变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼七层C-801室 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢5层A栋5层321号 | 2022-07-04 |
住所 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢5层A栋5层321号 | 北京市海淀区苏家坨镇北安河村四街89号 | 2020-12-01 |
注册资本 | 1100( + 1000% ) | 100 | 2020-03-24 |
注册资本 | 1100万( + 1000% ) | 100万 | 2020-03-24 |
注册资本 | 1100万元( + 1000% ) | 100万元 | 2020-03-24 |
营业期限 | 30 | 20 | 2017-09-29 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、日用品、工艺品、通讯设备、玩具、家用电器;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 2017-08-08 |
注册资本 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2017-08-08 |
注册资本 | 100万( + 3233.33333% ) | 3万 | 2017-08-08 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、日用品、工艺品、通讯设备、玩具、家用电器;货物进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-08-08 |
注册资本 | 100万元( + 3233.33333% ) | 3万元 | 2017-08-08 |
企业名称 | 北京夏佳坊科技有限公司 | 北京夏佳坊商贸有限公司 | 2017-08-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 张传林 执行董事; [新增]
张传林 经理; [新增]
于治凤 监事 [新增] | 项雷 执行董事; [退出]
项雷 经理; [退出]
马铭聪 监事 [退出] | 2015-08-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 于治凤, [新增]
张传林 [新增] | 马铭聪, [退出]
项雷 [退出] | 2015-08-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 张传林 执行董事 [新增]
张传林 经理 [新增]
于治凤 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 项雷 执行董事 [退出]
项雷 经理 [退出]
马铭聪 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2015-08-28 |
投资人 | 张传林 自然人股东 [新增]
于治凤 自然人股东 [新增] | 项雷 自然人股东 [退出]
马铭聪 自然人股东 [退出] | 2015-08-28 |
法定代表人 | 张传林 | 项雷 | 2015-08-28 |
投资人 | 张传林,自然人股东; 于治凤,自然人股东; | 项雷,自然人股东; 马铭聪,自然人股东; | 2015-08-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 于治凤,监事; | 马铭聪,监事; | 2015-08-28 |
法定代表人 | 项雷 | 刘金和 | 2013-10-25 |
经营范围 | 销售服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、日用品、工艺品、通讯设备、玩具、家用电器;货物进出口。(未取得行政许可的项目除外)领取本执照后,应到市商务委备案。 | 销售服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、日用品、工艺品、通讯设备、玩具。(未取得行政许可的项目除外) | 2013-10-25 |
投资人 | 项雷,1.53,自然人股东; 马铭聪,1.47,自然人股东; | 刘金和,1.5,自然人股东; 柳仁秋,1.5,自然人股东; | 2013-10-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 马铭聪,监事; | 柳仁秋,监事; | 2013-10-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 项雷 执行董事; [新增]
项雷 经理; [新增]
马铭聪 监事 [新增] | 刘金和 执行董事; [退出]
刘金和 总经理; [退出]
柳仁秋 监事 [退出] | 2013-10-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 项雷 执行董事 [新增]
项雷 经理 [新增]
马铭聪 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 刘金和 执行董事 [退出]
刘金和 总经理 [退出]
柳仁秋 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2013-10-25 |
投资人 | 项雷 1.53 自然人股东 [新增]
马铭聪 1.47 自然人股东 [新增] | 刘金和 1.5 自然人股东 [退出]
柳仁秋 1.5 自然人股东 [退出] | 2013-10-25 |