中奕国际控股有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),我公司主要提供从事担保业务;创业投资业务;供应链管理;互联网技术、物联网技术的开发、技术咨询;电子产品、仪器仪表、通讯产品研发及销售;财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询、财务信息咨询、税务信息咨询、知识产权信息咨询;法律咨询;企业登记代理;商标代理;版权代理;知识产权代理;代理记账;会务策划;数据库服务;数据库管理;应用软件、计算机软件、信息系统软件、云技术平台、云数据软件、物联网的技术开发与销售;信息系统设计与技术服务;信息系统集成;自有物业租赁;从事广告业务;企业形象策划;在网上从事商贸活动;国内贸易;经营进出口业务;投资兴办实业;投资农业项目;投资建筑工程项目;投资咨询;电子产品、计算机软硬件、高新技术
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李水仪
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中奕国际控股有限公司 |
简称: | 中奕国际控股 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);创业投资业务;供应链管理;互联网技术、物联网技术的开发、技术咨询;电子产品、仪器仪表、通讯产品研发及销售;财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询、财务信息咨询、税务信息咨询、知识产权信息咨询(以上均不含限制项目);法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务;不得发牟取经济利益从事诉讼和辩护业务);企业登记代理;商标代理;版权代理;知识产权代理(不含专利);代理记账;会务策划;数据库服务;数据库管理;应用软件、计算机软件、信息系统软件、云技术平台、云数据软件、物联网的技术开发与销售;信息系统设计与技术服务;信息系统集成;自有物业租赁;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资农业项目(具体项目另行申报);投资建筑工程项目(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);电子产品、计算机软硬件、高新技术 |
营业执照号码: | 91440300MA5FPU5F2E |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-07-19 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年07月19日 |
所属分类: | 进出口代理公司 |
所属城市: | 深圳企业网 |
顺企编码: | 94901126 |
中奕国际控股有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
彭林 | 90% | 人民币4500.0万元 |
苏长根 | 10% | 人民币500.0万元 |
中奕国际控股有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 彭林 4500(万元)90%苏长根 500(万元)10% | 彭林 4500(万元)90%苏春梅 500(万元)10% | 2021-07-29 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-28 | 2021-05-21 | 2021-07-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-21 | 2021-03-09 | 2021-05-21 |
成员 | 苏春梅(监事) | 赵胜雷(监事) | 2021-05-21 |
投资人 | 彭林 4500(万元)90% 苏春梅 500(万元)10% | 信发(深圳)企业管理有限公司 1150(万元)23% 广东瑞鑫成科技发展有限公司 500(万元)10% 广东团结科技有限公司 3350(万元)67% | 2021-05-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-09 | 2020-12-17 | 2021-03-09 |
投资人 | 广东团结科技有限公司 3350(万元)67%广东瑞鑫成科技发展有限公司 500(万元)10%信发(深圳)企业管理有限公司 1150(万元)23% | 广东团结科技有限公司 3350(万元)67%广东瑞鑫成科技发展有限公司 1000(万元)20%信发(深圳)企业管理有限公司 650(万元)13% | 2021-03-09 |
股权和公证书 | - | - | 2021-03-09 |
成员 | 彭林(总经理),赵胜雷(监事),彭林(执行董事) | 吴云辉(监事),蔡翔龙(执行董事),蔡翔龙(总经理) | 2020-12-18 |
指定联系人 | 彭林 | 李水仪 | 2020-12-18 |
总经理 | 彭林(总经理), [新增] 赵胜雷(监事), [新增] 彭林(执行董事) [新增] | 吴云辉(监事), [退出] 蔡翔龙(执行董事), [退出] 蔡翔龙(总经理) [退出] | 2020-12-18 |
负责人 | 彭林 | 蔡翔龙 | 2020-12-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-17 | 2020-09-01 | 2020-12-18 |
董事长或执行董事成员 | 彭林(总经理), [新增] 赵胜雷(监事), [新增] 彭林(执行董事) [新增] | 吴云辉(监事), [退出] 蔡翔龙(执行董事), [退出] 蔡翔龙(总经理) [退出] | 2020-12-18 |
投资人 | 广东瑞鑫成科技发展有限公司 1000(万元)20%信发(深圳)企业管理有限公司 650(万元)13%广东团结科技有限公司 3350(万元)67% | 蔡翔龙 4000(万元)80%吴云辉 1000(万元)20% | 2020-12-18 |
监事信息 | 彭林(总经理), [新增] 赵胜雷(监事), [新增] 彭林(执行董事) [新增] | 吴云辉(监事), [退出] 蔡翔龙(执行董事), [退出] 蔡翔龙(总经理) [退出] | 2020-12-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-01 | 2020-08-05 | 2020-09-02 |
名称 | 中奕控股集团有限公司 | 中奕国际控股有限公司 | 2020-09-02 |
成员 | 吴云辉 1000(万元)20% 蔡翔龙 4000(万元)80% | 李水仪 5000(万元)100% | 2020-08-07 |
成员 | 蔡翔龙 | 李水仪 | 2020-08-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-07 |
成员 | 蔡翔龙(总经理),吴云辉(监事),蔡翔龙(执行董事) | 李水仪(执行董事),王丽娟(监事),李水仪(总经理) | 2020-08-07 |
负责人 | 蔡翔龙 | 李水仪 | 2020-08-07 |
总经理 | 蔡翔龙(总经理), [新增] 吴云辉(监事), [新增] 蔡翔龙(执行董事) [新增] | 李水仪(执行董事), [退出] 王丽娟(监事), [退出] 李水仪(总经理) [退出] | 2020-08-07 |
投资人 | 蔡翔龙 4000(万元)80%吴云辉 1000(万元)20% | 李水仪 5000(万元)100% | 2020-08-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-07 |
监事信息 | 蔡翔龙(总经理), [新增] 吴云辉(监事), [新增] 蔡翔龙(执行董事) [新增] | 李水仪(执行董事), [退出] 王丽娟(监事), [退出] 李水仪(总经理) [退出] | 2020-08-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-05 | - | 2020-08-07 |
董事长或执行董事成员 | 蔡翔龙(总经理), [新增] 吴云辉(监事), [新增] 蔡翔龙(执行董事) [新增] | 李水仪(执行董事), [退出] 王丽娟(监事), [退出] 李水仪(总经理) [退出] | 2020-08-07 |
中奕国际控股有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李水仪 | 总经理,执行董事 |
王丽娟 | 监事 |
本页是 [中奕国际控股有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关进出口代理公司