变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-03-10 |
成员 | 刘春果(执行董事),刘善娟(监事),刘春果(总经理) | 谌帅(监事),袁红(执行董事),袁红(总经理) | 2022-03-10 |
股权和公证书 | - | - | 2022-03-10 |
投资人 | 刘春果 99(万元)99%刘善娟 1(万元)1% | 袁红 100(万元)100% | 2022-03-10 |
负责人 | 刘春果 | 袁红 | 2022-03-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-04 | 2022-01-14 | 2022-03-10 |
监事信息 | 刘春果(执行董事), [新增]
刘善娟(监事), [新增]
刘春果(总经理) [新增] | 谌帅(监事), [退出]
袁红(执行董事), [退出]
袁红(总经理) [退出] | 2022-03-10 |
董事长或执行董事成员 | 刘春果(执行董事), [新增]
刘善娟(监事), [新增]
刘春果(总经理) [新增] | 谌帅(监事), [退出]
袁红(执行董事), [退出]
袁红(总经理) [退出] | 2022-03-10 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋418B | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区桥背东九巷2号402 | 2022-03-10 |
指定联系人 | 刘春果 | 袁红 | 2022-03-10 |
总经理 | 刘春果(执行董事), [新增]
刘善娟(监事), [新增]
刘春果(总经理) [新增] | 谌帅(监事), [退出]
袁红(执行董事), [退出]
袁红(总经理) [退出] | 2022-03-10 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-03-10 |
章程修正案 | - | - | 2022-02-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-14 | 2020-05-06 | 2022-02-17 |
地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区桥背东九巷2号402 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区清林路城投商务中心1103 | 2022-02-17 |
指定联系人 | 袁红 100(万元)100% | 赖清平 100(万元)100% | 2020-05-15 |
指定联系人 | 谌帅(监事),
袁红(总经理),
袁红(执行董事) | 汪光英(监事),
赖清平(执行董事),
赖清平(总经理) | 2020-05-15 |
指定联系人 | 袁红 | 赖清平 | 2020-05-15 |
总经理 | 谌帅(监事), [新增]
袁红(总经理), [新增]
袁红(执行董事) [新增] | 汪光英(监事), [退出]
赖清平(执行董事), [退出]
赖清平(总经理) [退出] | 2020-05-15 |
成员 | 谌帅(监事),袁红(总经理),袁红(执行董事) | 汪光英(监事),赖清平(执行董事),赖清平(总经理) | 2020-05-15 |
董事长或执行董事成员 | 谌帅(监事), [新增]
袁红(总经理), [新增]
袁红(执行董事) [新增] | 汪光英(监事), [退出]
赖清平(执行董事), [退出]
赖清平(总经理) [退出] | 2020-05-15 |
负责人 | 袁红 [新增] | 赖清平 [退出] | 2020-05-15 |
投资人 | 袁红 100(万元)100% [新增] | 赖清平 100(万元)100% [退出] | 2020-05-15 |
升级换照 | - | - | 2020-05-15 |
监事信息 | 谌帅(监事), [新增]
袁红(总经理), [新增]
袁红(执行董事) [新增] | 汪光英(监事), [退出]
赖清平(执行董事), [退出]
赖清平(总经理) [退出] | 2020-05-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-06 | 2020-04-07 | 2020-05-15 |
注册资本 | 100 人民币( + 100% ) | 50 人民币 | 2020-04-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-07 | - | 2020-04-10 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-10 |
投资人 | 赖清平 100(万元)100% | 赖清平 50(万元)100% | 2020-04-10 |
注册资本 | 100,156( + 99.68897% ) | 50,156 | 2020-04-10 |