变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 何凤(监事),徐永权(总经理),徐永权(执行董事) | 徐永权(监事),何凤(总经理),何凤(执行董事) | 2021-09-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-23 | 2021-09-03 | 2021-09-26 |
投资人 | 徐永权 75(万元)75%何凤 25(万元)25% | 徐永权 35(万元)35%何凤 65(万元)65% | 2021-09-26 |
指定联系人 | 徐永权 | 何凤 | 2021-09-26 |
监事信息 | 何凤(监事),
徐永权(总经理),
徐永权(执行董事) | 徐永权(监事),
何凤(总经理),
何凤(执行董事) | 2021-09-26 |
章程 | - | - | 2021-09-26 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-26 |
负责人 | 徐永权 | 何凤 | 2021-09-26 |
总经理 | 何凤(监事),
徐永权(总经理),
徐永权(执行董事) | 徐永权(监事),
何凤(总经理),
何凤(执行董事) | 2021-09-26 |
董事长或执行董事成员 | 何凤(监事),
徐永权(总经理),
徐永权(执行董事) | 徐永权(监事),
何凤(总经理),
何凤(执行董事) | 2021-09-26 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-07 |
章程 | - | - | 2021-09-07 |
投资人 | 徐永权 35(万元)35%何凤 65(万元)65% | 徐永权 90(万元)90%何凤 10(万元)10% | 2021-09-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-03 | 2021-08-24 | 2021-09-07 |
董事长或执行董事成员 | 徐永权(监事),
何凤(执行董事),
何凤(总经理) | 何凤(监事),
徐永权(总经理),
徐永权(执行董事) | 2021-08-24 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-24 |
章程 | - | - | 2021-08-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-08-24 |
总经理 | 徐永权(监事),
何凤(执行董事),
何凤(总经理) | 何凤(监事),
徐永权(总经理),
徐永权(执行董事) | 2021-08-24 |
监事信息 | 徐永权(监事),
何凤(执行董事),
何凤(总经理) | 何凤(监事),
徐永权(总经理),
徐永权(执行董事) | 2021-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-24 | - | 2021-08-24 |
指定联系人 | 何凤 | 徐永权 | 2021-08-24 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-24 |
成员 | 徐永权(监事),何凤(执行董事),何凤(总经理) | 何凤(监事),徐永权(总经理),徐永权(执行董事) | 2021-08-24 |
投资人 | 徐永权 90(万元)90% 何凤 10(万元)10% | 徐永权 100(万元)100% | 2021-08-24 |
负责人 | 何凤 | 徐永权 | 2021-08-24 |
地址 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦D911 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路60号康淮工业园1号厂房1001-38 | 2021-08-24 |