深圳市大智汇城物业管理咨询有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路9289号下沙村京基滨河时代广场A座3606b,我公司主要提供计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询,商业信息咨询,企业管理咨询,投资咨询;自有物业租赁,物业管理。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路9289号下沙村京基滨河时代广场A座3606b
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 叶溶芳
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市大智汇城物业管理咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
亿创新能源汽车销售服务(深圳)有限公司 | 41% | 人民币20.5万元 |
黄竹兵 | 39% | 人民币19.5万元 |
聂秀萍 | 20% | 人民币10.0万元 |
深圳市大智汇城物业管理咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 黄竹兵(总经理),黄竹兵(执行董事),丁修坤(监事) | 张素娟(监事),任前山(执行董事),任前山(总经理) | 2021-11-17 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-17 |
投资人 | 黄竹兵 19.5(万元)39%聂秀萍 10(万元)20%亿创新能源汽车销售服务(深圳)有限公司 20.5(万元)41% | 张素娟 20(万元)40%任前山 30(万元)60% | 2021-11-17 |
地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)180号101 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋二层2D-227A | 2021-11-17 |
指定联系人 | 黄竹兵 | 任前山 | 2021-11-17 |
负责人 | 黄竹兵 | 任前山 | 2021-11-17 |
监事信息 | 黄竹兵(总经理), [新增] 黄竹兵(执行董事), [新增] 丁修坤(监事) [新增] | 张素娟(监事), [退出] 任前山(执行董事), [退出] 任前山(总经理) [退出] | 2021-11-17 |
董事长或执行董事成员 | 黄竹兵(总经理), [新增] 黄竹兵(执行董事), [新增] 丁修坤(监事) [新增] | 张素娟(监事), [退出] 任前山(执行董事), [退出] 任前山(总经理) [退出] | 2021-11-17 |
总经理 | 黄竹兵(总经理), [新增] 黄竹兵(执行董事), [新增] 丁修坤(监事) [新增] | 张素娟(监事), [退出] 任前山(执行董事), [退出] 任前山(总经理) [退出] | 2021-11-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-14 | 2021-07-14 | 2021-11-17 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-14 |
成员 | 任前山(执行董事),任前山(总经理) | 何飞(总经理),何飞(执行董事) | 2021-07-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-14 | 2021-01-12 | 2021-07-14 |
指定联系人 | 任前山 | 何飞 | 2021-07-14 |
负责人 | 任前山 | 何飞 | 2021-07-14 |
总经理 | 任前山(执行董事), [新增] 任前山(总经理) [新增] | 何飞(总经理), [退出] 何飞(执行董事) [退出] | 2021-07-14 |
董事长或执行董事成员 | 任前山(执行董事), [新增] 任前山(总经理) [新增] | 何飞(总经理), [退出] 何飞(执行董事) [退出] | 2021-07-14 |
投资人 | 张素娟 20(万元)40%任前山 30(万元)60% | 张素娟 50(万元)100% | 2021-07-14 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-14 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-14 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-01-15 |
成员 | 何飞(执行董事),何飞(总经理) | 刘怀丰(总经理),刘怀丰(执行董事) | 2021-01-15 |
指定联系人 | 何飞 | 刘怀丰 | 2021-01-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-01-15 |
董事长或执行董事成员 | 何飞(执行董事), [新增] 何飞(总经理) [新增] | 刘怀丰(总经理), [退出] 刘怀丰(执行董事) [退出] | 2021-01-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-12 | 2020-09-11 | 2021-01-15 |
总经理 | 何飞(执行董事), [新增] 何飞(总经理) [新增] | 刘怀丰(总经理), [退出] 刘怀丰(执行董事) [退出] | 2021-01-15 |
负责人 | 何飞 | 刘怀丰 | 2021-01-15 |
投资人 | 张素娟 50(万元)100% | 刘怀丰 25.5(万元)51%张素娟 24.5(万元)49% | 2021-01-15 |
成员 | 张素娟(监事),刘怀丰(执行董事),刘怀丰(总经理) | 温俊文(执行董事),叶溶芳(总经理),吴海屏(监事) | 2020-09-15 |
许可信息 | 刘怀丰 25.5(万元)51% 张素娟 24.5(万元)49% | 深圳前海金湾科技有限公司 17.5(万元)35% 吴海屏 17.5(万元)35% 叶溶芳 15(万元)30% | 2020-09-15 |
许可信息 | 刘怀丰 | 叶溶芳 | 2020-09-15 |
许可信息 | 张素娟(监事),刘怀丰(执行董事),刘怀丰(总经理) | 温俊文(执行董事),叶溶芳(总经理),吴海屏(监事) | 2020-09-15 |
负责人 | 刘怀丰 [新增] | 叶溶芳 [退出] | 2020-09-15 |
投资人 | 刘怀丰 25.5(万元)51% [新增] 张素娟 24.5(万元)49% [新增] | 吴海屏 17.5(万元)35% [退出] 叶溶芳 15(万元)30% [退出] 深圳前海金湾科技有限公司 17.5(万元)35% [退出] | 2020-09-15 |
监事信息 | 张素娟(监事), [新增] 刘怀丰(执行董事), [新增] 刘怀丰(总经理) [新增] | 温俊文(执行董事), [退出] 叶溶芳(总经理), [退出] 吴海屏(监事) [退出] | 2020-09-15 |
指定联系人 | 刘怀丰 | 叶溶芳 | 2020-09-15 |
地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋二层2D-227A | 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路9289号下沙村京基滨河时代广场A座3606b | 2020-09-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-11 | - | 2020-09-15 |
许可经营 | 汽车维修 | - | 2020-09-15 |
名称 | 车电汇新能源汽车科技(深圳)有限公司 | 深圳市大智汇城物业管理咨询有限公司 | 2020-09-15 |
一般经营项目 | 汽车的销售;汽车配件、汽车用品的销售;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);二手车经纪;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);新能源汽车的技术开发;新能源汽车的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询,商业信息咨询,企业管理咨询,投资咨询;自有物业租赁,物业管理。 | 2020-09-15 |
总经理 | 张素娟(监事), [新增] 刘怀丰(执行董事), [新增] 刘怀丰(总经理) [新增] | 温俊文(执行董事), [退出] 叶溶芳(总经理), [退出] 吴海屏(监事) [退出] | 2020-09-15 |
董事长或执行董事成员 | 张素娟(监事), [新增] 刘怀丰(执行董事), [新增] 刘怀丰(总经理) [新增] | 温俊文(执行董事), [退出] 叶溶芳(总经理), [退出] 吴海屏(监事) [退出] | 2020-09-15 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2020-09-15 |
深圳市大智汇城物业管理咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
叶溶芳 | 总经理 |
温俊文 | 执行董事 |
吴海屏 | 监事 |
本页是 [深圳市大智汇城物业管理咨询有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关物业管理公司