深圳市中科路晟实业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区坂田街道河背新村一巷五号A栋701室,我公司主要提供改性塑胶粒子的研发及销售;塑料颗粒、橡塑制品、道路沥青、沥青改性剂、脱色沥青、氧化铁颜料、工程纤维、建筑材料的销售;市政、公路工程、园林绿化工程施工;交通设施、机械设备销售及租赁;货物及技术进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区坂田街道河背新村一巷五号A栋701室
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 丁伟
- 电子邮件:
- 263367421@QQ.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 189****5411 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市中科路晟实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
范秀花 | 70% | 人民币700万元 |
丁伟 | 30% | 人民币300万元 |
深圳市中科路晟实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | - | - | 2018-12-06 |
负责人变更 | 工商联络员:丁伟; 法定代表人:丁伟; 总经理:丁伟; 监事:范秀花; 股东:; 董事长:丁伟; 股东:; | 监事:李海; 董事长:何敞灿; 法定代表人:何敞灿; 总经理:何敞灿; 工商联络员:何敞灿; 股东:何敞灿; | 2017-09-04 |
投资人变更 | 股东名称:范秀花、出资额:700、出资比例:70; [新增] 股东名称:丁伟、出资额:300、出资比例:30; [新增] | 股东名称:何敞灿、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-09-04 |
其他事项备案 | 工商联络员:丁伟;法定代表人:丁伟;总经理:丁伟;监事:范秀花;股东:;董事长:丁伟;股东:; | 监事:李海;董事长:何敞灿;法定代表人:何敞灿;总经理:何敞灿;工商联络员:何敞灿;股东:何敞灿; | 2017-09-04 |
高级管理人员备案 | 监事:范秀花 [新增] 执行董事:丁伟 [新增] 总经理:丁伟 [新增] | 监事:李海 [退出] 执行董事:何敞灿 [退出] 总经理:何敞灿 [退出] | 2017-09-04 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2017-09-04 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-09-04 |
注册资本变更 | 1000人民币( + 900% ) | 100人民币 | 2017-09-04 |
指定联系人 | 丁伟 | 何敞灿 | 2017-09-04 |
投资人变更 | 名称:范秀花,出资额:700,出资比例:70 [新增] 名称:丁伟,出资额:300,出资比例:30 [新增] | 名称:何敞灿,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-09-04 |
总经理 | 丁伟(总经理) [新增] | 何敞灿(总经理) [退出] | 2017-09-04 |
一般经营项目 | 改性塑胶粒子的研发及销售;塑料颗粒、橡塑制品、道路沥青、沥青改性剂、脱色沥青、氧化铁颜料、工程纤维、建筑材料(以上不含危险化学品)的销售;市政、公路工程、园林绿化工程施工;交通设施、机械设备销售及租赁;货物及技术进出口。 | 通讯产品、电子产品的技术开发与销售;国内贸易;经营进出口业务。 | 2017-09-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-09-04 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道河背新村一巷五号A栋701室 | 深圳市罗湖区向西村东区15栋501 | 2017-09-04 |
注册资本变更 | 1000,156( + 898.59819% ) | 100,156 | 2017-09-04 |
董事长或执行董事成员 | 丁伟(执行董事) [新增] | 何敞灿(执行董事) [退出] | 2017-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-30 | 2017-08-21 | 2017-09-04 |
监事信息 | 范秀花(监事) [新增] | 李海(监事) [退出] | 2017-09-04 |
名称变更 | 深圳市中科路晟实业有限公司 | 深圳市德鑫丰贸易有限公司 | 2017-09-04 |
投资人变更 | 股东名称:何敞灿、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:温友秀、出资额:30、出资比例:30; [退出] 股东名称:郑宜勇、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2017-08-21 |
其他事项备案 | 监事:李海;董事长:何敞灿;工商联络员:何敞灿;法定代表人:何敞灿;股东:;总经理:何敞灿; | 股东:温友秀;监事:温友秀;董事长:郑宜勇;股东:郑宜勇;总经理:郑宜勇;工商联络员:郑宜勇;法定代表人:郑宜勇; | 2017-08-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:何敞灿 [新增] 执行董事:何敞灿 [新增] 监事:李海 [新增] | 总经理:郑宜勇 [退出] 执行董事:郑宜勇 [退出] 监事:温友秀 [退出] | 2017-08-21 |
负责人变更 | 监事:李海; 董事长:何敞灿; 工商联络员:何敞灿; 法定代表人:何敞灿; 股东:; 总经理:何敞灿; | 股东:温友秀; 监事:温友秀; 董事长:郑宜勇; 股东:郑宜勇; 总经理:郑宜勇; 工商联络员:郑宜勇; 法定代表人:郑宜勇; | 2017-08-21 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-08-21 |
其他事项备案 | *****D | - | 2017-08-21 |
投资人变更 | 名称:何敞灿,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:温友秀,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:郑宜勇,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2017-08-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-21 | 2014-05-22 | 2017-08-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-08-21 |
指定联系人 | 何敞灿 | 郑宜勇 | 2017-08-21 |
董事长或执行董事成员 | 何敞灿(执行董事) [新增] | 郑宜勇(执行董事) [退出] | 2017-08-21 |
监事信息 | 李海(监事) [新增] | 温友秀(监事) [退出] | 2017-08-21 |
总经理 | 何敞灿(总经理) [新增] | 郑宜勇(总经理) [退出] | 2017-08-21 |
深圳市中科路晟实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
温友秀 | 监事 |
郑宜勇 | 执行(常务)董事 |
郑宜勇 | 总经理 |
本页是 [深圳市中科路晟实业有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。