变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
总经理 | 柯余卫(总经理), [新增]
莫丽萍(监事), [新增]
柯余卫(执行董事) [新增] | 黄凤琼(监事), [退出]
曹萍(总经理), [退出]
曹萍(执行董事) [退出] | 2022-07-25 |
监事信息 | 柯余卫(总经理), [新增]
莫丽萍(监事), [新增]
柯余卫(执行董事) [新增] | 黄凤琼(监事), [退出]
曹萍(总经理), [退出]
曹萍(执行董事) [退出] | 2022-07-25 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-07-25 |
董事长或执行董事成员 | 柯余卫(总经理), [新增]
莫丽萍(监事), [新增]
柯余卫(执行董事) [新增] | 黄凤琼(监事), [退出]
曹萍(总经理), [退出]
曹萍(执行董事) [退出] | 2022-07-25 |
章程 | - | - | 2022-07-25 |
股权和公证书 | - | - | 2022-07-25 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2022-07-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-15 | 2021-11-30 | 2022-07-25 |
成员 | 柯余卫(总经理),莫丽萍(监事),柯余卫(执行董事) | 黄凤琼(监事),曹萍(总经理),曹萍(执行董事) | 2022-07-25 |
负责人 | 柯余卫 | 曹萍 | 2022-07-25 |
投资人 | 深圳市江旺茗实业有限公司 100(万元)100% | 曹萍 80(万元)80% 黄凤琼 20(万元)20% | 2022-07-25 |
指定联系人 | 柯余卫 | 曹萍 | 2022-07-25 |
成员 | 黄凤琼(监事),曹萍(总经理),曹萍(执行董事) | 吕广川(执行董事),吕广川(总经理),黄培炎(监事) | 2021-12-08 |
负责人 | 曹萍 | 吕广川 | 2021-12-08 |
投资人 | 曹萍 80(万元)80%黄凤琼 20(万元)20% | 吕广川 80(万元)80%黄培炎 20(万元)20% | 2021-12-08 |
董事长或执行董事成员 | 黄凤琼(监事), [新增]
曹萍(总经理), [新增]
曹萍(执行董事) [新增] | 吕广川(执行董事), [退出]
吕广川(总经理), [退出]
黄培炎(监事) [退出] | 2021-12-08 |
指定联系人 | 曹萍 | 吕广川 | 2021-12-08 |
总经理 | 黄凤琼(监事), [新增]
曹萍(总经理), [新增]
曹萍(执行董事) [新增] | 吕广川(执行董事), [退出]
吕广川(总经理), [退出]
黄培炎(监事) [退出] | 2021-12-08 |
监事信息 | 黄凤琼(监事), [新增]
曹萍(总经理), [新增]
曹萍(执行董事) [新增] | 吕广川(执行董事), [退出]
吕广川(总经理), [退出]
黄培炎(监事) [退出] | 2021-12-08 |
章程 | - | - | 2021-12-08 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-30 | 2021-10-19 | 2021-12-08 |
成员 | 吕广川(总经理),黄培炎(监事),吕广川(执行董事) | 林如彬(监事),詹彭山(总经理),詹彭山(执行董事) | 2021-10-21 |
地址 | 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场B3403-094 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区新秀村秀南街61号2栋五层518 | 2021-10-21 |
指定联系人 | 吕广川 | 张俊鹏 | 2021-10-21 |
投资人 | 吕广川 80(万元)80%黄培炎 20(万元)20% | 林如彬 50(万元)50%詹彭山 50(万元)50% | 2021-10-21 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);文化用品、酒店用品、手机及手机配件、计算机及配件、化妆品、厨房用品、玩具、鞋帽箱包、服装服饰、床上用品、办公用品、家具、家用电器、卫生洁具、数码产品、机电产品及设备、电子产品、电子元器件及配件、计算机软硬件、通讯产品及配件、网络设备、劳保用品、汽车配件、安防器材(不含警用、军用设备及限制项目)、机械设备、五金交电、塑料制品、纸制品(不含印刷出版物)、服装面料、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、建材、钢材、水泥、金属材料、玻璃制品、锂电池材料、日用百货的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);国内贸易;信息技术咨询服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务信息咨询(不含投资类咨询);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后可经营) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);文化用品、酒店用品、手机及手机配件、计算机及配件、化妆品、厨房用品、玩具、鞋帽箱包、服装服饰、床上用品、办公用品、家具、家用电器、卫生洁具、数码产品、机电产品及设备、电子产品、电子元器件及配件、计算机软硬件、通讯产品及配件、网络设备、劳保用品、汽车配件、安防器材(不含警用、军用设备及限制项目)、机械设备、五金交电、塑料制品、纸制品(不含印刷出版物)、服装面料、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、建材、钢材、水泥、金属材料、玻璃制品、锂电池材料、日用百货的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后可经营) | 2021-10-21 |
监事信息 | 吕广川(总经理), [新增]
黄培炎(监事), [新增]
吕广川(执行董事) [新增] | 林如彬(监事), [退出]
詹彭山(总经理), [退出]
詹彭山(执行董事) [退出] | 2021-10-21 |
负责人 | 吕广川 | 詹彭山 | 2021-10-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-19 | 2021-05-27 | 2021-10-21 |
董事长或执行董事成员 | 吕广川(总经理), [新增]
黄培炎(监事), [新增]
吕广川(执行董事) [新增] | 林如彬(监事), [退出]
詹彭山(总经理), [退出]
詹彭山(执行董事) [退出] | 2021-10-21 |
总经理 | 吕广川(总经理), [新增]
黄培炎(监事), [新增]
吕广川(执行董事) [新增] | 林如彬(监事), [退出]
詹彭山(总经理), [退出]
詹彭山(执行董事) [退出] | 2021-10-21 |
股权和公证书 | - | - | 2021-10-21 |
成员 | 詹彭山(总经理),詹彭山(执行董事) | 张俊鹏(总经理),张俊鹏(执行董事) | 2021-05-31 |
负责人 | 詹彭山 | 张俊鹏 | 2021-05-31 |
总经理 | 詹彭山(总经理), [新增]
詹彭山(执行董事) [新增] | 张俊鹏(总经理), [退出]
张俊鹏(执行董事) [退出] | 2021-05-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-27 | - | 2021-05-31 |
投资人 | 林如彬 50(万元)50%詹彭山 50(万元)50% | 林如彬 50(万元)50%张俊鹏 50(万元)50% | 2021-05-31 |
董事长或执行董事成员 | 詹彭山(总经理), [新增]
詹彭山(执行董事) [新增] | 张俊鹏(总经理), [退出]
张俊鹏(执行董事) [退出] | 2021-05-31 |