变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 职务:执行董事,姓名:黄庭国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:黄庭国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:监事,姓名:刘宣,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增] | 职务:监事,姓名:李虞明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
职务:经理,姓名:黄庭国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:黄庭国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:执行董事,姓名:谢淑琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出] | 2021-08-11 |
住所变更 | 江西省吉安市吉水县水南镇带元村带元自然村 | 江西省吉安市吉州区吉州大道50号B幢店面夹层1-35室,店面1-35室 | 2021-07-19 |
法定代表人变更 | 黄庭国 | 谢淑琴 | 2021-07-19 |
其他变更 | 姓名:黄庭国,职务:经理;
姓名:李虞明,职务:监事;
姓名:谢淑琴,职务:执行董事; | 姓名:谢淑琴,职务:经理;
姓名:李虞明,职务:监事;
姓名:谢淑琴,职务:执行董事; | 2021-07-19 |
投资人变更 | 投资人:吉安市吉州区泓桦锦嘉建材有限公司 ; [新增] | 投资人:王小龙 ; [退出]
投资人:戴征亮 ; [退出] | 2020-08-04 |
其他变更 | 姓名:谢淑琴,职务:经理;
姓名:李虞明,职务:监事;
姓名:谢淑琴,职务:执行董事; | 姓名:王小龙,职务:执行董事;
姓名:戴征亮,职务:监事;
姓名:谢淑琴,职务:经理; | 2020-08-04 |
投资人变更 | 投资人:吉安市吉州区泓桦锦嘉建材有限公司,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-06; [新增] | 投资人:王小龙,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-06; [退出]
投资人:戴征亮,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-06; [退出] | 2020-08-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2020-08-04 |
法定代表人变更 | 谢淑琴 | 王小龙 | 2020-07-23 |
其他变更 | 姓名:王小龙,职务:执行董事;
姓名:戴征亮,职务:监事;
姓名:谢淑琴,职务:经理; | 姓名:戴征亮,职务:监事;
姓名:王小龙,职务:经理;
姓名:王小龙,职务:执行董事; | 2020-07-23 |
投资人变更 | 投资人:王小龙 ;
投资人:戴征亮 ; | 投资人:王小龙 ;
投资人:戴征亮 ; | 2020-07-22 |
投资人变更 | 投资人:王小龙,出资额:100( - 80% )万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-06;
投资人:戴征亮,出资额:100( - 80% )万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-06; | 投资人:王小龙,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-06;
投资人:戴征亮,出资额:500万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-06; | 2020-07-22 |
注册资本变更 | 200万元( - 80% ) | 1000万元 | 2020-07-22 |