变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 1000万( + 33233.33333% ) | 3万 | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | 王蕾 执行董事; [新增]
王蕾 经理; [新增]
郭以敏 监事 [新增] | 李文波 执行董事; [退出]
李文波 经理; [退出]
刘华 监事 [退出] | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | 郭以敏, [新增]
王蕾* [新增] | 李文波*, [退出]
刘华 [退出] | 2017-09-25 |
注册资本 | 1000( + 33233.33333% ) | 3 | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | 王蕾* 执行董事 [新增]
王蕾* 经理 [新增]
郭以敏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李文波* 执行董事 [退出]
李文波* 经理 [退出]
刘华 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-09-25 |
投资人 | 王蕾 自然人股东 [新增] | 李文波 自然人股东 [退出]
刘华 自然人股东 [退出] | 2017-09-25 |
经营范围 | 销售建筑材料、五金产品(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、金属材料、机械设备、电子产品、汽车零配件、交通设施、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、家庭用品、家用电器、体育用品、灯具、文化用品、酒店用品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、空调制冷设备、医疗器械(限Ⅰ类)、汽车(不含九座及九座以下乘用车)、珠宝首饰、木制品、计算机、软件及辅助设备、消防设备、化肥、农药(不含危险化学品及一类易制毒化学品);技术开发、转让、服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;货物进出口;代理进出口;技术进出口;道路货运代理;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);劳务服务;经济贸易咨询;园林绿化管理;租赁建筑机械设备;施工总承包;劳务分包。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2013年12月31日);零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年2月1日)。销售日用品、电子产品、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、机电设备、化工产品(不含危险化学品、一类易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、服装、针纺织品、工艺美术品、文化用品、塑料制品、橡胶制品、纸制品、汽车配件;承办展览展示活动(不含演出);技术开发。 | 2017-09-25 |
注册资本 | 1000万元( + 33233.33333% ) | 3万元 | 2017-09-25 |
法定代表人 | 王蕾 | 李文波 | 2017-09-25 |
企业名称 | 北京中诚佑业商贸有限公司 | 北京金鑫利好烟酒有限公司 | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | 李文波 执行董事; [新增]
李文波 经理; [新增]
刘华 监事 [新增] | 张丽英 执行董事; [退出]
张丽英 经理; [退出]
杨琦 监事 [退出] | 2013-01-24 |
董事 经理 监事 | 李文波* 执行董事 [新增]
李文波* 经理 [新增]
刘华 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张丽英* 执行董事 [退出]
张丽英* 经理 [退出]
杨琦 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-01-24 |
投资人 | 李文波 1.5 自然人股东 [新增]
刘华 1.5 自然人股东 [新增] | 张丽英 1.5 自然人股东 [退出]
杨琦 1.5 自然人股东 [退出] | 2013-01-24 |
法定代表人 | 李文波 | 张丽英 | 2013-01-24 |
董事 经理 监事 | 张丽英 执行董事; [新增]
张丽英 经理; [新增]
杨琦 监事 [新增] | 马兴宇 执行董事; [退出]
马兴宇 经理; [退出]
李文娟 监事 [退出] | 2012-09-06 |
董事 经理 监事 | 张丽英* 执行董事 [新增]
张丽英* 经理 [新增]
杨琦 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 马兴宇* 执行董事 [退出]
马兴宇* 经理 [退出]
李文娟 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-09-06 |
投资人 | 张丽英 1.5 自然人股东 [新增]
杨琦 1.5 自然人股东 [新增] | 马兴宇 1.5 自然人股东 [退出]
李文娟 1.5 自然人股东 [退出] | 2012-09-06 |
经营范围 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2013年12月31日);零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年2月1日)。销售日用品、电子产品、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、机电设备、化工产品(不含危险化学品、一类易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、服装、针纺织品、工艺美术品、文化用品、塑料制品、橡胶制品、纸制品、汽车配件;承办展览展示活动(不含演出);技术开发。 | 零售卷烟、雪茄烟;销售定型包装食品、瓶装酒。销售日用品、电子产品、五金交电、机电设备、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料、服装、针纺织品、工艺美术品、文化用品、塑料制品、橡胶制品、纸制品、汽车配件;承办展览展示活动;技术开发。 | 2012-09-06 |
法定代表人 | 张丽英 | 马兴宇 | 2012-09-06 |
董事 经理 监事 | 马兴宇 执行董事; [新增]
马兴宇 经理; [新增]
李文娟 监事 [新增] | 顾美娟 执行董事; [退出]
顾美娟 经理; [退出]
陶朱水 监事 [退出] | 2011-04-27 |
董事 经理 监事 | 马兴宇* 执行董事 [新增]
马兴宇* 经理 [新增]
李文娟 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 顾美娟* 执行董事 [退出]
顾美娟* 经理 [退出]
陶朱水 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-04-27 |
投资人 | 马兴宇 1.5 自然人股东 [新增]
李文娟 1.5 自然人股东 [新增] | 顾美娟 1.5 自然人股东 [退出]
陶朱水 1.5 自然人股东 [退出] | 2011-04-27 |
经营范围 | 零售卷烟、雪茄烟;销售定型包装食品、瓶装酒。销售日用品、电子产品、五金交电、机电设备、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料、服装、针纺织品、工艺美术品、文化用品、塑料制品、橡胶制品、纸制品、汽车配件;承办展览展示活动;技术开发。 | 零售卷烟、雪茄烟;销售定型包装食品、瓶装酒。销售日用品、电子产品、五金交电、机电设备、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料、服装、针纺织品、工艺美术品、文化用品、塑料制品、橡胶制品、纸制品、汽车配件;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务(不含食宿);投资咨询;技术开发。 | 2011-04-27 |
法定代表人 | 马兴宇 | 顾美娟 | 2011-04-27 |
董事 经理 监事 | - | 顾美娟 执行董事;
顾美娟 经理;
陶朱水 监事 | 2010-01-25 |