深圳市洛斐设计有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F8栋101102,我公司主要提供一般经营项目是:工业产品造型设计;产品外形设计及电子产品的设计、开发;包装用品、标识牌、工艺礼品、装饰品、印刷制品、家具用品、家居用品的设计与销售;数码电子产品、通讯用品、家居用品的技术开发;室内设计;广告设计;平面设计、企业品牌策划;企业形象设计;软件设计;企业营销策划;经营电子商务;国内贸易,经营进出口业务;市场营销策划。,许可经营项目是:
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F8栋101102
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 申林
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 135****5034 |
电子邮箱 | hr@lofree.com.cn |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市洛斐设计有限公司 |
简称: | 洛斐设计 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般经营项目是:工业产品造型设计;产品外形设计及电子产品的设计、开发;包装用品、标识牌、工艺礼品、装饰品、印刷制品、家具用品、家居用品的设计与销售;数码电子产品、通讯用品、家居用品的技术开发;室内设计;广告设计;平面设计、企业品牌策划;企业形象设计;软件设计;企业营销策划;经营电子商务;国内贸易,经营进出口业务;市场营销策划。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是: |
营业执照号码: | 91440300MA5FRRDC1N |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-09-02 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年09月02日 |
所属分类: | 网页设计公司 » 宝安区网页设计公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区西乡 |
顺企编码: | 95254229 |
深圳市洛斐设计有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李征依 | 60% | 人民币6万元 |
陈风力 | 40% | 人民币4万元 |
深圳市洛斐设计有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F4栋F4-103 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F8栋101102 | 2022-05-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-06 | 2021-03-08 | 2022-05-10 |
章程修正案 | - | - | 2022-05-10 |
许可经营 | 食品销售;焙烤食品制造;食品、饮料批发;食品经营(销售散装食品);食品、饮料零售(除烟草制品零售);食品互联网销售;食品经营销售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);茶饮料及其他饮料制造;果菜汁及果菜饮料制造;食品小作坊经营;小餐饮。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2022-05-10 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),食品相关产品生产许可证(),食品经营许可证(),食品经营许可证(),食品生产许可证() | - | 2022-05-10 |
成员 | 李征依(执行董事),陈风力(监事),李征依(总经理) | 袁智超(监事),申林(执行董事),申林(总经理) | 2021-03-15 |
监事信息 | 李征依(执行董事), [新增] 陈风力(监事), [新增] 李征依(总经理) [新增] | 申林(总经理), [退出] 袁智超(监事), [退出] 申林(执行董事) [退出] | 2021-03-15 |
指定联系人 | 李征依 | 申林 | 2021-03-15 |
股权和公证书 | - | - | 2021-03-15 |
负责人 | 李征依 | 申林 | 2021-03-15 |
章程修正案 | - | - | 2021-03-15 |
投资人 | 李征依 6(万元)60%陈风力 4(万元)40% | 申林 6(万元)60%袁智超 4(万元)40% | 2021-03-15 |
总经理 | 李征依(执行董事), [新增] 陈风力(监事), [新增] 李征依(总经理) [新增] | 申林(总经理), [退出] 袁智超(监事), [退出] 申林(执行董事) [退出] | 2021-03-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-08 | - | 2021-03-15 |
董事长或执行董事成员 | 李征依(执行董事), [新增] 陈风力(监事), [新增] 李征依(总经理) [新增] | 申林(总经理), [退出] 袁智超(监事), [退出] 申林(执行董事) [退出] | 2021-03-15 |
集团成员 | - | - | 2019-09-05 |
副本数 | 1 | 0 | 2019-09-05 |
- | 1 | 0 | 2019-09-05 |
深圳市洛斐设计有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
申林 | 总经理,执行董事 |
袁智超 | 监事 |
本页是 [深圳市洛斐设计有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。