变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2025-02-24
任职起始日期:2022-02-25 | 任职截止日期:2023-10-19
任职起始日期:2020-10-20 | 2022-03-03 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:郑功昊; [退出] | 2022-03-03 |
高级管理人员备案 | 杨安 [新增] | 空 | 2022-03-03 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是
任职截止日期:2025-02-24
任职起始日期:2022-02-25 | 法定代表人标识:否
任职截止日期:2023-10-19
任职起始日期:2020-10-20 | 2022-03-03 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2025-02-24;任职起始日期:2022-02-25; | 任职截止日期:2023-10-19;任职起始日期:2020-10-20; | 2022-03-03 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2025-02-24;任职起始日期:2022-02-25; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2023-10-19;任职起始日期:2020-10-20; | 2022-03-03 |
董事 监事 经理人员信息 | 杨安 | 空 | 2022-03-03 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-10-19;任职起始日期:2020-10-20;姓名:郑功昊;国籍:中 国; | 2022-03-03 |
高级管理人员备案 | 刘淑春 [新增] | 空 | 2020-11-02 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2023-10-19
任职起始日期:2020-10-20 | 任职截止日期:2023-09-09
任职起始日期:2020-09-10 | 2020-11-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:杨雨菁; [退出] | 2020-11-02 |
法定代表人信息 | 姓名:刘淑春;任职截止日期:2023-10-19;任职起始日期:2020-10-20; | 姓名:杨雨菁;任职截止日期:2023-09-09;任职起始日期:2020-09-10; | 2020-11-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-10-19;任职起始日期:2020-10-20; | 任职截止日期:2023-09-09;任职起始日期:2020-09-10; | 2020-11-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 刘淑春 | 空 | 2020-11-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-09-09;任职起始日期:2020-09-10;姓名:杨雨菁;国籍:中国; | 2020-11-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-09-09;任职起始日期:2020-09-10;姓名:杨雨菁;国籍:中国; | 2020-11-02 |
法定代表人 | 刘淑春 | 杨雨菁 | 2020-11-02 |
负责人变更 | 姓名:刘淑春; [新增] | 姓名:杨雨菁; [退出] | 2020-11-02 |
负责人变更 | 刘淑春 [新增] | 杨雨菁 [退出] | 2020-11-02 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2023-09-09
任职起始日期:2020-09-10 | 任职截止日期:空
任职起始日期:2020-01-17 | 2020-09-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:杨安; [退出] | 2020-09-14 |
高级管理人员备案 | 杨雨菁 [新增] | 空 | 2020-09-14 |
董事 监事 经理人员信息 | 杨雨菁 | 空 | 2020-09-14 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-09-09;任职起始日期:2020-09-10; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2020-01-17; | 2020-09-14 |
法定代表人 | 杨雨菁 | 杨安 | 2020-09-14 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2020-01-17;姓名:杨安;国籍:中国; | 2020-09-14 |
法定代表人信息 | 姓名:杨雨菁;任职截止日期:2023-09-09;任职起始日期:2020-09-10; | 姓名:杨安;任职截止日期:空;任职起始日期:2020-01-17; | 2020-09-14 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-01-17;姓名:杨安;国籍:中国; | 2020-09-14 |
负责人变更 | 姓名:杨雨菁; [新增] | 姓名:杨安; [退出] | 2020-09-14 |
负责人变更 | 杨雨菁 [新增] | 杨安 [退出] | 2020-09-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:杨安; [新增] | 姓名:都蒙; [退出] | 2020-01-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:郑功昊; [新增] | 姓名:李香进; [退出] | 2020-01-19 |
法定代表人信息 | 姓名:杨安;任职截止日期:空;任职起始日期:2020-01-17; | 姓名:都蒙;任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18; | 2020-01-19 |
法定代表人 | 杨安 | 都蒙 | 2020-01-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2020-01-17;姓名:杨安; | 任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18;姓名:都蒙; | 2020-01-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2020-01-17;姓名:郑功昊; | 任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18;姓名:李香进; | 2020-01-19 |
负责人变更 | 杨安 [新增] | 都蒙 [退出] | 2020-01-19 |
负责人变更 | 姓名:杨安; [新增] | 姓名:都蒙; [退出] | 2020-01-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:滕钢; [退出] | 2019-08-08 |
高级管理人员备案 | 都蒙 [新增] | 空 | 2019-08-08 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:丛瑞; [退出] | 2019-08-08 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王胜符; [退出] | 2019-08-08 |
高级管理人员备案 | 李香进 [新增] | 空 | 2019-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 李香进 | 空 | 2019-08-08 |
法定代表人信息 | 姓名:都蒙;任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18; | 姓名:王胜符;任职截止日期:2039-04-15;任职起始日期:2019-04-16; | 2019-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 都蒙 | 空 | 2019-08-08 |
法定代表人 | 都蒙 | 王胜符 | 2019-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-04-15;任职起始日期:2019-04-16;姓名:王胜符;国籍:中国; | 2019-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-04-15;任职起始日期:2019-04-16;姓名:滕钢;国籍:中国; | 2019-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-04-15;任职起始日期:2019-04-16;姓名:丛瑞;国籍:中国; | 2019-08-08 |
负责人变更 | 都蒙 [新增] | 王胜符 [退出] | 2019-08-08 |
负责人变更 | 姓名:都蒙; [新增] | 姓名:王胜符; [退出] | 2019-08-08 |