变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-15 | 2022-01-13 | 2022-02-16 |
章程修正案 | - | - | 2022-02-16 |
地址 | 深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭中村44栋802 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路1002号瑞思大厦B座20B1A | 2022-02-16 |
章程修正案 | - | - | 2022-01-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-13 | 2021-12-07 | 2022-01-14 |
许可信息 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》(),《电信业务经营许可证》() | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》(),《电信业务经营许可证》() | 2022-01-14 |
一般经营项目 | 软件开发;从事广告业务;企业形象策划、文化活动策划、展览展示策划、市场营销策划;文化用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、电子产品、工艺礼品的销售;装潢设计、美术设计、电脑动画设计;企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其他限制项目);市场调研;礼仪服务、会务服务;汽车销售;汽车用品的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;轮胎销售;汽车拖车、求援、清障服务;洗车设备销售;洗车服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 软件开发;从事广告业务;企业形象策划、文化活动策划、展览展示策划、市场营销策划;文化用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、电子产品、工艺礼品的销售;装潢设计、美术设计、电脑动画设计;企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其他限制项目);市场调研;礼仪服务、会务服务;汽车销售;汽车用品的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2022-01-14 |
许可经营 | 经营互联网信息服务,经营电信业务。小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;机动车改装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 经营互联网信息服务,经营电信业务。 | 2022-01-14 |
地址 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路1002号瑞思大厦B座20B1A | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B801 | 2021-12-14 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-07 | 2020-10-26 | 2021-12-14 |
成员 | 罗惠珠(监事),江瑞彬(总经理),江瑞彬(执行董事) | 陈凌(总经理),陈凌(执行董事),董娟(监事) | 2020-10-28 |
总经理 | 罗惠珠(监事), [新增]
江瑞彬(总经理), [新增]
江瑞彬(执行董事) [新增] | 陈凌(总经理), [退出]
陈凌(执行董事), [退出]
董娟(监事) [退出] | 2020-10-28 |
投资人 | 江瑞彬 95(万元)95% [新增]
罗惠珠 5(万元)5% [新增] | 陈凌 55(万元)55% [退出]
深圳前海卓悦诚六投资合伙企业(有限合伙) 45(万元)45% [退出] | 2020-10-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-26 | 2019-12-18 | 2020-10-28 |
董事长或执行董事成员 | 罗惠珠(监事), [新增]
江瑞彬(总经理), [新增]
江瑞彬(执行董事) [新增] | 陈凌(总经理), [退出]
陈凌(执行董事), [退出]
董娟(监事) [退出] | 2020-10-28 |
一般经营项目 | 软件开发;从事广告业务;企业形象策划、文化活动策划、展览展示策划、市场营销策划;文化用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、电子产品、工艺礼品的销售;装潢设计、美术设计、电脑动画设计;企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其他限制项目);市场调研;礼仪服务、会务服务;汽车销售;汽车用品的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 计算机软件的技术开发、咨询、销售;计算机软件系统集成;网络运行维护;计算机软、硬件运行维护;云计算,信息系统集成;网络系统集成;信息技术咨询;数据库管理;集成电路设计;计算机维修;通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备销售。 | 2020-10-28 |
负责人 | 江瑞彬 [新增] | 陈凌 [退出] | 2020-10-28 |
指定联系人 | 江瑞彬 | 陈凌 | 2020-10-28 |
监事信息 | 罗惠珠(监事), [新增]
江瑞彬(总经理), [新增]
江瑞彬(执行董事) [新增] | 陈凌(总经理), [退出]
陈凌(执行董事), [退出]
董娟(监事) [退出] | 2020-10-28 |
成员 | 陈凌(总经理),董娟(监事),陈凌(执行董事) | 龙法(总经理),龙法(执行董事),黄卫(监事) | 2019-12-24 |
投资人 | 陈凌 55(万元)55% 深圳前海卓悦诚六投资合伙企业(有限合伙) 45(万元)45% | 黄卫 15(万元)15% 陈凌 30(万元)30% 龙法 55(万元)55% | 2019-12-24 |
负责人 | 陈凌 | 龙法 | 2019-12-24 |
指定联系人 | 陈凌 55(万元)55% 深圳前海卓悦诚六投资合伙企业(有限合伙) 45(万元)45% | 龙法 55(万元)55% 陈凌 30(万元)30% 黄卫 15(万元)15% | 2019-12-24 |
指定联系人 | 陈凌(总经理),
董娟(监事),
陈凌(执行董事) | 龙法(总经理),
龙法(执行董事),
黄卫(监事) | 2019-12-24 |
股东 | 陈凌 55(万元)55%深圳前海卓悦诚六投资合伙企业(有限合伙) 45(万元)45% [新增] | 龙法 55(万元)55%陈凌 30(万元)30%黄卫 15(万元)15% [退出] | 2019-12-24 |
指定联系人 | 陈凌 | 龙法 | 2019-12-24 |
总经理 | 陈凌(总经理), [新增]
董娟(监事), [新增]
陈凌(执行董事) [新增] | 龙法(总经理), [退出]
龙法(执行董事), [退出]
黄卫(监事) [退出] | 2019-12-24 |
法定代表人 | 陈凌 | 龙法 | 2019-12-24 |
董事长或执行董事成员 | 陈凌(总经理), [新增]
董娟(监事), [新增]
陈凌(执行董事) [新增] | 龙法(总经理), [退出]
龙法(执行董事), [退出]
黄卫(监事) [退出] | 2019-12-24 |
监事信息 | 陈凌(总经理), [新增]
董娟(监事), [新增]
陈凌(执行董事) [新增] | 龙法(总经理), [退出]
龙法(执行董事), [退出]
黄卫(监事) [退出] | 2019-12-24 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-24 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-24 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-24 |
章程备案 | 2019-12-18 | 2019-08-27 | 2019-12-24 |
章程备案 | 2019-08-27 | 2019-08-05 | 2019-08-28 |
地址变更 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B801 | 深圳市福田区南园街道东园社区红岭南路1039号红岭大厦4、5栋5栋20A | 2019-08-28 |
股东 | 龙法 55( - 19.11765% )(万元)55%
陈凌 30( + 76.47059% )(万元)30%
黄卫 15(万元)15% | 陈凌 17(万元)17%
龙法 68(万元)68%
黄卫 15(万元)15% | 2019-08-07 |
投资人 | 黄卫 15(万元)15% 龙法 55(万元)55% 陈凌 30(万元)30% | 黄卫 15(万元)15% 龙法 68(万元)68% 陈凌 17(万元)17% | 2019-08-07 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-07 |
章程备案 | 2019-08-05 | - | 2019-08-07 |