变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 100 人民币( - 997407% ) | 10800 人民币 | 2022-01-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-07 | 2021-08-03 | 2022-01-11 |
投资人 | 安巍 100(万元)100% | 安巍 10800(万元)100% | 2022-01-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-08-06 |
成员 | 何花(监事),安巍(总经理),安巍(执行董事) | 何花(执行董事),安巍(监事),何花(总经理) | 2021-08-06 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-08-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-03 | 2020-12-03 | 2021-08-06 |
总经理 | 何花(监事),
安巍(总经理),
安巍(执行董事) | 何花(执行董事),
安巍(监事),
何花(总经理) | 2021-08-06 |
负责人 | 安巍 | 何花 | 2021-08-06 |
股权和公证书 | - | - | 2021-08-06 |
董事长或执行董事成员 | 何花(监事),
安巍(总经理),
安巍(执行董事) | 何花(执行董事),
安巍(监事),
何花(总经理) | 2021-08-06 |
监事信息 | 何花(监事),
安巍(总经理),
安巍(执行董事) | 何花(执行董事),
安巍(监事),
何花(总经理) | 2021-08-06 |
指定联系人 | 安巍 | 刘贤妙 | 2021-08-06 |
投资人 | 安巍 10800(万元)100% | 安巍 10692(万元)99%何花 108(万元)1% | 2021-08-06 |
注册资本 | 10800 人民币( + 2060% ) | 500 人民币 | 2020-12-04 |
注册资本 | 10800,156( + 2059.35748% ) | 500,156 | 2020-12-04 |
投资人 | 安巍 10692(万元)99%
何花 108(万元)1% | 安巍 75(万元)15%
何花 425(万元)85% | 2020-12-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-03 | 2020-11-04 | 2020-12-04 |
一般经营项目 | 新能源技术开发、技术服务;风力发电设备运输和安装;燃气仪器仪表及配件、燃气表报警器安装、维修、维护、检测、销售;工业锅炉改造、销售;高压容器安装;建筑工程总承包、建筑劳务分包;装修装饰工程;能源设备安装工程、园林绿化工程、土石化工程、钢结构工程、建筑劳务工程、市政道路工程施工、桥梁工程、隧道工程;物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营电子商务;建筑材料的销售及技术开发;农业技术服务;初级农产品的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 数码产品、家居用品、厨房用品、办公设备、文化用品、个人护理、母婴用品、户外用品、宠物用品、纺织品、汽车用品、汽车配件、电子产品、机电设备、塑胶产品、包装制品、五金制品、机械设备、电器、玻璃制品、纸制品、金属材料、日用百货、LED产品、服饰、鞋帽、箱包、珠宝首饰、建筑材料的销售及技术开发;初级农产品的销售;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2020-12-04 |
许可经营 | 光伏发电系统及安装;天然气管网、加气站及相关设施建设、维护、管理、运营;高压管道铺设;城镇燃气储运、输配、销售。 | - | 2020-12-04 |
地址 | 深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦一路39号鹏盛村3栋、4栋3栋410 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2020-11-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-04 | 2020-09-08 | 2020-11-05 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-05 |
成员 | 安巍
75(万元)15%
何花
425(万元)85% | 刘贤妙
500(万元)100% | 2020-09-08 |
成员 | 何花 | 刘贤妙 | 2020-09-08 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-08 |
成员 | 何花(执行董事),安巍(监事),何花(总经理) | 叶少斌(监事),刘贤妙(执行董事),刘贤妙(总经理) | 2020-09-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-08 | - | 2020-09-08 |
投资人 | 何花 425(万元)85% [新增]
安巍 75(万元)15% [新增] | 刘贤妙 500(万元)100% [退出] | 2020-09-08 |
总经理 | 何花(执行董事), [新增]
安巍(监事), [新增]
何花(总经理) [新增] | 叶少斌(监事), [退出]
刘贤妙(执行董事), [退出]
刘贤妙(总经理) [退出] | 2020-09-08 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-08 |
监事信息 | 何花(执行董事), [新增]
安巍(监事), [新增]
何花(总经理) [新增] | 叶少斌(监事), [退出]
刘贤妙(执行董事), [退出]
刘贤妙(总经理) [退出] | 2020-09-08 |
负责人 | 何花 [新增] | 刘贤妙 [退出] | 2020-09-08 |
董事长或执行董事成员 | 何花(执行董事), [新增]
安巍(监事), [新增]
何花(总经理) [新增] | 叶少斌(监事), [退出]
刘贤妙(执行董事), [退出]
刘贤妙(总经理) [退出] | 2020-09-08 |