变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1213号嘉辉苑A单元503 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区平湖大街21号705 | 2021-12-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-24 | 2021-12-21 | 2021-12-29 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-29 |
成员 | 钟达浩(执行董事),钟达浩(总经理) | 庞宇航(执行董事),庞宇航(总经理) | 2021-12-24 |
负责人 | 钟达浩 | 庞宇航 | 2021-12-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-21 | 2021-09-07 | 2021-12-24 |
总经理 | 钟达浩(执行董事), [新增]
钟达浩(总经理) [新增] | 庞宇航(执行董事), [退出]
庞宇航(总经理) [退出] | 2021-12-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-24 |
指定联系人 | 钟达浩 | 庞宇航 | 2021-12-24 |
投资人 | 常存才 10(万元)10%钟达浩 90(万元)90% | 庞宇航 90(万元)90%常存才 10(万元)10% | 2021-12-24 |
董事长或执行董事成员 | 钟达浩(执行董事), [新增]
钟达浩(总经理) [新增] | 庞宇航(执行董事), [退出]
庞宇航(总经理) [退出] | 2021-12-24 |
成员 | 庞宇航(总经理),庞宇航(执行董事) | 黄双登(执行董事),黄双登(总经理) | 2021-09-07 |
负责人 | 庞宇航 | 黄双登 | 2021-09-07 |
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区平湖大街21号705 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区环山路40号301 | 2021-09-07 |
董事长或执行董事成员 | 庞宇航(总经理), [新增]
庞宇航(执行董事) [新增] | 黄双登(执行董事), [退出]
黄双登(总经理) [退出] | 2021-09-07 |
总经理 | 庞宇航(总经理), [新增]
庞宇航(执行董事) [新增] | 黄双登(执行董事), [退出]
黄双登(总经理) [退出] | 2021-09-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-07 | 2021-03-19 | 2021-09-07 |
投资人 | 常存才 10(万元)10%庞宇航 90(万元)90% | 常存才 10(万元)10%黄双登 90(万元)90% | 2021-09-07 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-07 |
指定联系人 | 庞宇航 | 黄双登 | 2021-09-07 |
成员 | 黄双登(总经理),黄双登(执行董事) | 方海彬(总经理),方海彬(执行董事) | 2021-03-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-19 | 2020-01-05 | 2021-03-26 |
负责人 | 黄双登 | 方海彬 | 2021-03-26 |
指定联系人 | 黄双登 | 方海彬 | 2021-03-26 |
投资人 | 常存才 10(万元)10%黄双登 90(万元)90% | 常存才 10(万元)10%方海彬 90(万元)90% | 2021-03-26 |
董事长或执行董事成员 | 黄双登(总经理), [新增]
黄双登(执行董事) [新增] | 方海彬(总经理), [退出]
方海彬(执行董事) [退出] | 2021-03-26 |
总经理 | 黄双登(总经理), [新增]
黄双登(执行董事) [新增] | 方海彬(总经理), [退出]
方海彬(执行董事) [退出] | 2021-03-26 |
指定联系人 | 常存才 10(万元)10% 方海彬 90(万元)90% | 常存才 50(万元)50% 谷新忠 50(万元)50% | 2020-01-10 |
指定联系人 | 方海彬(总经理),
方海彬(执行董事) | 谷新忠(总经理),
谷新忠(执行董事) | 2020-01-10 |
指定联系人 | 方海彬 | 谷新忠 | 2020-01-10 |
成员 | 方海彬(总经理),方海彬(执行董事) | 谷新忠(总经理),谷新忠(执行董事) | 2020-01-10 |
投资人 | 常存才 10(万元)10% 方海彬 90(万元)90% | 谷新忠 50(万元)50% 常存才 50(万元)50% | 2020-01-10 |
负责人 | 方海彬 | 谷新忠 | 2020-01-10 |
投资人变更 | - | - | 2020-01-10 |
其他事项备案 | - | - | 2020-01-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-01-10 |
负责人变更 | - | - | 2020-01-10 |
章程备案 | 2020-01-05 | - | 2020-01-10 |