变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 2010-09-20至长期 | 2010-09-20至2020-09-19 | 2020-10-16 |
投资人变更 | 投资人:丁征翀,出资额:834万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-01;
投资人:吴云保,出资额:556万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-01; [新增] | 投资人:黎桂芳,出资额:556万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-01; [退出]
投资人:丁征翀,出资额:834万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-01; | 2018-08-24 |
其他变更 | 姓名:丁征翀,职务:执行董事;
姓名:丁征翀,职务:经理;
姓名:吴云保,职务:监事; | 姓名:黎桂芳,职务:监事;
姓名:丁征翀,职务:执行董事;
姓名:丁征翀,职务:经理; | 2018-08-24 |
投资人变更 | 投资人:丁征翀 ;
投资人:吴云保 ; [新增] | 投资人:黎桂芳 ; [退出]
投资人:丁征翀 ; | 2018-08-24 |
其他变更 | *****R | - | 2016-07-21 |
其他变更 | 91360500561080434R | | 2016-07-21 |
| 91360500561080434R | | 2016-07-21 |
经营范围变更 | 一般经营项目:矿产品、硅铁、焦炭、机电设备(不含小轿车)、机械设备、电器、建材、五金、消防器材、节能设备、钢材、建筑材料、金属材料、工矿产品、氧化铁屑、铁合金、生铁、废钢、铝、铜、有色金属销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)*; | 一般经营项目:矿产品、硅铁、焦炭、机电设备(不含小轿车)、机械设备、电器、建材、五金、消防器材、节能设备、钢材、建筑材料、金属材料、工矿产品、氧化铁屑、铁合金、生铁、废钢、铝、铜、有色金属销售;进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)*; | 2015-02-16 |
经营范围变更 | 一般经营项目:矿产品、硅铁、焦炭、机电设备(不含小轿车)、机械设备、电器、建材、五金、消防器材、节能设备、钢材、建筑材料、金属材料、工矿产品、氧化铁屑、铁合金、生铁、废钢、铝、铜、有色金属销售;进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)*; | 一般经营项目:矿产品、硅铁、焦炭、机电设备(不含小轿车)、机械设备、电器、建材、五金、消防器材、节能设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)*; | 2015-01-19 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:丁征翀 | 证件号码:******,姓名:李爱兰 | 2013-11-01 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,丁征翀,***;监事,黎桂芳,***; | 监事,黄勇,***;执行董事兼总经理,李爱兰,***; | 2013-11-01 |
投资人变更 | 黎桂芳,出资556万人民币,占40%,实缴出资556万; [新增]
丁征翀,出资834万人民币,占60%,实缴出资834万; [新增] | 黄勇,出资556万人民币,占40%,实缴出资556万; [退出]
李爱兰,出资834万人民币,占60%,实缴出资834万; [退出] | 2013-11-01 |
投资人变更 | 黄勇,出资556万人民币,占40%,实缴出资556万; [新增]
李爱兰,出资834( + 50% )万人民币,占60%,实缴出资834万; | 付鸣华,出资834万人民币,占60%,实缴出资834万; [退出]
李爱兰,出资556万人民币,占40%,实缴出资556万; | 2013-08-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:李爱兰 | 证件号码:******,姓名:付鸣华 | 2013-08-07 |
其他变更 | 监事,黄勇,***;执行董事兼总经理,李爱兰,***; | 执行董事兼总经理,付鸣华,***;监事,李爱兰,***; | 2013-08-07 |
注册资本变更 | 1390( + 178% ) | 500 | 2012-12-14 |
投资人变更 | 付鸣华,出资834( + 178% )万,占60%,实缴出资834万;
李爱兰,出资556( + 178% )万,占40%,实缴出资556万; | 付鸣华,出资300万人民币,占60%,实缴出资300万;
李爱兰,出资200万人民币,占40%,实缴出资200万; | 2012-12-14 |
实收资本变更 | 1390( + 178% ) | 500 | 2012-12-14 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:付鸣华 | 证件号码:******,姓名:张纯桂 | 2012-09-21 |
经营范围变更 | 一般经营项目:矿产品、硅铁、焦炭、机电设备(不含小轿车)、机械设备、电器、建材、五金、消防器材、节能设备销售(以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外)*; | 一般经营项目:机电设备(不含小轿车)、机械设备、电器、建材、五金、消防器材、节能设备销售(以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外)*; | 2012-09-21 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,付鸣华,***;监事,李爱兰,***; | 监事,黄丽丽,***;执行董事兼总经理,张纯桂,***; | 2012-09-21 |
投资人变更 | 付鸣华,出资300万,占60%,实缴出资300万; [新增]
李爱兰,出资200万,占40%,实缴出资200万; [新增] | 张纯桂,出资300万人民币,占60%,实缴出资300万; [退出]
黄丽丽,出资200万人民币,占40%,实缴出资200万; [退出] | 2012-09-21 |