中天弘宇集成电路有限责任公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61弄张润大厦1号2层201、202室 ,我公司主要提供从事集成电路、互联网科技、半导体科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,系统集成,电子产品、计算机软件、计算机硬件及辅助设备的批发、进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61弄张润大厦1号2层201、202室
- 经理:
- 张佳
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310115
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | emmy.yin@china-flash.com |
座机号码 | 021-62207796 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中天弘宇集成电路有限责任公司 |
简称: | 中天弘宇集成电路 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 从事集成电路、互联网科技、半导体科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,系统集成,电子产品、计算机软件(音像制品、电子出版物除外)、计算机硬件及辅助设备的批发、进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 91310115MA1K45K34H |
发证机关: | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-12-05 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年07月26日 |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 » 浦东新区信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 上海企业网 » 浦东新区 |
顺企编码: | 96730024 |
中天弘宇集成电路有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张佳 | 36.44% | 人民币3141.555万元 |
上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙) | 11.6% | 人民币1000.0万元 |
上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙) | 10% | 人民币862.069万元 |
上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙) | 9.9% | 人民币853.4481万元 |
许运良 | 6.53% | 人民币563.2755万元 |
刘虹 | 4% | 人民币344.8276万元 |
鲁明 | 3.56% | 人民币307.2369万元 |
上海增隆电子科技合伙企业(有限合伙) | 2.3% | 人民币198.2758万元 |
长沙潇湘君行私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 2% | 人民币172.4138万元 |
冯旭斌 | 2% | 人民币172.4138万元 |
陈伟 | 2% | 人民币172.4138万元 |
康乃芯(上海)科技有限公司 | 2% | 人民币172.4138万元 |
刘洋 | 1.26% | 人民币108.6228万元 |
徐弘 | 1.2% | 人民币103.4483万元 |
上海宇魁电子科技合伙企业(有限合伙) | 1.2% | 人民币103.4483万元 |
封耀 | 1.2% | 人民币103.4482万元 |
张陆生 | 1% | 人民币86.2069万元 |
聂虹 | 1% | 人民币86.2064万元 |
吴灵 | 0.4% | 人民币34.4828万元 |
陈蕾 | 0.4% | 人民币34.4828万元 |
中天弘宇集成电路有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资者名称变更 | 张陆生;上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙);冯旭斌;鲁明;吴灵;封耀;徐弘;陈蕾;长沙潇湘君行私募股权基金合伙企业(有限合伙);上海增隆电子科技合伙企业(有限合伙);张佳;刘洋;聂虹;刘虹;上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙);上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙);许运良;陈伟;上海宇魁电子科技合伙企业(有限合伙);康乃芯(上海)科技有限公司 | 陈蕾;徐弘;长沙潇湘君行私募股权基金合伙企业(有限合伙);上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙);上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙);鲁明;上海增隆电子科技合伙企业(有限合伙);刘虹;张佳;冯旭斌;封耀;上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙);张陆生;吴灵;聂虹;许运良;刘洋 | 2022-08-11 |
投资人变更 | 张陆生; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 冯旭斌; 鲁明; 吴灵; 封耀; 徐弘; 陈蕾; 长沙潇湘君行私募股权基金合伙企业(有限合伙); 上海增隆电子科技合伙企业(有限合伙); 张佳; 刘洋; 聂虹; 刘虹; 上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙); 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 许运良; 陈伟; [新增] 上海宇魁电子科技合伙企业(有限合伙); [新增] 康乃芯(上海)科技有限公司 [新增] | 陈蕾; 徐弘; 长沙潇湘君行私募股权基金合伙企业(有限合伙); 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙); 鲁明; 上海增隆电子科技合伙企业(有限合伙); 刘虹; 张佳; 冯旭斌; 封耀; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 张陆生; 吴灵; 聂虹; 许运良; 刘洋 | 2022-08-11 |
章程备案 | 2022-06-01章程备案 | 2021-11-01章程备案 | 2022-08-11 |
投资人变更 | 陈蕾; 冯旭斌; 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙); 封耀; 鲁明; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 聂虹; 许运良; 刘洋; 张佳; 长沙潇湘君行私募股权基金合伙企业(有限合伙); [新增] 徐弘; [新增] 吴灵; [新增] 刘虹; [新增] 张陆生; [新增] 上海增隆电子科技合伙企业(有限合伙) [新增] | 鲁明; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 刘洋; 张佳; 许运良; 聂虹; 冯旭斌; 陈蕾; 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 封耀; 上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙) | 2021-11-17 |
章程备案 | 2021-11-01章程备案 | 2020-11-30章程备案 | 2021-11-17 |
注册资本变更 | 8620.6896万人民币( + 194762% ) | 7241.3793万人民币 | 2021-11-17 |
监事备案 | 郭文魁 [新增] 刘洋 徐弘 [新增] | 刘军 [退出] 孔娅妮 [退出] 刘洋 | 2021-04-21 |
董事备案 | 鲁明 赵泾生 聂虹 许运良 | 赵泾生 许运良 聂虹 陈鸿文 [退出] 鲁明 王立中 [退出] | 2021-04-21 |
投资人变更 | 张佳; 聂虹; 刘洋; 封耀; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 许运良; 陈蕾; 鲁明; 冯旭斌; 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 上海仕建电子科技合伙企业(有限合伙) [新增] | 王立中; [退出] 张佳; 许运良; 聂虹; 陈蕾; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 陈莉; [退出] 陈鸿文; [退出] 孔娅妮; [退出] 鲁明; 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 封耀; 冯旭斌; 刘洋 | 2021-04-21 |
章程备案 | 2020-11-30章程备案 | 2019-01-18章程备案 | 2021-04-21 |
投资人变更 | 许运良; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 王立中; 鲁明; 孔娅妮; 聂虹; 张佳; 陈莉; 冯旭斌; 封耀; 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 陈鸿文; 陈蕾; 刘洋 | 聂虹; 孔娅妮; 封耀; 冯旭斌; 陈鸿文; 陈蕾; 吴明; [退出] 刘洋; 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙); 张佳; 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); 鲁明; 王立中; 许运良; 陈莉 | 2019-12-05 |
注册资本变更 | 7241.3793万人民币( + 44.82759% ) | 5000万人民币 | 2019-09-30 |
投资人变更 | 陈莉; 许运良; 鲁明; 聂虹; 孔娅妮; 刘洋; 张佳; 陈鸿文; 王立中; 封耀; [新增] 冯旭斌; [新增] 陈蕾; [新增] 吴明; [新增] 上海宇律电子科技合伙企业(有限合伙); [新增] 上海宇锦电子科技合伙企业(有限合伙) [新增] | 王立中; 陈莉; 孔娅妮; 聂虹; 张佳; 许运良; 鲁明; 刘洋; 陈鸿文 | 2019-09-30 |
投资人变更 | 鲁明; 王立中; 张佳; 陈鸿文; 聂虹; 许运良; [新增] 陈莉; [新增] 孔娅妮; [新增] 刘洋 [新增] | 鲁明; 聂虹; 陈鸿文; 王立中; 张佳 | 2019-05-22 |
章程修正案备案 | 2019-01-18 章程修正案 | 2018-08-10章程备案 | 2019-04-04 |
监事备案 | 孔娅妮 [新增] 刘洋 [新增] 刘军 [新增] | 聂虹 [退出] | 2019-04-04 |
董事备案 | 聂虹 [新增] 王立中 陈鸿文 赵泾生 [新增] 许运良 [新增] 鲁明 [新增] | 陈鸿文 王立中 | 2019-04-04 |
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61弄张润大厦1号2层201、202室 | 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 | 2018-11-19 |
境外股东发起人的境内 | 中天弘宇集成电路有限责任公司; [新增] 中天弘宇集成电路有限责任公司; [新增] 中天弘宇集成电路有限责任公司 [新增] | 殷俊; [退出] 殷俊; [退出] 殷俊 [退出] | 2018-11-19 |
工商登记联络员备案 | 殷俊 | 殷俊 | 2018-08-31 |
董事备案 | 陈鸿文 [新增] 王立中 [新增] | 无 | 2018-08-31 |
章程备案 | 2018-08-10章程备案 | 无 | 2018-08-31 |
投资人变更 | 聂虹; 张佳; 王立中; [新增] 陈鸿文; [新增] 鲁明 [新增] | 张佳; 聂虹 | 2018-08-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-31 |
境外股东发起人的境内 | 殷俊; [新增] 殷俊; [新增] 殷俊 [新增] | 无 | 2018-08-31 |
中天弘宇集成电路有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张佳 | 董事长 |
许运良 | 董事 |
赵泾生 | 董事 |
陈鸿文 | 董事 |
聂虹 | 董事 |
王立中 | 董事 |
鲁明 | 董事 |
孔娅妮 | 监事 |
刘洋 | 监事 |
刘军 | 监事 |
中天弘宇集成电路有限责任公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
中天弘宇集成电路有限责任公司北京分公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢4层1单元407 | 2021-01-22 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
数字验证工程师 | 2-4万/月 | 本科以上 | 任职要求:
1. 微电子、计算机、通信工... | 2021-06-02 |
本页是 [中天弘宇集成电路有限责任公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 金华信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 武汉信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 潍坊信息传输、计算机服务和软件业黄页