东莞于丹贸易有限公司,办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,广东省东莞市桥头镇桥头中兴路171号506室(集群注册),我公司主要提供销售、网上销售:家具、家用电器、照明电器、服饰、鞋、帽、玩具、皮革制品、电子数码产品、电脑软硬件及其耗材、通讯器材、建材、文化办公用品、汽车零配件、汽车用品、铝合金制品、日用百货、洗涤用品、家居用品、工艺品、化妆品、床上用品、家居用品、酒店用品、机电产品、体育用品、建筑防水材料、花卉、宠物用品、厨房用具、钟表、眼镜、钢材、电子元件、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、摄影器材。
联系方式
- 公司地址:
- 广东省东莞市桥头镇桥头中兴路171号506室(集群注册)
- 固定电话:
- (0769) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陈瑞锋
- 邮政编码:
- 523000
- 地区编码:
- 441900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东莞于丹贸易有限公司 |
简称: | 于丹 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售、网上销售:家具、家用电器、照明电器、服饰、鞋、帽、玩具、皮革制品、电子数码产品、电脑软硬件及其耗材、通讯器材、建材、文化办公用品、汽车零配件、汽车用品、铝合金制品、日用百货、洗涤用品、家居用品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、床上用品、家居用品、酒店用品、机电产品、体育用品、建筑防水材料、花卉、宠物用品、厨房用具、钟表、眼镜、钢材、电子元件、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、摄影器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91441900MA54BAAK4C |
发证机关: | 东莞市市场监督管理局 |
核准日期: | 2020-02-14 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2020年02月14日 |
注册资本: | 100万(元) (万元) |
所属分类: | 家具厂 » 桥头镇家具厂 |
所属城市: | 东莞企业网 » 桥头镇 |
顺企编码: | 95792811 |
东莞于丹贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨洋 | 100万 |
东莞于丹贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 杨洋(执行董事,经理) [新增] 袁义平(监事) [新增] | 蔡嘉漫(执行董事,经理) [退出] 潘浪朝(监事) [退出] | 2022-09-28 |
股东变更 | 杨洋 [新增] | 蔡嘉漫; [退出] 潘浪朝 [退出] | 2022-09-28 |
法定代表人变更 | 杨洋 | 蔡嘉漫 | 2022-09-28 |
出资额变更 | 杨洋 100万 | 蔡嘉漫 50万; 潘浪朝 50万 | 2022-09-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-09-28 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-09-28 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-08-15 |
住所变更 | 广东省东莞市塘厦镇桥蛟东路75号绿圆峰花园3栋1单元701房 | 广东省东莞市桥头镇大洲大东路93号301房 | 2022-08-15 |
清算组备案 | 章程 | - | 2020-11-27 |
股东备案 | 蔡嘉漫,执行董事,经理; [新增] 潘浪朝,监事 [新增] | 陈瑞锋,执行董事; [退出] 陈瑞锋,经理; [退出] 陈仕喜,监事 [退出] | 2020-11-27 |
经营范围变更 | 销售、网上销售:家具、家电电器、照明电器、饰品、鞋帽、玩具、皮革制品、电子数码产品、电脑软硬件、通讯器材、建筑材料、文化办公用品、汽车零配件、汽车用品、五金产品、日用品、洗涤用品、家居用品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、床上用品、酒店用品、机电产品、体育用品、建筑防水材料(不含危险化学品)、宠物用品、厨房用具、钟表、眼镜、钢材、电子元件、音响设备、卫生洁具、消防设备、摄影器材、纺织品。 | 销售、网上销售:家具、家用电器、照明电器、服饰、鞋、帽、玩具、皮革制品、电子数码产品、电脑软硬件及其耗材、通讯器材、建材、文化办公用品、汽车零配件、汽车用品、铝合金制品、日用百货、洗涤用品、家居用品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、床上用品、家居用品、酒店用品、机电产品、体育用品、建筑防水材料、花卉、宠物用品、厨房用具、钟表、眼镜、钢材、电子元件、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、摄影器材。 | 2020-11-27 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-11-27 |
住所变更 | 广东省东莞市桥头镇大洲大东路93号301房 | 广东省东莞市桥头镇桥头中兴路171号506室(集群注册) | 2020-11-27 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2020-11-27 |
法定代表人变更 | 蔡嘉漫 | 陈瑞锋 | 2020-11-27 |
东莞于丹贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈瑞锋 | 经理,执行董事 |
陈仕喜 | 监事 |
本页是 [东莞于丹贸易有限公司] 在顺企网东莞黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。