桐乡市濮院投资有限公司,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,桐乡市濮院镇工贸大道369号A幢,我公司主要提供投资兴办实业。
联系方式
- 公司地址:
- 桐乡市濮院镇工贸大道369号A幢
- 固定电话:
- 0573-88823019 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陆建华
- 邮政编码:
- 314000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0573-88823018 |
座机号码 | 0573-88823019 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 桐乡市濮院投资有限公司 |
简称: | 濮院投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资兴办实业。 |
营业执照号码: | 330483000116695 |
发证机关: | 桐乡市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年06月18日 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 桐乡市咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 嘉兴企业网 » 桐乡市 » 桐乡市濮院镇 |
顺企编码: | 91009110 |
桐乡市濮院投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
桐乡市金凤凰控股集团有限公司 | 100% | 人民币100000万元 |
桐乡市濮院投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 叶岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 姚杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 姚锦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱克非; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 殳秋萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 沈夷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王震辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蔡焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:鲍叶卉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 叶岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 姚杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 姚锦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱克非; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 殳秋萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 沈夷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王震辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蔡焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:沈锡强;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-07-27 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇工贸大道***号A幢 | 浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇工贸大道***号A幢 | 2022-06-30 |
投资人备案 | 企业名称: 桐乡市金凤凰控股集团有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 桐乡市财政局; 出资额: ******万; 百分比: ***%; [退出] | 2022-06-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 姚杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 姚锦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱克非; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 殳秋萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 沈夷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 王玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王震辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蔡焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:沈锡强;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 卜蕾婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 姚杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 姚锦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 殳秋萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 王玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王震辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蔡焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:沈锡强;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-06-30 |
法定代表人变更 | 朱永良 | 朱永良 | 2022-06-30 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2022-06-30 |
章程修正案备案 | - | - | 2022-03-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 卜蕾婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 姚杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增] 姓名: 姚锦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 殳秋萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 王震辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 蔡焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 卜蕾婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 姚利; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出] 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蔡焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 郑素娜(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 鲍叶卉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2022-02-09 |
章程备案 | - | - | 2022-02-09 |
注册资本变更 | 100000( + 9900% ) | 1000 | 2020-12-30 |
注册资本变更 | ****** | **** | 2020-12-30 |
名称变更 | 桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司 | 桐乡市濮院投资有限公司 | 2020-12-30 |
投资人备案 | 企业名称: 桐乡市财政局; 出资额: ******万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 桐乡市人民政府国有资产监督管理办公室; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-12-30 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;组织文化艺术交流活动;电影摄制服务;会议及展览服务;礼仪服务;商业综合体管理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 投资兴办实业。 | 2020-12-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 卜蕾婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 姚利; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增] 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蔡焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 郑素娜(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 鲍叶卉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱少明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王一飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 郑素娜(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 钱伟国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 马英杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 鲍叶卉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-03-05 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇工贸大道***号A幢 | 桐乡市濮院镇工贸大道***号A幢 | 2019-03-12 |
投资人备案 | 企业名称: 桐乡市人民政府国有资产监督管理办公室; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 桐乡市国有资产监督管理委员会办公室; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出] | 2019-03-12 |
法定代表人变更 | 朱永良 | 陆建华 | 2019-03-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 朱少明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增] 姓名: 朱永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增] 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王一飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郑素娜(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 钱伟国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 马英杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 鲍叶卉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 朱少明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王一飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郑素娜(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 钱伟国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 陆建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出] 姓名: 陆建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出] 姓名: 马英杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 鲍叶卉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-03-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 朱少明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王一飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郑素娜(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 钱伟国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 陆建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陆建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 马英杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] 姓名: 鲍叶卉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 吴鉴伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 朱克非(职工); 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 朱少明(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 沈夷(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王一飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郑素娜(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 钱伟国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 陆建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陆建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 鲍叶卉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-09-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 鲍叶卉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 钱伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 沈夷(职工); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王一飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吴鉴伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 郑素娜(职工); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 朱克非(职工); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 朱少明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 鲍叶卉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱伟国(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 沈根潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 沈根潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 王一飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吴鉴伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-06-30 |
法定代表人变更 | 陆建华 | 沈根潮 | 2016-06-30 |
组织机构变更 | 姓名: 鲍叶卉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 钱伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 沈夷(职工); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王一飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吴鉴伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 郑素娜(职工); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 朱克非(职工); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 朱少明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 鲍叶卉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱伟国(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 沈根潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 沈根潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 王一飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吴鉴伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-06-30 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********12725K | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2016-05-17 |
本页是 [桐乡市濮院投资有限公司] 在顺企网嘉兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司