变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 刘南强(执行董事),刘南强(总经理) | 张军楠(执行董事),张军楠(总经理) | 2022-05-18 |
负责人 | 刘南强 | 张军楠 | 2022-05-18 |
投资人 | 深圳市深业建筑设备工程有限公司 100(万元)100% | 深圳市华渄科技有限公司 100(万元)100% | 2022-05-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-09 | 2020-05-15 | 2022-05-18 |
董事长或执行董事成员 | 刘南强(执行董事), [新增]
刘南强(总经理) [新增] | 张军楠(执行董事), [退出]
张军楠(总经理) [退出] | 2022-05-18 |
章程修正案 | - | - | 2022-05-18 |
指定联系人 | 刘南强 | 张军楠 | 2022-05-18 |
总经理 | 刘南强(执行董事), [新增]
刘南强(总经理) [新增] | 张军楠(执行董事), [退出]
张军楠(总经理) [退出] | 2022-05-18 |
指定联系人 | 涂坚初(监事),
张军楠(执行董事),
张军楠(总经理) | 苏雪妮(监事),
管桓熠(执行董事),
管桓熠(总经理) | 2020-05-20 |
指定联系人 | 深圳市华渄科技有限公司 100(万元)100% | 深圳柏云文化科技有限公司 100(万元)100% | 2020-05-20 |
成员 | 涂坚初(监事),张军楠(执行董事),张军楠(总经理) | 苏雪妮(监事),管桓熠(执行董事),管桓熠(总经理) | 2020-05-20 |
董事长或执行董事成员 | 涂坚初(监事), [新增]
张军楠(执行董事), [新增]
张军楠(总经理) [新增] | 苏雪妮(监事), [退出]
管桓熠(执行董事), [退出]
管桓熠(总经理) [退出] | 2020-05-20 |
指定联系人 | 张军楠 | 管桓熠 | 2020-05-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-15 | 2020-05-11 | 2020-05-20 |
投资人 | 深圳市华渄科技有限公司 100(万元)100% [新增] | 深圳柏云文化科技有限公司 100(万元)100% [退出] | 2020-05-20 |
总经理 | 涂坚初(监事), [新增]
张军楠(执行董事), [新增]
张军楠(总经理) [新增] | 苏雪妮(监事), [退出]
管桓熠(执行董事), [退出]
管桓熠(总经理) [退出] | 2020-05-20 |
监事信息 | 涂坚初(监事), [新增]
张军楠(执行董事), [新增]
张军楠(总经理) [新增] | 苏雪妮(监事), [退出]
管桓熠(执行董事), [退出]
管桓熠(总经理) [退出] | 2020-05-20 |
负责人 | 张军楠 [新增] | 管桓熠 [退出] | 2020-05-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-11 | 2019-11-06 | 2020-05-14 |
投资人 | 深圳柏云文化科技有限公司 100(万元)100% [新增] | 深圳市义德丰投资有限公司 100(万元)100% [退出] | 2020-05-14 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-14 |
指定联系人 | 深圳市义德丰投资有限公司 100(万元)100% | 深圳市易佳汽车服务有限公司 100(万元)100% | 2019-11-11 |
指定联系人 | 苏雪妮(监事),
管桓熠(执行董事),
管桓熠(总经理) | 涂坚初(总经理),
古优峰(监事),
涂坚初(执行董事) | 2019-11-11 |
指定联系人 | 管桓熠 | 涂坚初 | 2019-11-11 |
成员 | 苏雪妮(监事),管桓熠(执行董事),管桓熠(总经理) | 涂坚初(总经理),古优峰(监事),涂坚初(执行董事) | 2019-11-11 |
负责人 | 管桓熠 | 涂坚初 | 2019-11-11 |
投资人 | 深圳市义德丰投资有限公司 100(万元)100% | 深圳市易佳汽车服务有限公司 100(万元)100% | 2019-11-11 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-11 |
章程备案 | 2019-11-06 | 2019-08-13 | 2019-11-11 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-11 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-11 |
指定联系人 | 深圳市易佳汽车服务有限公司 100(万元)100% | 蔡定华 40(万元)40% 应玉莲 60(万元)60% | 2019-08-14 |
指定联系人 | 涂坚初(执行董事),
涂坚初(总经理),
古优峰(监事) | 应玉莲(执行董事),
应玉莲(总经理),
蔡定华(监事) | 2019-08-14 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2019-08-14 |
负责人 | 涂坚初 | 应玉莲 | 2019-08-14 |
投资人 | 深圳市易佳汽车服务有限公司 100(万元)100% | 应玉莲 60(万元)60% 蔡定华 40(万元)40% | 2019-08-14 |
成员 | 涂坚初(执行董事),涂坚初(总经理),古优峰(监事) | 应玉莲(执行董事),应玉莲(总经理),蔡定华(监事) | 2019-08-14 |
指定联系人 | 涂坚初 | 应玉莲 | 2019-08-14 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-14 |
章程备案 | 2019-08-13 | - | 2019-08-14 |
负责人变更 | - | - | 2019-08-14 |
其他事项备案 | - | - | 2019-08-14 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1130 | 2019-08-14 |