变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 文俊晗 | 罗燕 | 2020-11-23 |
其他变更 | 姓名:屈岁甲,职务:经理;
姓名:文俊晗,职务:执行董事;
姓名:蔡慧,职务:监事; | 姓名:罗燕,职务:经理;
姓名:罗燕,职务:执行董事;
姓名:温小莉,职务:监事; | 2020-11-23 |
投资人变更 | 投资人:深圳市天棣投资有限公司 ; [新增] | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司 ; [退出]
投资人:罗燕 ; [退出] | 2020-11-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 其他有限责任公司(1190) | 2020-11-18 |
投资人变更 | 投资人:深圳市天棣投资有限公司,出资额:3000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; [新增] | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; [退出]
投资人:罗燕,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; [退出] | 2020-11-18 |
投资人变更 | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19;
投资人:罗燕,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; [新增] | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司,出资额:2700万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19;
投资人:北京中联金汇国际投资有限公司,出资额:300万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; [退出] | 2019-08-13 |
其他变更 | 姓名:罗燕,职务:执行董事;
姓名:温小莉,职务:监事;
姓名:罗燕,职务:经理; | 姓名:胡官秋,职务:经理;
姓名:胡官秋,职务:执行董事;
姓名:蔡慧,职务:监事; | 2019-08-13 |
投资人变更 | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司 ;
投资人:罗燕 ; [新增] | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司 ;
投资人:北京中联金汇国际投资有限公司 ; [退出] | 2019-08-13 |
法定代表人变更 | 罗燕 | 胡官秋 | 2019-08-13 |
投资人变更 | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司,出资额:2700万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; [名称变更]
投资人:北京中联金汇国际投资有限公司,出资额:300万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; | 投资人:武汉共安投资有限公司,出资额:2700万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19;
投资人:北京中联金汇国际投资有限公司,出资额:300万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2010-10-19; | 2017-01-09 |
投资人变更 | 投资人:武汉共安盛辰建设工程有限公司 ; [名称变更]
投资人:北京中联金汇国际投资有限公司 ; | 投资人:武汉共安投资有限公司 ;
投资人:北京中联金汇国际投资有限公司 ; | 2017-01-09 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:胡官秋 | 证件号码:******,姓名:朱小雷 | 2015-10-19 |
其他变更 | 监事,蔡慧,***;执行董事兼总经理,胡官秋,***; | 监事,蔡慧,***;执行董事兼总经理,朱小雷,***; | 2015-10-19 |
其他变更 | 监事,蔡慧,***;执行董事兼总经理,朱小雷,***; | 监事,蔡慧,***;总经理,陈琪,;执行董事,胡杰,; | 2015-01-12 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:朱小雷 | 证件号码:******,姓名:胡杰 | 2015-01-12 |
其他变更 | ******,蔡慧,监事;******,胡杰,执行董事;******,陈琪,总经理; | ******,蔡慧,监事;******,衷跃昌,执行董事;******,陈琪,其他人员; | 2011-12-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:胡杰 | 证件号码:******,姓名:衷跃昌 | 2011-12-07 |
投资人变更 | 武汉共安投资有限公司,出资2700万元,占90%;
北京中联金汇国际投资有限公司,出资300万元,占10%; [新增] | 武汉共安投资有限公司,出资2700万元,占90%;
北京中联金汇国际投资顾问有限公司,出资300万元,占10%; [退出] | 2011-06-13 |
住所变更 | 共青城碧水华庭3号楼301室 | 共青城共青大道商务局院内 | 2011-06-13 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:衷跃昌 | 证件号码:******,姓名:魏今成 | 2011-01-11 |
其他变更 | ******,陈琪,总经理;******,蔡慧,监事;******,衷跃昌,执行董事; | ******,张林,执行董事;******,蔡慧,监事;******,魏今成,总经理; | 2011-01-11 |
投资人变更 | 武汉共安投资有限公司,2700(万元)90%; [新增]
北京中联金汇国际投资顾问有限公司,300(万元)10%; [新增] | 武汉共安投资有限公司,900(万元)30%; [退出]
北京中联金汇国际投资顾问有限公司,100(万元)3.3333%; [退出] | 2010-10-22 |
实收资本变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2010-10-22 |
注册资本变更 | 注册资本:3000币种:156固定资金:0流动资金0 | 注册资本:1000币种:156固定资金:0流动资金0 | 2010-10-22 |