变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 乐永庆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 乐阳光; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 施盛跃; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 姓名: 乐永庆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 张勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 施盛跃; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 2021-12-30 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-10-17 |
经营范围变更 | 国内沿海及长江中下游化学品船、成品油船运输,国际船舶危险品运输,浙江省内沿海原油运输,国内水路运输,船舶租赁,水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营),钢材钢板销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 国内沿海及长江中下游化学品船、成品油船运输,国际船舶危险品运输,浙江省内沿海原油运输,船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营),钢材钢板销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-10-17 |
注册资本变更 | 15080( + 1482632% ) | 6080 | 2019-01-21 |
注册资本变更 | ***** | **** | 2019-01-21 |
投资人备案 | 姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.****% | 姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.*% | 2019-01-21 |
章程备案 | - | - | 2019-01-21 |
投资人备案 | 姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.*% | 姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 张勇; 出资额: ***万; 百分比: *% [退出] | 2018-11-21 |
出资比例备案 | 姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **% | 姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 张勇; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 2018-11-21 |
章程备案 | - | - | 2018-11-21 |
章程备案 | - | - | 2018-05-30 |
出资比例备案 | 姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 张勇; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 姓名: 乐永庆; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 张勇; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 2018-05-30 |
住所变更 | 浙江省舟山市普陀区桃花镇对峙长礁 | 舟山市普陀区桃花镇对峙长礁 | 2018-05-30 |
投资人备案 | 姓名: 张勇; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 乐永庆; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 乐阳光; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 姓名: 张勇; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 乐永庆; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 施盛跃; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 2018-05-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-07-06 |
组织机构变更 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-07-06 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船、成品油船运输,国际船舶危险品运输(凭有效的水路运输许可证、国际船舶运输经营许可证经营)。 | 2016-07-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船、成品油船运输,国际船舶危险品运输,浙江省内沿海原油运输,船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营),钢材钢板销售。 | 一般经营项目: 船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营),钢材钢板销售。 | 2016-07-06 |
组织机构变更 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-07-06 |
章程修正案备案 | 乐永庆出资2888万元,施盛跃出资2888万元,张勇出资304万元 | 乐永庆出资2584万元,施盛跃出资2584万元,张勇出资912万元 | 2016-04-13 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****L | 注册号:*****组织机构代码证:无 | 2016-02-26 |
| 统一社会信用代码:9********77449L | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-02-26 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:912 出资时间:2013-06-09 出资方式:货币 余额交付期限:2013-06-09 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2013-06-17 |
注册资本(金)变更 | 6080 | 3080 | 2013-06-17 |
实收资本变更 | 6080 | 3080 | 2013-06-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张勇; 出资额: 912; 百分比: 15%姓名: 乐永庆; 出资额: 2584; 百分比: 42.5%姓名: 施盛跃; 出资额: 2584; 百分比: 42.5% | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1540; 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 1540; 百分比: 50%
| 2013-06-17 |
组织机构变更 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2013-06-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2013-06-17 |
实收资本变更 | 6080( + 97.4026% ) | 3080 | 2013-06-17 |
投资人变更 | 姓名: 张勇; 出资额: 912; 百分比: 15% [新增]
姓名: 乐永庆; 出资额: 2584( + 67.79221% ); 百分比: 42.5%
姓名: 施盛跃; 出资额: 2584( + 67.79221% ); 百分比: 42.5% | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1540; 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 1540; 百分比: 50% | 2013-06-17 |
注册资本变更 | 6080( + 97.4026% ) | 3080 | 2013-06-17 |
组织机构变更 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2013-06-17 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船、成品油船运输,国际船舶危险品运输(凭有效的水路运输许可证、国际船舶运输经营许可证经营)。 | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船、成品油船运输(凭有效的水路运输许可证经营)。 | 2012-07-06 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船、成品油船运输(凭有效的水路运输许可证经营)。 | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船运输(水路运输许可证有效期限至2013年6月30日止); | 2012-06-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营),钢材钢板销售。 | 一般经营项目: 船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。 | 2011-04-28 |
实收资本变更 | 3080( + 33.91304% ) | 2300 | 2009-11-18 |
注册资本变更 | 3080( + 33.91304% ) | 2300 | 2009-11-18 |
投资人变更 | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1540( + 33.91304% ); 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 1540( + 33.91304% ); 百分比: 50% | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1150; 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 1150; 百分比: 50% | 2009-11-18 |
注册资本(金)变更 | 3080 | 2300 | 2009-11-18 |
实收资本变更 | 3080 | 2300 | 2009-11-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1540; 百分比: 50%姓名: 施盛跃; 出资额: 1540; 百分比: 50% | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1150; 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 1150; 百分比: 50%
| 2009-11-18 |
注册资本(金)变更 | 2300 | 1600 | 2009-11-09 |
实收资本变更 | 2300 | 1600 | 2009-11-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1150; 百分比: 50%姓名: 施盛跃; 出资额: 1150; 百分比: 50% | 姓名: 乐永庆; 出资额: 800; 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 800; 百分比: 50%
| 2009-11-09 |
实收资本变更 | 2300( + 43.75% ) | 1600 | 2009-11-09 |
注册资本变更 | 2300( + 43.75% ) | 1600 | 2009-11-09 |
投资人变更 | 姓名: 乐永庆; 出资额: 1150( + 43.75% ); 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 1150( + 43.75% ); 百分比: 50% | 姓名: 乐永庆; 出资额: 800; 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 800; 百分比: 50% | 2009-11-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2009-10-23 |
投资人变更 | 姓名: 乐永庆; 出资额: 800( + 8.69565% ); 百分比: 50%
姓名: 施盛跃; 出资额: 800( + 8.69565% ); 百分比: 50% | 姓名: 乐阳光; 出资额: 128; 百分比: 8% [退出]
姓名: 乐永庆; 出资额: 736; 百分比: 46%
姓名: 施盛跃; 出资额: 736; 百分比: 46% | 2009-10-23 |
组织机构变更 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2009-10-23 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船运输(水路运输许可证有效期限至2013年6月30日止); | 许可经营项目: | 2009-10-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。 | 一般经营项目: 国内沿海及长江中下游化学品船运输(水路运输许可证有效期至2013年6月30日);船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。 | 2009-10-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 乐永庆; 出资额: 800; 百分比: 50%姓名: 施盛跃; 出资额: 800; 百分比: 50% | 姓名: 乐阳光; 出资额: 128; 百分比: 8%
姓名: 乐永庆; 出资额: 736; 百分比: 46%
姓名: 施盛跃; 出资额: 736; 百分比: 46%
| 2009-10-23 |
组织机构变更 | 姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2009-10-23 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游化学品船运输(水路运输许可证有效期至2013年6月30日);船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。行业代码: 5422 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游化学品船运输(水路运输许可证有效期至2009年10月22日);船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。行业代码: 5422 | 2009-04-17 |
经营范围变更 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游化学品船运输(水路运输许可证有效期至2009年10月22日);船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。行业代码: 5422 | 经营范围: 船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。行业代码: 5422 | 2008-12-25 |
投资人变更 | 姓名: 乐阳光; 出资额: 128( + 220% ); 百分比: 8%
姓名: 乐永庆; 出资额: 736( + 220% ); 百分比: 46%
姓名: 施盛跃; 出资额: 736( + 220% ); 百分比: 46% | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8%
姓名: 乐永庆; 出资额: 230; 百分比: 46%
姓名: 施盛跃; 出资额: 230; 百分比: 46% | 2008-12-05 |
注册资本变更 | 1600( + 220% ) | 500 | 2008-12-05 |
注册资本(金)变更 | 1600 | 500 | 2008-12-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 乐阳光; 出资额: 128; 百分比: 8%姓名: 乐永庆; 出资额: 736; 百分比: 46%姓名: 施盛跃; 出资额: 736; 百分比: 46% | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8%
姓名: 乐永庆; 出资额: 230; 百分比: 46%
姓名: 施盛跃; 出资额: 230; 百分比: 46%
| 2008-12-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8%姓名: 乐永庆; 出资额: 230; 百分比: 46%姓名: 施盛跃; 出资额: 230; 百分比: 46% | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8%
企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
姓名: 乐永庆; 出资额: 335; 百分比: 67%
| 2008-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 李培文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2008-08-18 |
投资人变更 | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8%
姓名: 乐永庆; 出资额: 230( - 31.34328% ); 百分比: 46%
姓名: 施盛跃; 出资额: 230; 百分比: 46% [新增] | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8%
企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人 [退出]
姓名: 乐永庆; 出资额: 335; 百分比: 67% | 2008-08-18 |
法定代表人变更 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 李培文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2008-08-18 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 船舶租赁;水产养殖,机制冰加工、销售(限分支机构经营)。行业代码: 1360 | 经营范围: 船舶租赁,水产品加工、养殖、销售,机制冰生产。行业代码: 1360 | 2008-07-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 乐永庆 | 马力 | 2008-05-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8%企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人姓名: 乐永庆; 出资额: 335; 百分比: 67% | 姓名: 高光明; 出资额: 35; 百分比: 7%
姓名: 施盛跃; 出资额: 40; 百分比: 8%
姓名: 乐永庆; 出资额: 45; 百分比: 9%
企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
姓名: 马力; 出资额: 255; 百分比: 51%
| 2008-05-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 李培文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 高光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 马力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
| 2008-05-12 |
投资人变更 | 姓名: 乐阳光; 出资额: 40; 百分比: 8% [新增]
企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
姓名: 乐永庆; 出资额: 335( + 644.44444% ); 百分比: 67% | 姓名: 高光明; 出资额: 35; 百分比: 7% [退出]
姓名: 施盛跃; 出资额: 40; 百分比: 8% [退出]
姓名: 乐永庆; 出资额: 45; 百分比: 9%
企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
姓名: 马力; 出资额: 255; 百分比: 51% [退出] | 2008-05-12 |
法定代表人变更 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 李培文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 高光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 马力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2008-05-12 |
法定代表人变更 | 马力 | 乐永庆 | 2007-08-21 |
投资人变更 | 姓名: 高光明; 出资额: 35; 百分比: 7% [新增]
姓名: 施盛跃; 出资额: 40( - 78.66667% ); 百分比: 8%
姓名: 乐永庆; 出资额: 45( - 76% ); 百分比: 9%
企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
姓名: 马力; 出资额: 255; 百分比: 51% [新增] | 企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
姓名: 乐永庆; 出资额: 187.5; 百分比: 37.5%
姓名: 施盛跃; 出资额: 187.5; 百分比: 37.5% | 2007-08-21 |
法定代表人变更 | 姓名: 高光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 马力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理 | 2007-08-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 高光明; 出资额: 35; 百分比: 7%姓名: 施盛跃; 出资额: 40; 百分比: 8%姓名: 乐永庆; 出资额: 45; 百分比: 9%企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人姓名: 马力; 出资额: 255; 百分比: 51% | 企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
姓名: 乐永庆; 出资额: 187.5; 百分比: 37.5%
姓名: 施盛跃; 出资额: 187.5; 百分比: 37.5%
| 2007-08-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 高光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 马力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理
| 2007-08-21 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********205 | 2007-07-25 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****05 | 2007-07-25 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****05 | 2007-07-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 乐素庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2007-07-23 |
投资人变更 | 企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人 [新增]
姓名: 乐永庆; 出资额: 187.5( + 30.20833% ); 百分比: 37.5%
姓名: 施盛跃; 出资额: 187.5; 百分比: 37.5% [新增] | 姓名: 乐素庆; 出资额: 36; 百分比: 20% [退出]
姓名: 乐永庆; 出资额: 144; 百分比: 80% | 2007-07-23 |
注册资本变更 | 500( + 177.77778% ) | 180 | 2007-07-23 |
名称变更 | 浙江恒晖海运有限公司 | 舟山市慈桃水产有限公司 | 2007-07-23 |
注册资本(金)变更 | 500 | 180 | 2007-07-23 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 船舶租赁,水产品加工、养殖,机制冰生产。行业代码: 1360 | 经营范围: 水产品收购、加工、养殖、销售,机制冰生产,销售。行业代码: 1360 | 2007-07-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 舟山千岛船务有限公司; 出资额: 125; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人姓名: 乐永庆; 出资额: 187.5; 百分比: 37.5%姓名: 施盛跃; 出资额: 187.5; 百分比: 37.5% | 姓名: 乐素庆; 出资额: 36; 百分比: 20%
姓名: 乐永庆; 出资额: 144; 百分比: 80%
| 2007-07-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 乐阳光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 娄勤俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 施盛跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 乐素庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 乐永庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
| 2007-07-23 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1996-5-17 至 2026-5-17 | 营业期限: 1996-5-17 至 2006-5-17
| 2006-05-24 |
营业期限变更 | 营业期限: 1996-5-17 至 2026-5-17 | 营业期限: 1996-5-17 至 2006-5-17 | 2006-05-24 |