若央控股集团有限公司,办公室地址位于拥有灿烂的红山文化的朝阳,北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼18层1单元212101,我公司主要提供项目投资;经济贸易咨询;企业管理;财务咨询;企业管理咨询;企业策划;技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;设计、制作、代理、发布广告;销售煤炭、五金交电;互联网信息服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼18层1单元212101
- 固定电话:
- (0421) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 董云鹏
- 邮政编码:
- 122000
- 地区编码:
- 110105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 153****5386 |
座机号码 | 010-84782900 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 若央控股集团有限公司 |
简称: | 若央控股集团 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 项目投资;经济贸易咨询;企业管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。);企业管理咨询;企业策划;技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;设计、制作、代理、发布广告;销售煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、五金交电(不得从事实体店铺经营);互联网信息服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;“互联网信息服务”以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110105MA007CDY9G |
发证机关: | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
核准日期: | 2018-07-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年08月02日 |
注册资本: | 50000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 朝阳县投资与资产管理业 |
所属城市: | 朝阳企业网 » 朝阳县 |
顺企编码: | 94841116 |
若央控股集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
董云鹏 | 99% | 人民币49500.0万元 |
鲍巍 | 1% | 人民币500.0万元 |
若央控股集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业名称 | 若央控股集团有限公司 | 若央控股(北京)有限公司 | 2018-07-11 |
注册资本 | 50000( + 400% ) | 10000 | 2017-05-22 |
董事 经理 监事 | 董云鹏 执行董事; [新增] 董云鹏 经理; [新增] 鲍巍 监事 [新增] | 董云飞 执行董事; [退出] 董云飞 经理; [退出] 王志燕 监事 [退出] | 2017-05-22 |
董事 经理 监事 | 鲍巍, [新增] 董云鹏* [新增] | 董云飞*, [退出] 王志燕 [退出] | 2017-05-22 |
注册资本 | 50000万( + 400% ) | 10000万 | 2017-05-22 |
注册资本 | 50000万元( + 400% ) | 10000万元 | 2017-05-22 |
董事 经理 监事 | 董云鹏* 执行董事 [新增] 董云鹏* 经理 [新增] 鲍巍 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 董云飞* 执行董事 [退出] 董云飞* 经理 [退出] 王志燕 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-22 |
投资人 | 董云鹏 自然人股东 [新增] 鲍巍 自然人股东 [新增] | 中晟国亚资产管理(北京)有限公司 法人股东 [退出] 王志燕 自然人股东 [退出] 北城控股有限公司 法人股东 [退出] 许先阳 自然人股东 [退出] 兰辉 自然人股东 [退出] | 2017-05-22 |
法定代表人 | 董云鹏 | 董云飞 | 2017-05-22 |
企业名称 | 若央控股(北京)有限公司 | 首聚创控股(北京)有限公司 | 2017-05-22 |
董事 经理 监事 | 董云飞 执行董事; [新增] 董云飞 经理; [新增] 王志燕 监事 [新增] | 许国辉 执行董事; [退出] 许国辉 经理; [退出] 袁霖 监事 [退出] | 2016-11-24 |
董事 经理 监事 | 董云飞*, [新增] 王志燕 [新增] | 许国辉*, [退出] 袁霖 [退出] | 2016-11-24 |
投资人 | 中晟国亚资产管理(北京)有限公司 法人股东 [新增] 王志燕 自然人股东 [新增] 北城控股有限公司 法人股东 [新增] 许先阳 自然人股东 [新增] 兰辉 自然人股东 [新增] | 北京国亚财富投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2016-11-24 |
法定代表人 | 董云飞 | 许国辉 | 2016-11-24 |
住所 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼18层1单元212101 | 北京市朝阳区安立路1号1幢一层A110 | 2016-11-24 |
企业名称 | 首聚创控股(北京)有限公司 | 中航投控股(北京)有限公司 | 2016-11-24 |
董事 经理 监事 | 董云飞* 执行董事 [新增] 董云飞* 经理 [新增] 王志燕 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 许国辉* 执行董事 [退出] 许国辉* 经理 [退出] 袁霖 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-11-24 |
董事 经理 监事 | 许国辉 执行董事; [新增] 许国辉 经理; [新增] 袁霖 监事 [新增] | 胡东梅 执行董事; [退出] 胡东梅 经理; [退出] 赵钦松 监事 [退出] | 2016-10-24 |
注册资本 | 10000( + 99900% ) | 10 | 2016-10-24 |
董事 经理 监事 | 许国辉*, [新增] 袁霖 [新增] | 胡东梅*, [退出] 赵钦松 [退出] | 2016-10-24 |
注册资本 | 10000万( + 99900% ) | 10万 | 2016-10-24 |
董事 经理 监事 | 许国辉* 执行董事 [新增] 许国辉* 经理 [新增] 袁霖 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 胡东梅* 执行董事 [退出] 胡东梅* 经理 [退出] 赵钦松 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-10-24 |
投资人 | 北京国亚财富投资管理有限公司 企业法人 [新增] | 会乐(北京)移动科技有限公司 法人股东 [退出] | 2016-10-24 |
注册资本 | 10000万元( + 99900% ) | 10万元 | 2016-10-24 |
法定代表人 | 许国辉 | 胡东梅 | 2016-10-24 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-09-20 |
投资人 | 会乐(北京)移动科技有限公司 法人股东 [新增] | 陈建平 自然人股东 [退出] 张伦学 自然人股东 [退出] | 2016-09-20 |
若央控股集团有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
董云鹏 | 经理,执行董事 |
鲍巍 | 监事 |
本页是 [若央控股集团有限公司] 在顺企网朝阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。