陕西城市印记文化发展有限公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,陕西省西安市碑林区标新街标新29文化创意产业园二楼C3室(注册地址),我公司主要提供文化艺术交流策划,公关活动策划,企业形象策划,市场营销策划,广告设计、制作、代理、发布,图文设计、制作,计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,商务信息咨询,企业管理,会务服务,展览展示服务,舞美设计,灯光音响设计,雕塑艺术设计,景观艺术设计,影院管理,广播电视制作、发行,动漫设计,服装设计,网页设计、制作,建筑装饰、建设工程专项设计,市场信息咨询与调查,体育赛事策划,婚庆礼仪服务,会议会展服务,翻译服务。
联系方式
- 公司地址:
- 陕西省西安市碑林区标新街标新29文化创意产业园二楼C3室(注册地址)
- 经理:
- 陈鸣
- 经理手机:
- 139****3758 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 710000
- 地区编码:
- 610103
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 133****2045 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 陕西城市印记文化发展有限公司 |
简称: | 印记文化发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 文化艺术交流策划,公关活动策划,企业形象策划,市场营销策划,广告设计、制作、代理、发布,图文设计、制作,计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,商务信息咨询,企业管理,会务服务,展览展示服务,舞美设计,灯光音响设计,雕塑艺术设计,景观艺术设计,影院管理,广播电视制作、发行,动漫设计,服装设计,网页设计、制作,建筑装饰、建设工程专项设计,市场信息咨询与调查,体育赛事策划,婚庆礼仪服务,会议会展服务,翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91610103MA6U971C8H |
发证机关: | 西安市碑林区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年10月26日 |
注册资本: | 10000万人民币 (万元) |
所属分类: | 文化艺术业 » 碑林区文化艺术业 |
所属城市: | 西安企业网 » 碑林区 |
顺企编码: | 93232779 |
陕西城市印记文化发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张兰瑞 | 9700万 | |
陈鸣 | 300万 |
陕西城市印记文化发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 陈鸣 | 张文莹 | 2021-01-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈鸣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 张兰瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 张兰瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张文莹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2021-01-21 |
投资人变更 | 姓名: 陈鸣; 出资额: 300; 百分比: 3 [新增] 姓名: 张兰瑞; 出资额: 9700( + 385% ); 百分比: 97 | 姓名: 张兰瑞; 出资额: 2000; 百分比: 20 姓名: 张文莹; 出资额: 8000; 百分比: 80 [退出] | 2021-01-21 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2021-01-21 |
负责人变更 | 张文莹 | 栾生智 | 2020-04-08 |
投资人变更 | 姓名: 张兰瑞; 出资额: 2000; 百分比: 20 [新增] 姓名: 张文莹; 出资额: 8000; 百分比: 80 [新增] | 姓名: 黎通; 出资额: 125; 百分比: 25 [退出] 姓名: 栾生智; 出资额: 375; 百分比: 75 [退出] | 2020-04-08 |
注册资本变更 | 10000( + 1900% ) | 500 | 2020-04-08 |
法定代表人变更 | 张文莹 | 栾生智 | 2020-04-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张兰瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 张文莹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 田亮; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出] 姓名: 王丹; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [退出] 姓名: 张小兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 栾生智; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出] | 2020-04-08 |
从业人数变更 | 2 | - | 2020-04-08 |
投资人变更 | 姓名: 黎通; 出资额: 125; 百分比: 25 [新增] 姓名: 栾生智; 出资额: 375; 百分比: 75 | 姓名: 田亮; 出资额: 125; 百分比: 25 [退出] 姓名: 栾生智; 出资额: 375; 百分比: 75 | 2020-01-14 |
主要人员备案 | 姓名: 田亮; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增] 姓名: 王丹; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 姓名: 张小兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 栾生智; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 | 姓名: 刘源欣; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出] 姓名: 王丹; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 姓名: 张小兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 栾生智; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 | 2018-04-12 |
投资人变更 | 姓名: 田亮; 出资额: 125; 百分比: 25 [新增] 姓名: 栾生智; 出资额: 375; 百分比: 75 | 姓名: 刘源欣; 出资额: 125; 百分比: 25 [退出] 姓名: 栾生智; 出资额: 375; 百分比: 75 | 2018-02-02 |
本页是 [陕西城市印记文化发展有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。