物业管理有限责任公司 | 2002-09-25 |
负责人变更 | 王贵良 | 黄治华 | 2002-06-24 |
高级管理人员备案 | 王贵良 [新增] | 黄治华 [退出]
景殿中董事 [退出]
王殿奎监事 [退出]
王贵良董事长 [退出]
张伟民董事 [退出] | 2002-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王贵良; | 1黄治华;2景殿中董事;3王殿奎监事;4王贵良董事长;5张伟民董事; | 2002-06-24 |
负责人变更 | 黄治华 | 于德全 | 2000-04-07 |