欢迎来到深圳市羽圣鑫商贸有限公司,自2019年07月11日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于深圳这个充满活力和机遇的城市。中国第一个经济特区,鹏城深圳作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,皮具、鞋帽、服装、服装辅料、服饰、化妆品、灯具、装饰物品、厨房、卫生间用具、家用电器、家具的销售;电脑周边产品、手机配件的销售;电子产品、数码产品、电源适配器、线材、高频变压器、电子元器件的技术开发与销售;五金产品、塑胶、塑料的购销;国内贸易;货物及技术进出口是我们的强项 。
羽圣鑫商贸以500万元人民币注册资本为基础,凭借着刘广宇法人代表的领导力,成功走过5年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区南山街道荔芳社区南新路2032号华昌大厦803
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘广宇
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市羽圣鑫商贸有限公司 |
简称: | 羽圣鑫商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 皮具、鞋帽、服装、服装辅料、服饰、化妆品、灯具、装饰物品、厨房、卫生间用具、家用电器、家具的销售;电脑周边产品、手机配件的销售;电子产品、数码产品、电源适配器、线材、高频变压器、电子元器件的技术开发与销售;五金产品、塑胶、塑料的购销;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
营业执照号码: | 91440300MA5FPDND4X |
发证机关: | 南山局 |
核准日期: | 2019-07-11 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2019年07月11日 |
注册资本: | 500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 南山区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区南山 |
顺企编码: | 94795946 |
深圳市羽圣鑫商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
林久堪 | 99% | 人民币495万元 |
陆绍芳 | 1% | 人民币5万元 |
深圳市羽圣鑫商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 林久堪 495(万元)99% [新增] 陆绍芳 5(万元)1% [新增] | 伍寒梅 490(万元)98% [退出] 彭达 10(万元)2% [退出] | 2020-10-20 |
董事长或执行董事成员 | 林久堪(总经理), [新增] 林久堪(执行董事), [新增] 陆绍芳(监事) [新增] | 伍寒梅(总经理), [退出] 伍寒梅(执行董事), [退出] 彭达(监事) [退出] | 2020-10-20 |
指定联系人 | 林久堪 | 伍寒梅 | 2020-10-20 |
负责人 | 林久堪 [新增] | 伍寒梅 [退出] | 2020-10-20 |
总经理 | 林久堪(总经理), [新增] 林久堪(执行董事), [新增] 陆绍芳(监事) [新增] | 伍寒梅(总经理), [退出] 伍寒梅(执行董事), [退出] 彭达(监事) [退出] | 2020-10-20 |
章程 | - | - | 2020-10-20 |
监事信息 | 林久堪(总经理), [新增] 林久堪(执行董事), [新增] 陆绍芳(监事) [新增] | 伍寒梅(总经理), [退出] 伍寒梅(执行董事), [退出] 彭达(监事) [退出] | 2020-10-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-04 | 2019-12-19 | 2020-10-20 |
股权和公证书 | - | - | 2020-10-20 |
总经理 | 彭达(监事), [新增] 伍寒梅(总经理), [新增] 伍寒梅(执行董事) [新增] | 王福贵(总经理), [退出] 王福贵(执行董事), [退出] 王七妹(监事) [退出] | 2019-12-25 |
股东 | 伍寒梅 490(万元)98%彭达 10(万元)2% [新增] | 王七妹 10(万元)2%王福贵 490(万元)98% [退出] | 2019-12-25 |
董事长或执行董事成员 | 彭达(监事), [新增] 伍寒梅(总经理), [新增] 伍寒梅(执行董事) [新增] | 王福贵(总经理), [退出] 王福贵(执行董事), [退出] 王七妹(监事) [退出] | 2019-12-25 |
法定代表人 | 伍寒梅 | 王福贵 | 2019-12-25 |
监事信息 | 彭达(监事), [新增] 伍寒梅(总经理), [新增] 伍寒梅(执行董事) [新增] | 王福贵(总经理), [退出] 王福贵(执行董事), [退出] 王七妹(监事) [退出] | 2019-12-25 |
指定联系人 | 伍寒梅 | 王福贵 | 2019-12-25 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-25 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-25 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-25 |
章程备案 | 2019-12-19 | 2019-11-13 | 2019-12-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-25 |
章程备案 | 2019-11-13 | 2019-08-26 | 2019-11-22 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-22 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-22 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-22 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-30 |
其他事项备案 | - | - | 2019-08-30 |
负责人变更 | - | - | 2019-08-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-30 |
章程备案 | 2019-08-26 | - | 2019-08-30 |
深圳市羽圣鑫商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘广宇 | 总经理,执行董事 |
喻远才 | 监事 |
本页是 [深圳市羽圣鑫商贸有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关贸易经纪与代理业