变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-12-08 |
经理备案 | 陈军明 [新增] | 杨壮雄 [退出] | 2021-12-08 |
法定代表人变更 | 陈军明 | 杨壮雄 | 2021-12-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-12-08 |
股东变更 | 陈军明 [新增] | 姚硕鹏, [退出]
杨壮雄 [退出] | 2021-12-08 |
董事备案 | 陈军明 [新增] | 杨壮雄 [退出] | 2021-12-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-03-23 |
住所变更 | 广州市增城区新塘镇发达岭综合小区59号 | 广州市增城区新塘镇达康路4、6号 | 2019-03-23 |
股东变更 | 陈天穴,001,*****3,货币,350,70,0,2025-10-25, ;
邓军民,001,*****X,货币,150,30,0,2025-10-25, ; | 陈天穴,001, ,货币,0,0,0,2024-01-09, ;
邓军民,001, ,货币,0,0,0,2024-01-09, ; | 2017-01-12 |
资金数额变更 | 500 (单位:万元)( + 150% ) | 200 (单位:万元) | 2017-01-12 |
股东变更 | 陈天穴;
邓军民; | 陈天穴;
邓军民; | 2017-01-12 |
股东变更 | 陈天穴;邓军民; | 陈天穴;邓军民; | 2017-01-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-12 |
资金数额变更 | 500 (单位:万元) | 200 (单位:万元) | 2017-01-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-01-29 |
法定代表人变更 | 陈天穴 | 邓军民 | 2016-01-29 |
董事备案 | 陈天穴,执行董事兼经理,选举,是
邓军民,监事,选举, | 陈天穴,监事,选举,
邓军民,执行董事兼经理,选举,是 | 2016-01-29 |
住所变更 | 广州市增城新塘镇汇美居委会发达岭小区拓展路31号(临时经营场所使用证明有效期至2018年12月23日) | 广州市增城新塘镇汇美居委会发达岭小区拓展路31号(可作厂房使用;临时经营场所使用证明有效期至2016年1月5日) | 2016-01-29 |
监事备案 | 陈天穴,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邓军民,监事,选举, [新增] | 陈天穴,监事,选举, [退出]
邓军民,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-01-29 |
营业期限变更 | 2014-01-16 至 2018-12-23 | 2014-01-16 至 2016-01-05 | 2016-01-29 |
股东变更 | 陈天穴,001,*****3,货币,140,70,0,2024-01-09, ;
邓军民,001,*****X,货币,60,30,0,2024-01-09, ; | 陈天穴,001,*****3,货币,80,40,0,2024-01-09, ;
邓军民,001,*****X,货币,60,30,0,2024-01-09, ;
黎国洪,001,*****6,货币,60,30,0,2024-01-09, ; [退出] | 2016-01-29 |
经理备案 | 陈天穴,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邓军民,监事,选举, [新增] | 陈天穴,监事,选举, [退出]
邓军民,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-01-29 |
组织机构备案 | 陈天穴,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邓军民,监事,选举, [新增] | 陈天穴,监事,选举, [退出]
邓军民,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-01-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-17 |
资金数额变更 | 200 (单位:万元)( + 1900% ) | 10 (单位:万元) | 2015-11-17 |
财务负责人 | 邓军民 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-17 |
组织机构备案 | 陈天穴,监事,选举, [新增]
邓军民,执行董事兼经理,选举,是 | 邓军民,执行董事兼经理,选举,是
吴益民,监事,任命, [退出] | 2015-05-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-05-11 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-05-11 |
监事备案 | 陈天穴,监事,选举, [新增]
邓军民,执行董事兼经理,选举,是 | 邓军民,执行董事兼经理,选举,是
吴益民,监事,任命, [退出] | 2015-05-11 |