九江磊鑫砼业有限公司,办公室地址位于三江之口,七省通衢九江市,武宁县工业园区,我公司主要提供商品混凝土、砂浆生产及销售、机械维修、出租及零部件销售
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
九江磊鑫砼业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
龚仕华 | 100% | 人民币2500万元 |
九江磊鑫砼业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 投资人:龚仕华,出资额:2500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-08-12; [新增] | 投资人:龚和平,出资额:2500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2017-04-12; [退出] | 2018-08-27 |
其他变更 | 姓名:龚仕华,职务:经理; 姓名:龚仕华,职务:执行董事; 姓名:姚玉华,职务:监事; | 姓名:姚玉华,职务:监事; 姓名:龚和平,职务:执行董事; 姓名:龚和平,职务:经理; | 2018-08-27 |
投资人(股权)变更 | 投资人:龚仕华 ; [新增] | 投资人:龚和平 ; [退出] | 2018-08-27 |
法定代表人变更 | 龚仕华 | 龚和平 | 2018-08-27 |
投资人(股权)变更 | 投资人:龚和平,出资额:2500( + 25% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2017-04-12; | 投资人:龚和平,出资额:2000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:; | 2017-04-12 |
注册资本金变更 | 2500万元( + 25% ) | 2000万元 | 2017-04-12 |
注册资本(金)变更 | 2500万元 | 2000万元 | 2017-04-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:龚和平 ; | 投资人:龚和平 ; | 2017-04-12 |
其他变更 | * | 2016-05-09 | |
* | 2016-05-09 | ||
其他变更 | *****3 | - | 2016-05-09 |
九江磊鑫砼业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
姚玉华 | 监事 |
龚和平 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [九江磊鑫砼业有限公司] 在顺企网九江黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。