深圳和地投资控股有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道4005号之403,我公司主要提供物业管理;物业投资;企业登记代理;财税代理。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳和地投资控股有限公司 |
简称: | 和地投资控股 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 物业管理;物业投资;企业登记代理;财税代理。(以上不含限制、禁止项目)^; |
营业执照号码: | 440301108833904 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年02月20日 |
注册资本: | 100万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 龙岗区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区龙岗 |
顺企编码: | 92578921 |
深圳和地投资控股有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗勇军 | 89.00% | 人民币89万元 |
深圳市和地家族投资合伙企业(有限合伙) | 11.00% | 人民币11万元 |
深圳和地投资控股有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高管人员 | 罗勇军(监事) 罗明星(总经理) 罗明星(执行(常务)董事) | 谭春明(总经理) 梁森(监事) 罗明星(执行(常务)董事) | 2016-12-14 |
股东(投资人) | 罗勇军 89(万元) 89% 深圳市和地家族投资合伙企业(有限合伙) 11(万元) 11% | 深圳和创实业有限公司 90(万元) 90% 谭春明 10(万元) 10% | 2016-12-14 |
监事成员 | 罗勇军(监事) 罗明星(总经理) 罗明星(执行(常务)董事) | 谭春明(总经理) 梁森(监事) 罗明星(执行(常务)董事) | 2016-12-14 |
名称 | 深圳和地投资控股有限公司 | 深圳和创基业投资有限公司 | 2016-09-29 |
章程 | 2015-08-11 | ||
董事成员 | 谭春明(总经理) 梁森(监事) 罗明星(执行(常务)董事) | 谭春明(总经理) 梁森(监事) 谭春明(执行(常务)董事) | 2015-08-11 |
法定代表人(负责人) | 罗明星 | 谭春明 | 2015-08-11 |
股权 | 深圳和创实业有限公司 90(万元) 90% 谭春明 10(万元) 10% | 谭春明 20(万元) 20% 深圳和创实业有限公司 80(万元) 80% | 2015-08-11 |
一照一码升级 | 2015-08-11 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-12-23 |
高管人员 | 谭春明(总经理) 梁森(监事) 谭春明(执行(常务)董事) | 汪天和(执行(常务)董事) 梁森(监事) 汪天和(总经理) | 2014-12-23 |
法定代表人(负责人) | 谭春明 | 汪天和 | 2014-12-23 |
章程 | 2014-12-23 | ||
名称 | 深圳和创基业投资有限公司 | 深圳一六八新能源有限公司 | 2014-12-23 |
住所 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道4005号之403 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道753号和创大厦505 | 2014-12-23 |
董事成员 | 谭春明(总经理) 梁森(监事) 谭春明(执行(常务)董事) | 汪天和(执行(常务)董事) 梁森(监事) 汪天和(总经理) | 2014-12-23 |
股权 | 谭春明 20(万元) 20% 深圳和创实业有限公司 80(万元) 80% | 汪天和 100(万元) 100% | 2014-12-23 |
经营范围 | 物业管理;物业投资;企业登记代理;财税代理。(以上不含限制、禁止项目)^ | 新能源产品、节能产品、环保产品、电子产品的技术开发与购销;国内贸易;货物及技术进出口。^ | 2014-12-23 |
深圳和地投资控股有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
罗勇军 | 监事 |
罗明星 | 执行(常务)董事 |
罗明星 | 总经理 |
本页是 [深圳和地投资控股有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司