变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-09-28 |
具体经营项目申报 | 餐饮管理;日用杂品综合零售;中餐服务;粮油零售;糕点、面包零售;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售; | 餐饮管理;百货零售(食品零售除外); | 2016-09-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-09-28 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-09-28 |
组织机构备案 | 黄锦群(执行董事兼经理);张耿兰(监事); | 史琪(执行董事兼经理);熊玲(监事); | 2016-09-27 |
董事备案 | 黄锦群(执行董事兼经理);张耿兰(监事); | 史琪(执行董事兼经理);熊玲(监事); | 2016-09-27 |
监事备案 | 黄锦群(执行董事兼经理);张耿兰(监事); | 史琪(执行董事兼经理);熊玲(监事); | 2016-09-27 |
经理备案 | 黄锦群(执行董事兼经理);张耿兰(监事); | 史琪(执行董事兼经理);熊玲(监事); | 2016-09-27 |
股东变更 | 黄锦群; | 史琪;熊玲; | 2016-09-27 |
组织机构备案 | 黄锦群,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张耿兰,监事,选举, [新增] | 史琪,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
熊玲,监事,选举, [退出] | 2016-09-27 |
监事备案 | 黄锦群,执行董事兼经理,选举, [新增]
张耿兰,监事,选举, [新增] | 史琪,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
熊玲,监事,选举, [退出] | 2016-09-27 |
经理备案 | 黄锦群,执行董事兼经理,选举, [新增]
张耿兰,监事,选举, [新增] | 史琪,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
熊玲,监事,选举, [退出] | 2016-09-27 |
经理备案 | 黄锦群(执行董事兼经理) [新增]
张耿兰(监事) [新增] | 史琪(执行董事兼经理) [退出]
熊玲(监事) [退出] | 2016-09-27 |
监事备案 | 黄锦群(执行董事兼经理) [新增]
张耿兰(监事) [新增] | 史琪(执行董事兼经理) [退出]
熊玲(监事) [退出] | 2016-09-27 |
董事备案 | 黄锦群(执行董事兼经理) [新增]
张耿兰(监事) [新增] | 史琪(执行董事兼经理) [退出]
熊玲(监事) [退出] | 2016-09-27 |
法定代表人变更 | 黄锦群 | 史琪 | 2016-09-27 |
组织机构备案 | 黄锦群(执行董事兼经理) [新增]
张耿兰(监事) [新增] | 史琪(执行董事兼经理) [退出]
熊玲(监事) [退出] | 2016-09-27 |
董事备案 | 黄锦群,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张耿兰,监事,选举, [新增] | 史琪,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
熊玲,监事,选举, [退出] | 2016-09-27 |
股东变更 | 黄锦群; [新增] | 史琪; [退出]
熊玲; [退出] | 2016-09-27 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-05-24 |
财务负责人 | 史琪 | 财务负责人(变更前) | 2016-05-24 |
具体经营项目申报 | 餐饮管理;百货零售(食品零售除外); | 餐饮企业管理;销售:日用百货。 | 2014-07-11 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-07-11 |