陕西及第阁教育科技有限公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,西安曲江新区翠华路以东雁展路以北华侨城天鹅堡第1幢1单元1层10114号房A区,我公司主要提供许可经营项目:广告的设计、制作、代理与发布; 一般经营项目:教学软件的研发及技术咨询、技术转让、技术服务,文化艺术交流活动的策划,教学设备、文教用品的设计、研发、销售,翻译服务,会议服务,展览展示服务,企业管理咨询,商务信息咨询,计算机系统技术...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 陕西及第阁教育科技有限公司 |
简称: | 及第阁教育 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可经营项目:广告的设计、制作、代理与发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 一般经营项目:教学软件的研发及技术咨询、技术转让、技术服务,文化艺术交流活动的策划,教学设备、文教用品的设计、研发、销售,翻译服务,会议服务,展览展示服务,企业管理咨询,商务信息咨询,计算机系统技术... |
营业执照号码: | 91610133MA6U03XE8E |
发证机关: | 西安市雁塔区市场监督管理局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2016年11月08日 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 其他教育培训公司 » 雁塔区其他教育培训公司 |
所属城市: | 西安企业网 » 雁塔区 » 雁塔区曲江 |
顺企编码: | 92287497 |
陕西及第阁教育科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
邓霞 | 99万 | |
邓博文 | 1万 |
陕西及第阁教育科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-02-24 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | 2020.7.7新章程 | 2021-02-24 |
企业类型变更 | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 2021-02-24 |
负责人变更 | 邓霞 | 赵时 | 2021-02-24 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 西安市工商行政管理局曲江分局 | 2021-02-24 |
管辖单位变更 | 小寨市场监督管理所 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 2021-02-24 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码:710000 | 2021-02-24 |
住所变更 | 陕西省西安市雁塔区小寨西路**银泰商场L*-** | 西安曲江新区翠华路以东雁展路以北华侨城天鹅堡第*幢*单元*层*****号房A区 | 2021-02-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邓博文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 邓霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 文甜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 赵时; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2021-02-24 |
投资人变更 | 姓名: 邓博文; 出资额: 1; 百分比: 1 [新增] 姓名: 邓霞; 出资额: 99; 百分比: 99 [新增] | 姓名: 赵时; 出资额: 100; 百分比: 100 [退出] | 2021-02-24 |
登记机关变更 | 【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局雁塔分局; | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局曲江分局; | 2020-10-22 |
负责人变更 | 赵时 | 贾超超 | 2020-07-09 |
法定代表人变更 | 赵时 | 贾超超 | 2020-07-09 |
投资人变更 | 姓名: 赵时; 出资额: 100; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 贾超超; 出资额: 100; 百分比: 100 [退出] | 2020-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 文甜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 赵时; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 贾超超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 朱维维; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2020-07-09 |
章程备案 | 2020.7.7新章程 | 2020年6月24日新章程 | 2020-07-09 |
负责人变更 | 贾超超 | 杨盼 | 2020-06-24 |
法定代表人变更 | 贾超超 | 杨盼 | 2020-06-24 |
章程备案 | 2020年6月24日新章程 | 2017年3月24日新章程 | 2020-06-24 |
企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 贾超超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 朱维维; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 邓珊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出] 姓名: 杨盼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] 姓名: 朱维维; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2020-06-24 |
投资人变更 | 姓名: 贾超超; 出资额: 100; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 朱维维; 出资额: 10; 百分比: 10 [退出] 姓名: 邓珊; 出资额: 45; 百分比: 45 [退出] 姓名: 杨盼; 出资额: 45; 百分比: 45 [退出] | 2020-06-24 |
负责人变更 | 杨盼 | 王晨 | 2017-03-29 |
投资者变更 | 杨盼 [新增] | 王晨 [退出] | 2017-03-29 |
主要人员备案 | 姓名: 邓珊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增] 姓名: 杨盼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增] 姓名: 朱维维; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 刘宇东; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 王晨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] 姓名: 王晨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-03-29 |
章程备案 | 2017年3月24日新章程 | - | 2017-03-29 |
董事备案 | 姓名: 邓珊;证件号码*********; 职位: 总经理 [新增] 姓名: 杨盼;证件号码*********; 职位: 执行董事 [新增] 姓名: 朱维维;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 刘宇东;证件号码*********; 职位: 监事 [退出] 姓名: 王晨;证件号码*********; 职位: 执行董事 [退出] 姓名: 王晨;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-03-29 |
出资比例变更 | 姓名: 朱维维; 出资额: 10; 百分比: 10 姓名: 杨盼; 出资额: 45; 百分比: 45 姓名: 邓珊; 出资额: 45; 百分比: 45 | 姓名: 王晨; 出资额: 80; 百分比: 80 姓名: 邓珊; 出资额: 20; 百分比: 20 | 2017-03-29 |
投资人变更 | 姓名: 朱维维; 出资额: 10; 百分比: 10 [新增] 姓名: 邓珊; 出资额: 45( + 125% ); 百分比: 45 姓名: 杨盼; 出资额: 45; 百分比: 45 [新增] | 姓名: 邓珊; 出资额: 20; 百分比: 20 姓名: 王晨; 出资额: 80; 百分比: 80 [退出] | 2017-03-29 |
法定代表人变更 | 杨盼 | 王晨 | 2017-03-29 |
本页是 [陕西及第阁教育科技有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。