哈尔滨鸿展生物能源有限公司,办公室地址位于中国东北北部政治、经济、文化中心哈尔滨,黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇太平街幸福人家B栋五单元一层二号,我公司主要提供生物科学技术研究服务;化学工程研究服务;能源科学技术研究服务;生产销售粗淀粉、饲料粉;道路货物运输;装卸搬运服务;货物仓储服务;收购、加工、经销粮食;批发、零售预包装食品及饲料添加剂、纸板容器、塑料制品、化工产品。
联系方式
- 公司地址:
- 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇太平街幸福人家B栋五单元一层二号
- 固定电话:
- (0451) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 杨闯
- 邮政编码:
- 150000
- 地区编码:
- 230126
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 哈尔滨鸿展生物能源有限公司 |
简称: | 鸿展生物能源 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 生物科学技术研究服务;化学工程研究服务;能源科学技术研究服务;生产销售粗淀粉、饲料粉;道路货物运输;装卸搬运服务;货物仓储服务(危险品除外);收购、加工、经销粮食;批发、零售预包装食品(不含冷餐、冷冻食品)及饲料添加剂、纸板容器、塑料制品、化工产品(危险品除外)。 |
营业执照号码: | 91230126MA1BRPHD9F |
发证机关: | 巴彦县市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-09-25 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年09月25日 |
注册资本: | 10,000万(元) (万元) |
所属分类: | 生物能源公司 » 巴彦县生物能源公司 |
所属城市: | 哈尔滨企业网 » 巴彦县 » 巴彦县巴彦镇 |
顺企编码: | 95480048 |
哈尔滨鸿展生物能源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
哈尔滨晟汇投资有限责任公司 | 49.02% | 人民币30000.0万元 |
黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 40.98% | 人民币25080.0万元 |
哈尔滨彦诚企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 10% | 人民币6120.0万元 |
哈尔滨鸿展生物能源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案变更 | 孙思海 孙艳杰 吕春江 王崴枫 杨闯 程滔 孙世博 张健 | - | 2022-02-14 |
高级管理人员备案 | 孙思海 [新增] 孙艳杰 吕春江 王崴枫 杨闯 程滔 孙世博 [新增] 张健 | 李慧 [退出] 孙艳杰 吕春江 王崴枫 杨闯 程滔 许博凯 [退出] 张健 | 2022-02-14 |
经营范围变更变更 | 生物科学技术研究服务;化学工程研究服务;能源科学技术研究服务;生产销售:粗淀粉、饲料粉、食用酒精、乙醇、变性燃料乙醇、消毒剂(医用酒精)、发酵精渣综合利用(玉米干全酒精槽);汽车清洗消毒;装卸搬运服务;道路货物运输;货物仓储服务(危险品除外);收购、加工、经销:粮食;批发、零售:预包装食品(不含冷餐、冷冻食品)及饲料添加剂、纸板容器、塑料制品、化工产品(危险品除外)。 | - | 2021-05-21 |
经营范围变更 | 生物科学技术研究服务;化学工程研究服务;能源科学技术研究服务;生产销售:粗淀粉、饲料粉、食用酒精、乙醇、变性燃料乙醇、消毒剂(医用酒精)、发酵精渣综合利用(玉米干全酒精槽);汽车清洗消毒;装卸搬运服务;道路货物运输;货物仓储服务(危险品除外);收购、加工、经销:粮食;批发、零售:预包装食品(不含冷餐、冷冻食品)及饲料添加剂、纸板容器、塑料制品、化工产品(危险品除外)。 | 生物科学技术研究服务;化学工程研究服务;能源科学技术研究服务;生产销售:粗淀粉、饲料粉;道路货物运输;装卸搬运服务;货物仓储服务(危险品除外);收购、加工、经销:粮食;批发、零售:预包装食品(不含冷餐、冷冻食品)及饲料添加剂、纸板容器、塑料制品、化工产品(危险品除外)。 | 2021-05-21 |
地址变更变更 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区 | - | 2021-04-08 |
地址变更 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇太平街幸福人家B栋五单元一层二号 | 2021-04-08 |
高级管理人员备案变更 | 李慧 孙艳杰 吕春江 王崴枫 杨闯 程滔 许博凯 张健 | - | 2020-10-26 |
注册资本变更变更 | 61200 | - | 2020-10-26 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | - | 2020-10-26 |
投资人变更变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司; [新增] 哈尔滨晟汇投资有限责任公司; [新增] 哈尔滨彦诚企业管理服务合伙企业(有限合伙); [新增] | - | 2020-10-26 |
投资人变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司; 哈尔滨晟汇投资有限责任公司; [新增] 哈尔滨彦诚企业管理服务合伙企业(有限合伙); [新增] | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司; | 2020-10-26 |
投资人变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司:*%; 哈尔滨晟汇投资有限责任公司:*%; [新增] 哈尔滨彦诚企业管理服务合伙企业(有限合伙):*%; [新增] | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司:*%; | 2020-10-26 |
注册资本变更 | 61200( + 512% ) | 10000 | 2020-10-26 |
投资人变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司:40.9804%; 哈尔滨晟汇投资有限责任公司:49196%; [新增] 哈尔滨彦诚企业管理服务合伙企业(有限合伙):10%; [新增] | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司:100%; | 2020-10-26 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-10-26 |
高级管理人员备案 | 李慧 [新增] 孙艳杰 [新增] 吕春江 [新增] 王崴枫 杨闯 程滔 [新增] 许博凯 [新增] 张健 [新增] | 王崴枫 杨闯 | 2020-10-26 |
投资人变更变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司; [新增] | - | 2020-06-23 |
投资人变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司; [新增] | 杨闯; [退出] 高玲玲; [退出] | 2020-06-23 |
投资人变更变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司:100%; [新增] | 杨闯:51%; [退出] 高玲玲:49%; [退出] | 2020-06-23 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-23 |
投资人变更变更 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司:*%; [新增] | 杨闯:*%; [退出] 高玲玲:*%; [退出] | 2020-06-23 |
哈尔滨鸿展生物能源有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨闯 | 执行董事 |
王崴枫 | 监事 |
本页是 [哈尔滨鸿展生物能源有限公司] 在顺企网哈尔滨黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。