变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:翁忠良 ; [新增]
投资人:中城创展实业有限公司 ; | 投资人:中城创展实业有限公司 ; | 2022-03-02 |
注册资本变更 | 20500万元( + 105% ) | 10000万元 | 2022-03-02 |
投资人变更 | 投资人:翁忠良,出资额:10500万,占51.2195%,出资方式:货币,出资时间:2052-03-01; [新增]
投资人:中城创展实业有限公司,出资额:10000万,占48.7805%,出资方式:货币,出资时间:2051-11-30; | 投资人:中城创展实业有限公司,出资额:10000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2051-11-30; | 2022-03-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 2022-03-02 |
经营范围变更 | 许可项目:煤炭开采,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:炼焦,煤炭及制品销售,金属结构销售,建筑装饰材料销售,建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理咨询,工程管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣),新兴能源技术研发,石油制品销售(不含危险化学品),电子产品销售,金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:煤炭开采,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:炼焦,煤炭及制品销售,金属结构销售,建筑装饰材料销售,建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理咨询,工程管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣),新兴能源技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2021-12-20 |
投资人变更 | 投资人:中城创展实业有限公司 ; | 投资人:中城创展实业有限公司 ; | 2021-11-30 |
投资人变更 | 投资人:中城创展实业有限公司,出资额:10000( + 3233.33333% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2051-11-30; | 投资人:中城创展实业有限公司,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-10-21; | 2021-11-30 |
经营范围变更 | 许可项目:煤炭开采,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:炼焦,煤炭及制品销售,金属结构销售,建筑装饰材料销售,建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理咨询,工程管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣),新兴能源技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 矿产品开采(不含原煤开采)、加工、销售;建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2021-11-30 |
注册资本变更 | 10000万元( + 3233.33333% ) | 300万元 | 2021-11-30 |
投资人变更 | 投资人:中城创展实业有限公司 ; [新增] | 投资人:周福平 ; [退出]
投资人:吕旋 ; [退出]
投资人:徐向华 ; [退出]
投资人:肖强 ; [退出] | 2021-11-29 |
其他变更 | 姓名:翁忠良,职务:执行董事;
姓名:翁忠良,职务:经理;
姓名:尚威威,职务:监事; | 姓名:徐向华,职务:经理;
姓名:徐向华,职务:执行董事;
姓名:吕旋,职务:监事; | 2021-11-29 |
投资人变更 | 投资人:中城创展实业有限公司,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-10-21; [新增] | 投资人:周福平,出资额:60万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2038-10-21; [退出]
投资人:吕旋,出资额:60万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2038-10-21; [退出]
投资人:徐向华,出资额:120万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2038-10-21; [退出]
投资人:肖强,出资额:60万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2038-10-21; [退出] | 2021-11-29 |
法定代表人变更 | 翁忠良 | 徐向华 | 2021-11-29 |
住所变更 | 江西省上饶市玉山县冰溪街道新建路299号三清公园西侧商住楼二楼 | 江西省上饶市广丰区洋口镇湖边菜市场 | 2021-11-18 |