变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 倪伏天 | 倪伏天 | 2022-06-02 |
总经理 | 汪建(监事), [新增]
倪伏天(执行董事),
倪伏天(总经理) | 吴金秀(总经理), [退出]
吴金秀(执行董事), [退出]
倪伏天(监事) | 2022-05-24 |
董事长或执行董事成员 | 汪建(监事), [新增]
倪伏天(执行董事),
倪伏天(总经理) | 吴金秀(总经理), [退出]
吴金秀(执行董事), [退出]
倪伏天(监事) | 2022-05-24 |
股权和公证书 | - | - | 2022-05-24 |
章程 | - | - | 2022-05-24 |
监事信息 | 汪建(监事), [新增]
倪伏天(执行董事),
倪伏天(总经理) | 吴金秀(总经理), [退出]
吴金秀(执行董事), [退出]
倪伏天(监事) | 2022-05-24 |
成员 | 汪建(监事),倪伏天(执行董事),倪伏天(总经理) | 吴金秀(总经理),吴金秀(执行董事),倪伏天(监事) | 2022-05-24 |
投资人 | 汪建 1(万元)1% 倪伏天 99(万元)99% | 吴金秀 60(万元)60% 倪伏天 40(万元)40% | 2022-05-24 |
负责人 | 倪伏天 | 吴金秀 | 2022-05-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-18 | 2020-08-29 | 2022-05-24 |
地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区甲岸路6号87区西岸观邸花园2B-2103 | 深圳市南山区粤海街道粤桂社区白石路3818号阳光粤海花园二期3栋1607 | 2020-09-02 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-29 | 2020-05-20 | 2020-09-02 |
指定联系人 | 吴金秀 | 黄明 | 2020-05-22 |
指定联系人 | 吴金秀(总经理),
吴金秀(执行董事),
倪伏天(监事) | 张小妹(监事),
黄明(执行董事),
黄明(总经理) | 2020-05-22 |
指定联系人 | 倪伏天 40(万元)40% 吴金秀 60(万元)60% | 黄明 100(万元)100% | 2020-05-22 |
成员 | 吴金秀(总经理),吴金秀(执行董事),倪伏天(监事) | 张小妹(监事),黄明(执行董事),黄明(总经理) | 2020-05-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-20 | 2020-04-16 | 2020-05-22 |
监事信息 | 吴金秀(总经理), [新增]
吴金秀(执行董事), [新增]
倪伏天(监事) [新增] | 张小妹(监事), [退出]
黄明(执行董事), [退出]
黄明(总经理) [退出] | 2020-05-22 |
总经理 | 吴金秀(总经理), [新增]
吴金秀(执行董事), [新增]
倪伏天(监事) [新增] | 张小妹(监事), [退出]
黄明(执行董事), [退出]
黄明(总经理) [退出] | 2020-05-22 |
负责人 | 吴金秀 [新增] | 黄明 [退出] | 2020-05-22 |
指定联系人 | 倪伏天 | 黄明 | 2020-05-22 |
章程 | - | - | 2020-05-22 |
股权和公证书 | - | - | 2020-05-22 |
董事长或执行董事成员 | 吴金秀(总经理), [新增]
吴金秀(执行董事), [新增]
倪伏天(监事) [新增] | 张小妹(监事), [退出]
黄明(执行董事), [退出]
黄明(总经理) [退出] | 2020-05-22 |
投资人 | 倪伏天 40(万元)40% [新增]
吴金秀 60(万元)60% [新增] | 黄明 100(万元)100% [退出] | 2020-05-22 |
一般经营项目 | 建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、红木家私、消防器材、环保节能材料的集成配套与销售;建筑材料及器材、汽车、纸张、珠宝首饰、服装、服装布料、机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机及辅助设备、办公用品文具、工艺美术品、酒店餐饮设备的销售;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 投资兴办实业(具体项目另行申报),投资咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、红木家私、消防器材、环保节能材料的集成配套与销售;建筑材料及器材、汽车、纸张、珠宝首饰、服装、服装布料、机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机及辅助设备、办公用品文具、工艺美术品、酒店餐饮设备的销售;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-05-22 |
市场主体类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-05-22 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道粤桂社区白石路3818号阳光粤海花园二期3栋1607 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座401 | 2020-04-20 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-16 | 2020-04-08 | 2020-04-20 |
成员 | 黄明
100(万元)100% | 张平
50(万元)50%
黄明
50(万元)50% | 2020-04-10 |
成员 | 张小妹(监事) | 张平(监事) | 2020-04-10 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-10 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-04-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-08 | 2019-10-15 | 2020-04-10 |
投资人 | 黄明 100(万元)100% | 黄明 50(万元)50%
张平 50(万元)50% [退出] | 2020-04-10 |
股权和公证书 | - | - | 2020-04-10 |
章程 | - | - | 2020-04-10 |
监事信息 | 张小妹(监事) [新增] | 张平(监事) [退出] | 2020-04-10 |
许可经营 | 无 | 油漆销售。 | 2019-10-16 |
章程备案 | 2019-10-15 | - | 2019-10-16 |
- | 无 | 油漆销售。 | 2019-10-16 |