变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 住所: 台州市黄岩新前街道开发区茂丰街**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:新前街道 | 住所: 台州市黄岩北城开发区康强路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:北城街道 | 2016-03-30 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 台州市黄岩新前街道开发区茂丰街20号; 邮政编码: 318020; 电话: ********;住所所在行政区划:新前街道 | 住所: 台州市黄岩北城开发区康强路36号; 邮政编码: 318020; 电话: ********;住所所在行政区划:北城街道 | 2016-03-30 |
| 统一社会信用代码:9********750894 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 潘建杰; 出资额: 60; 百分比: 50%姓名: 朱美萍; 出资额: 60; 百分比: 50% | 姓名: 潘建杰; 出资额: 60; 百分比: 50%
姓名: 阮灵敏; 出资额: 60; 百分比: 50%
| 2016-01-19 |
| 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱美萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-01-19 |
组织机构变更 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱美萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-01-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 朱美萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-01-19 |
投资人备案 | 姓名: 潘建杰; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 朱美萍; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 潘建杰; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 阮灵敏; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2016-01-19 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********750894 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-19 |
组织机构变更 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 朱美萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-01-19 |
法定代表人变更 | 潘建杰 | 阮灵敏 | 2016-01-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2015-03-31 |
投资人备案 | 姓名: 潘建杰; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 阮灵敏; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 潘建杰; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陶汉中; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 翁则遗; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 张洪斌; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2015-03-31 |
组织机构变更 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2015-03-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 潘建杰; 出资额: 60; 百分比: 50%姓名: 阮灵敏; 出资额: 60; 百分比: 50% | 姓名: 潘建杰; 出资额: 30; 百分比: 25%
姓名: 陶汉中; 出资额: 30; 百分比: 25%
姓名: 翁则遗; 出资额: 30; 百分比: 25%
姓名: 张洪斌; 出资额: 30; 百分比: 25%
| 2015-03-31 |
| 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-03-31 |
组织机构变更 | 姓名: 潘建杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-03-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 阮灵敏 | 翁则遗 | 2015-01-27 |
| 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 翁则遗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-01-27 |
组织机构变更 | 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 翁则遗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-01-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 翁则遗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2015-01-27 |
组织机构变更 | 姓名: 阮灵敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陶汉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 翁则遗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 张洪斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2015-01-27 |