公司网址:www.chinacanchi.com
广州骖驰贸易有限公司成立于2016年,是一家集服装外贸、设计开发、制衣加工为一体的大型服装公司。总部坐落于广州市海珠区中大科技园,楼下是地铁中大站,交通便利;临近中大布料及辅料商贸城,供应链完备。
我公司拥有先进的管理机制,现代化厂房和生产设备。专注于开发和生产各类服装、鞋类、包包及其他产品,能够满足不同客户的不同需求。客户遍及美国、澳大利亚、新西兰、英国、日本、加拿大、迪拜等多个国家和地区。
我公司拥有一支业务管理团队和一批开发设计、生产的技术骨干人才。同时,公司注重人才培养、不断开发和引进新的技术和管理人才。公司内部办公环境优良,工作氛围融洽,福利待遇优良。我们欢迎有能力、有才华、有工作激情者加入我们团队。
广州骖驰贸易有限公司成立于2016年,是一家集服装外贸、设计开发、制衣加工为一体的大型服装公司。总部坐落于广州市海珠区中大科技园,楼下是地铁中大站,交通便利;临近中大布料及辅料商贸城,供应链完备。
我公司拥有先进的管理机制,现代化厂房和生产设备。专注于开发和生产各类服装、鞋类、包包及其他产品,能够满足不同客户的不同需求。客户遍及美国、澳大利亚、新西兰、英国、日本、加拿大、迪拜等多个国家和地区。
我公司拥有一支业务管理团队和一批开发设计、生产的技术骨干人才。同时,公司注重人才培养、不断开发和引进新的技术和管理人才。公司内部办公环境优良,工作氛围融洽,福利待遇优良。我们欢迎有能力、有才华、有工作激情者加入我们团队。
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区黄村中心街19号122
- 经理:
- 李伟明
- 邮政编码:
- 510275
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****1545 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州骖驰贸易有限公司 |
简称: | 骖驰 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 服装批发;服装零售;帽零售;帽批发;鞋批发;鞋零售;日用杂品综合零售;日用灯具零售;日用家电设备零售;玩具批发;玩具零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;陶瓷装饰材料零售;卫生洁具零售;灯具、装饰物品批发;灯具零售;建材、装饰材料批发;电子产品批发;电子产品零售;... |
营业执照号码: | 440106001504735 |
发证机关: | 广州市海珠区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年04月19日 |
注册资本: | 200万 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 天河区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 广州企业网 » 天河区 » 天河区黄村 |
顺企编码: | 91030136 |
广州骖驰贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李成民 | 91% | 人民币1820.0万元 |
李伟明 | 9% | 人民币180.0万元 |
广州骖驰贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-10-28 |
注册资本变更 | 2000万元(人民币)( + 900% ) | 200万元(人民币) | 2021-10-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-07-08 |
注册资本变更 | 200万元(人民币)( - 80% ) | 1000万元(人民币) | 2021-07-08 |
监事备案 | 李成民 [新增] | 王欢 [退出] | 2021-03-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-03-31 |
股东变更 | 李伟明 李成民 [新增] | 李伟明 | 2021-03-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-03-31 |
具体经营项目申报 | 非许可类医疗器械经营;仪器仪表批发;箱、包批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);箱、包零售;鞋零售;帽零售;鞋批发;帽批发;其他人造首饰、饰品批发;服装辅料零售;钻石饰品批发;眼镜批发;服装辅料批发;头饰零售;纺织品、针织品及原料批发;家居饰品批发;货物进出口(专营专控商品除外);服装批发;灯具、装饰物品批发;体育用品及器材批发;服装零售;眼镜零售;钻石首饰零售;贸易咨询服务;贸易代理;电子商务信息咨询;许可类医疗器械经营 | 仪器仪表批发;箱、包批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);箱、包零售;鞋零售;帽零售;鞋批发;帽批发;其他人造首饰、饰品批发;服装辅料零售;钻石饰品批发;眼镜批发;服装辅料批发;头饰零售;纺织品、针织品及原料批发;家居饰品批发;货物进出口(专营专控商品除外);服装批发;灯具、装饰物品批发;体育用品及器材批发;服装零售;眼镜零售;钻石首饰零售;贸易咨询服务;贸易代理;电子商务信息咨询 | 2020-04-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-04-01 |
住所变更 | 广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园A座自编号13A12,13A14室(仅限办公) | 广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼八楼802房 | 2019-09-29 |
遗失补领 | 遗失补领 | - | 2019-09-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-09-29 |
注册资本变更 | 1000(万元)( + 400% ) | 200(万元) | 2019-01-22 |
具体经营项目申报 | 仪器仪表批发;箱、包批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);箱、包零售;鞋零售;帽零售;鞋批发;帽批发;其他人造首饰、饰品批发;服装辅料零售;钻石饰品批发;眼镜批发;服装辅料批发;头饰零售;纺织品、针织品及原料批发;家居饰品批发;货物进出口(专营专控商品除外);服装批发;灯具、装饰物品批发;体育用品及器材批发;服装零售;眼镜零售;钻石首饰零售;贸易咨询服务;贸易代理;电子商务信息咨询; | 服装批发;鞋批发;帽批发;纺织品、针织品及原料批发;服装辅料批发;陶瓷、玻璃器皿批发;灯具、装饰物品批发;眼镜批发;箱、包批发;家居饰品批发;体育用品及器材批发;钻石饰品批发;其他人造首饰、饰品批发;服装零售;服装辅料零售;头饰零售;鞋零售;帽零售;眼镜零售;箱、包零售;陶瓷、玻璃器皿零售;钻石首饰零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;贸易咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 2019-01-22 |
股东变更 | 李伟明; | 李伟明; 刘志成; [退出] 谭美; [退出] | 2018-09-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-11 |
具体经营项目申报 | 服装批发;鞋批发;帽批发;纺织品、针织品及原料批发;服装辅料批发;陶瓷、玻璃器皿批发;灯具、装饰物品批发;眼镜批发;箱、包批发;家居饰品批发;体育用品及器材批发;钻石饰品批发;其他人造首饰、饰品批发;服装零售;服装辅料零售;头饰零售;鞋零售;帽零售;眼镜零售;箱、包零售;陶瓷、玻璃器皿零售;钻石首饰零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;贸易咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 服装批发;服装零售;帽零售;帽批发;鞋批发;鞋零售;日用杂品综合零售;日用灯具零售;日用家电设备零售;玩具批发;玩具零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;陶瓷装饰材料零售;卫生洁具零售;灯具、装饰物品批发;灯具零售;建材、装饰材料批发;电子产品批发;电子产品零售;家用电器批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2018-09-11 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-11 |
监事备案 | 李伟明(执行董事兼经理) 王欢(监事) [新增] | 李伟明(执行董事兼经理) 谭美(监事) [退出] | 2018-09-11 |
组织机构备案 | 李伟明(执行董事兼经理) 王欢(监事) [新增] | 李伟明(执行董事兼经理) 谭美(监事) [退出] | 2018-09-11 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2018-08-21 |
住所变更 | 广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼八楼802房 | 广州市天河区黄村中心街19号122 | 2018-08-21 |
监事备案 | 李伟明,执行董事兼经理,选举, [新增] 谭美,监事,选举, [新增] | 段坤,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 李伟明,监事,选举, [退出] | 2016-12-29 |
财务负责人 | 李伟明 | 段坤 | 2016-12-29 |
董事备案 | 李伟明,执行董事兼经理,选举,是 刘志成,,, [新增] 谭美,监事,选举, [新增] | 段坤,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 李伟明,监事,选举, | 2016-12-29 |
组织机构备案 | 李伟明,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 谭美,监事,选举, [新增] | 段坤,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 李伟明,监事,选举, [退出] | 2016-12-29 |
经理备案 | 李伟明,执行董事兼经理,选举, [新增] 谭美,监事,选举, [新增] | 段坤,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 李伟明,监事,选举, [退出] | 2016-12-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-12-29 |
股东变更 | 李伟明; 刘志成; 谭美; [新增] | 段坤; [退出] 李伟明; 刘志成; | 2016-12-29 |
董事备案 | 李伟明(执行董事兼经理) [新增] 刘志成 [新增] 谭美(监事) [新增] | 段坤(执行董事兼经理) [退出] 李伟明(监事) [退出] | 2016-12-29 |
经理备案 | 李伟明(执行董事兼经理) 谭美(监事) [新增] | 段坤(执行董事兼经理) [退出] 李伟明(监事) | 2016-12-29 |
监事备案 | 李伟明(执行董事兼经理) 谭美(监事) [新增] | 段坤(执行董事兼经理) [退出] 李伟明(监事) | 2016-12-29 |
组织机构备案 | 李伟明(执行董事兼经理) 谭美(监事) [新增] | 段坤(执行董事兼经理) [退出] 李伟明(监事) | 2016-12-29 |
法定代表人变更 | 李伟明 | 段坤 | 2016-12-29 |
本页是 [广州骖驰贸易有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。