变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-16 | 2021-02-23 | 2021-11-24 |
投资人 | 李婷 4950(万元)99%王峰 50(万元)1% | 李婷 4950(万元)99%郑楠 50(万元)1% | 2021-11-24 |
章程 | - | - | 2021-11-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-24 |
成员 | 王建中(监事),李婷(总经理),李婷(执行董事) | 王光鹏(执行董事),王光鹏(总经理),庞玉红(监事) | 2021-03-02 |
指定联系人 | 杨洁 | 魏顺兵 | 2021-03-02 |
章程 | - | - | 2021-03-02 |
投资人 | 李婷 4950(万元)99%郑楠 50(万元)1% | 庞玉红 4950(万元)99%王光鹏 50(万元)1% | 2021-03-02 |
负责人 | 李婷 | 王光鹏 | 2021-03-02 |
许可经营 | 初级农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业园艺服务;主要农作物种子生产;休闲观光活动;动物饲养;水产养殖;农药的销售;餐饮服务;养老服务;物业管理;提供住宿服务,旅游服务,旅游业务;园林绿化工程;水利工程设计施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农药的销售;餐饮服务;养老服务;物业管理;提供住宿服务,旅游服务;园林绿化工程;水利工程设计施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-03-02 |
总经理 | 王建中(监事), [新增]
李婷(总经理), [新增]
李婷(执行董事) [新增] | 王光鹏(执行董事), [退出]
王光鹏(总经理), [退出]
庞玉红(监事) [退出] | 2021-03-02 |
董事长或执行董事成员 | 王建中(监事), [新增]
李婷(总经理), [新增]
李婷(执行董事) [新增] | 王光鹏(执行董事), [退出]
王光鹏(总经理), [退出]
庞玉红(监事) [退出] | 2021-03-02 |
股权和公证书 | - | - | 2021-03-02 |
一般经营项目 | 农业技术咨询、推广及转让;初级农产品、化肥的销售;节能环保技术研发应用;经济咨询服务;花卉、苗木及农作物的销售;文化艺术活动策划;文化活动策划;企业管理咨询,市场营销策划;商务信息咨询,教育信息咨询;为酒店提供管理服务;企业形象策划;建设工程管理;城市基础设施建设;智能农业管理;初级农产品批发;初级农产品零售;农林牧渔业废弃物综合利用;生物有机肥料研发;肥料销售;土地整治服务;游览景区管理;园区管理服务;酒店管理;城市公园管理;会议及展览服务;资源循环利用服务技术咨询;创业投资服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 农业技术咨询、推广及转让;初级农产品、化肥的销售;节能环保技术研发应用;经济咨询服务;花卉、苗木及农作物的销售;文化艺术活动策划;文化活动策划;企业管理咨询,市场营销策划;商务信息咨询,教育信息咨询;为酒店提供管理服务;企业形象策划;建设工程管理;城市基础设施建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-03-02 |
监事信息 | 王建中(监事), [新增]
李婷(总经理), [新增]
李婷(执行董事) [新增] | 王光鹏(执行董事), [退出]
王光鹏(总经理), [退出]
庞玉红(监事) [退出] | 2021-03-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-02-23 | 2020-09-24 | 2021-03-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-24 | 2020-05-08 | 2020-09-27 |
章程 | - | - | 2020-09-27 |
地址 | 深圳市南山区南山街道荔湾社区前海路0070号泛海城市广场2栋306-2 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2020-09-27 |
成员 | 王光鹏 | 魏顺兵 | 2020-05-09 |
成员 | 庞玉红
4950(万元)99%
王光鹏
50(万元)1% | 曾志宏
4500(万元)90%
魏顺兵
500(万元)10% | 2020-05-09 |
成员 | 王光鹏(执行董事),庞玉红(监事),王光鹏(总经理) | 曾志宏(监事),魏顺兵(执行董事),魏顺兵(总经理) | 2020-05-09 |
总经理 | 王光鹏(执行董事), [新增]
庞玉红(监事), [新增]
王光鹏(总经理) [新增] | 曾志宏(监事), [退出]
魏顺兵(执行董事), [退出]
魏顺兵(总经理) [退出] | 2020-05-09 |
监事信息 | 王光鹏(执行董事), [新增]
庞玉红(监事), [新增]
王光鹏(总经理) [新增] | 曾志宏(监事), [退出]
魏顺兵(执行董事), [退出]
魏顺兵(总经理) [退出] | 2020-05-09 |
负责人 | 王光鹏 [新增] | 魏顺兵 [退出] | 2020-05-09 |
升级换照 | - | - | 2020-05-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-08 | - | 2020-05-09 |
投资人 | 庞玉红 4950(万元)99% [新增]
王光鹏 50(万元)1% [新增] | 曾志宏 4500(万元)90% [退出]
魏顺兵 500(万元)10% [退出] | 2020-05-09 |
股权和公证书 | - | - | 2020-05-09 |
董事长或执行董事成员 | 王光鹏(执行董事), [新增]
庞玉红(监事), [新增]
王光鹏(总经理) [新增] | 曾志宏(监事), [退出]
魏顺兵(执行董事), [退出]
魏顺兵(总经理) [退出] | 2020-05-09 |