变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事(理事)、经理、监事 | 李兆梅, [新增]
宋丽娜,
王金芳 [新增] | 李晓鹏, [退出]
宋丽娜,
王娟, [退出]
杨天瑞 [退出] | 2023-05-16 |
法定代表人 | 王金芳 | 李晓鹏 | 2023-05-16 |
经营范围 | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、路桥设施设备及其配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁;销售黄金制品、铂金制品、珠宝首饰;黄金制品租赁;房地产开发经营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;房地产开发经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、路桥设施设备及其配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁;销售黄金制品、铂金制品、珠宝首饰;黄金制品租赁。(领取本执照后,应到区交通局备案;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-11-19 |
住所 | 北京市西城区阜成门外大街8号楼10层8-33-1165 | 北京市西城区复兴门南大街甲2号楼9层1-22内B043 | 2021-10-22 |
注册资本 | 250000万( - 37.5% ) | 400000万 | 2021-06-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 李晓鹏,
宋丽娜, [新增]
王娟,
杨天瑞 [新增] | 蔡晓露, [退出]
崔亿栋, [退出]
韩雪, [退出]
季庆滨, [退出]
李晓鹏,
汪洋, [退出]
王娟,
王伟 [退出] | 2021-04-16 |
投资人 | 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 [新增] | 金洲慈航集团股份有限公司 法人股东 2 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 [退出] | 2021-01-04 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-01-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 崔亿栋,李晓鹏,韩雪,汪洋,王娟,季庆滨,王伟,蔡晓露 | 王伟,季庆滨,王娟,马中文,韩雪,崔亿栋,汪洋,蔡晓露 | 2020-05-27 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)无 | (注:标有标志的为法定代表人)1 马中文 董事长 2 汪洋 董事 3 崔亿栋 董事 4 蔡晓露 董事 5 韩雪 董事 6 王伟 董事 7 季庆滨 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | 2020-05-27 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 李晓鹏 董事长 2 王伟 董事 3 季庆滨 董事 4 蔡晓露 董事 5 汪洋 董事 6 崔亿栋 董事 7 韩雪 董事 8 李晓鹏 经理 9 王娟 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 马中文 董事长 2 汪洋 董事 3 崔亿栋 董事 4 蔡晓露 董事 5 韩雪 董事 6 王伟 董事 7 季庆滨 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | 2020-05-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 李晓鹏 董事长; [新增]
王伟 董事;
季庆滨 董事;
蔡晓露 董事;
汪洋 董事;
崔亿栋 董事;
韩雪 董事;
李晓鹏 经理; [新增]
王娟 监事 | 马中文 董事长; [退出]
汪洋 董事;
崔亿栋 董事;
蔡晓露 董事;
韩雪 董事;
王伟 董事;
季庆滨 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 2020-05-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡晓露,
崔亿栋,
韩雪,
季庆滨,
李晓鹏, [新增]
汪洋,
王娟,
王伟 | 蔡晓露,
崔亿栋,
韩雪,
季庆滨,
马中文, [退出]
汪洋,
王娟,
王伟 | 2020-05-27 |
法定代表人 | 李晓鹏 | 马中文 | 2020-05-27 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 马中文 董事长 2 汪洋 董事 3 崔亿栋 董事 4 蔡晓露 董事 5 韩雪 董事 6 王伟 董事 7 季庆滨 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 季庆滨 董事长 2 崔亿栋 董事 3 韩雪 董事 4 汪洋 董事 5 姚翔 董事 6 蔡晓露 董事 7 王伟 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | 2019-07-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 王伟,季庆滨,王娟,马中文,韩雪,崔亿栋,汪洋,蔡晓露 | 崔亿栋,汪洋,韩雪,王伟,蔡晓露,王娟,季庆滨,姚翔 | 2019-07-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 马中文 董事长; [新增]
汪洋 董事;
崔亿栋 董事;
蔡晓露 董事;
韩雪 董事;
王伟 董事;
季庆滨 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 季庆滨 董事长;
崔亿栋 董事;
韩雪 董事;
汪洋 董事;
姚翔 董事; [退出]
蔡晓露 董事;
王伟 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 2019-07-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡晓露,
崔亿栋,
韩雪,
季庆滨,
马中文, [新增]
汪洋,
王娟,
王伟 | 蔡晓露,
崔亿栋,
韩雪,
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔 [退出] | 2019-07-09 |
法定代表人 | 马中文 | 季庆滨 | 2019-07-09 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 季庆滨 董事长 2 汪洋 董事 3 韩雪 董事 4 王伟 董事 5 姚翔 董事 6 崔亿栋 董事 7 蔡晓露 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 崔亿栋 董事 3 王伟 董事 4 姚翔 董事 5 韩雪 董事 6 蔡晓露 董事 7 季庆滨 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | 2018-05-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 崔亿栋,汪洋,韩雪,王伟,蔡晓露,王娟,季庆滨,姚翔 | 韩雪,崔亿栋,汪洋,王伟,王娟,季庆滨,蔡晓露,姚翔 | 2018-05-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 季庆滨 董事长;
蔡晓露 董事;
王伟 董事;
姚翔 董事;
韩雪 董事;
崔亿栋 董事;
汪洋 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 汪洋 董事长;
季庆滨 董事;
蔡晓露 董事;
姚翔 董事;
王伟 董事;
韩雪 董事;
崔亿栋 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 2018-05-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡晓露,
崔亿栋,
韩雪,
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔 | 蔡晓露,
崔亿栋,
韩雪,
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔 | 2018-05-23 |
法定代表人 | 季庆滨 | 汪洋 | 2018-05-23 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 韩雪 董事 3 崔亿栋 董事 4 王伟 董事 5 姚翔 董事 6 季庆滨 董事 7 蔡晓露 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 季庆滨 董事 3 赵国文 董事 4 姚翔 董事 5 崔亿栋 董事 6 蔡晓露 董事 7 王伟 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | 2017-12-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 韩雪,崔亿栋,汪洋,王伟,王娟,季庆滨,蔡晓露,姚翔 | 王娟,赵国文,季庆滨,姚翔,蔡晓露,王伟,崔亿栋,汪洋 | 2017-12-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪洋 董事长;
蔡晓露 董事;
季庆滨 董事;
姚翔 董事;
王伟 董事;
韩雪 董事; [新增]
崔亿栋 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 汪洋 董事长;
王伟 董事;
蔡晓露 董事;
崔亿栋 董事;
姚翔 董事;
赵国文 董事; [退出]
季庆滨 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 2017-12-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡晓露,
崔亿栋,
韩雪, [新增]
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔 | 蔡晓露,
崔亿栋,
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔,
赵国文 [退出] | 2017-12-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 王娟,赵国文,季庆滨,姚翔,蔡晓露,王伟,崔亿栋,汪洋 | 蔡晓露,崔亿栋,王娟,赵国文,季庆滨,汪洋,王伟,姚翔 | 2017-08-14 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 王伟 董事 3 蔡晓露 董事 4 崔亿栋 董事 5 姚翔 董事 6 赵国文 董事 7 季庆滨 董事 8 季庆滨 经理 9 王娟 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 蔡晓露 董事 3 姚翔 董事 4 崔亿栋 董事 5 王伟 董事 6 赵国文 董事 7 季庆滨 董事 8 汪洋 经理 9 王娟 监事 | 2017-08-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪洋 董事长;
王伟 董事;
蔡晓露 董事;
崔亿栋 董事;
姚翔 董事;
赵国文 董事;
季庆滨 董事;
季庆滨 经理;
王娟 监事 | 汪洋 董事长;
蔡晓露 董事;
姚翔 董事;
崔亿栋 董事;
王伟 董事;
赵国文 董事;
季庆滨 董事;
汪洋 经理;
王娟 监事 | 2017-08-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡晓露,
崔亿栋,
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔,
赵国文 | 蔡晓露,
崔亿栋,
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔,
赵国文 | 2017-08-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡晓露,崔亿栋,王娟,赵国文,季庆滨,汪洋,王伟,姚翔 | 汪洋,王伟,王娟,赵国文,季庆滨,张巨光,崔亿栋,黄佳 | 2017-07-27 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 蔡晓露 董事 3 姚翔 董事 4 崔亿栋 董事 5 王伟 董事 6 赵国文 董事 7 季庆滨 董事 8 汪洋 经理 9 王娟 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 王伟 董事 3 黄佳 董事 4 季庆滨 董事 5 崔亿栋 董事 6 赵国文 董事 7 张巨光 独立董事 8 汪洋 经理 9 王娟 监事 | 2017-07-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪洋 董事长;
蔡晓露 董事; [新增]
姚翔 董事; [新增]
崔亿栋 董事;
王伟 董事;
赵国文 董事;
季庆滨 董事;
汪洋 经理;
王娟 监事 | 汪洋 董事长;
王伟 董事;
黄佳 董事; [退出]
季庆滨 董事;
崔亿栋 董事;
赵国文 董事;
张巨光 独立董事; [退出]
汪洋 经理;
王娟 监事 | 2017-07-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡晓露, [新增]
崔亿栋,
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
姚翔, [新增]
赵国文 | 崔亿栋,
黄佳, [退出]
季庆滨,
汪洋,
王娟,
王伟,
张巨光, [退出]
赵国文 | 2017-07-27 |
注册资本 | 400000万元( + 100% ) | 200000万元 | 2016-12-30 |
注册资本 | 400000( + 100% ) | 200000 | 2016-12-30 |
注册资本 | 400000万( + 100% ) | 200000万 | 2016-12-30 |
住所 | 北京市西城区复兴门南大街甲2号楼9层1-22内B043 | 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F3层E307-308单元 | 2016-12-23 |
股东改变姓名或名称 | 金洲慈航集团股份有限公司北京首拓融盛投资有限公司 [新增] | 金叶珠宝股份有限公司北京首拓融盛投资有限公司 [退出] | 2016-06-06 |
股东改变姓名或名称 | 金洲慈航集团股份有限公司 法人股东 2 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 [名称变更] | 金叶珠宝股份有限公司 法人股东 2 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 | 2016-06-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 张巨光,崔亿栋,黄佳,汪洋,王伟,季庆滨,王娟,赵国文 | 都权峰,王伟,王永娜,崔亿栋,黄佳,史胜德,汪洋,张巨光 | 2016-06-06 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 赵国文 董事 3 黄佳 董事 4 王伟 董事 5 季庆滨 董事 6 崔亿栋 董事 7 张巨光 独立董事 8 汪洋 经理 9 王娟 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 黄佳 董事 3 王永娜 董事 4 王伟 董事 5 都权峰 董事 6 崔亿栋 董事 7 张巨光 独立董事 8 汪洋 经理 9 史胜德 监事 | 2016-06-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪洋 董事长;
王伟 董事;
黄佳 董事;
季庆滨 董事; [新增]
崔亿栋 董事;
赵国文 董事; [新增]
张巨光 独立董事;
汪洋 经理;
王娟 监事 [新增] | 汪洋 董事长;
都权峰 董事; [退出]
王伟 董事;
王永娜 董事; [退出]
黄佳 董事;
崔亿栋 董事;
张巨光 独立董事;
汪洋 经理;
史胜德 监事 [退出] | 2016-06-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 崔亿栋,
黄佳,
季庆滨, [新增]
汪洋,
王娟, [新增]
王伟,
张巨光,
赵国文 [新增] | 崔亿栋,
都权峰, [退出]
黄佳,
史胜德, [退出]
汪洋,
王伟,
王永娜, [退出]
张巨光 | 2016-06-06 |
经营范围 | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、路桥设施设备及其配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁;销售黄金制品、铂金制品、珠宝首饰;黄金制品租赁。领取本执照后,应到区交通局备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、路桥设施设备及其配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁。领取本执照后,应到区交通局备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-02 |
营业期限 | 50 | 20 | 2015-12-02 |
投资人 | 金叶珠宝股份有限公司 法人股东 2 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 [新增] | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 3 重庆拓洋投资有限公司 法人股东 4 中融(北京)资产管理有限公司 法人股东 5 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 [退出] | 2015-11-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 崔亿栋,黄佳,史胜德,汪洋,王伟,张巨光,都权峰,王永娜 | 汪洋,王伟,张巨光,刘振,都权峰,王永娜 | 2015-07-27 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 都权峰 董事 3 王伟 董事 4 王永娜 董事 5 黄佳 董事 6 崔亿栋 董事 7 张巨光 独立董事 8 汪洋 经理 9 史胜德 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 张巨光 董事 3 王伟 董事 4 刘振 董事 5 王永娜 董事 6 都权峰 董事 | 2015-07-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪洋 董事长;
都权峰 董事;
王伟 董事;
王永娜 董事;
黄佳 董事; [新增]
崔亿栋 董事; [新增]
张巨光 独立董事;
汪洋 经理;
史胜德 监事 [新增] | 汪洋 董事长;
张巨光 董事;
王伟 董事;
刘振 董事; [退出]
王永娜 董事;
都权峰 董事 | 2015-07-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 崔亿栋, [新增]
都权峰,
黄佳, [新增]
史胜德, [新增]
汪洋,
王伟,
王永娜,
张巨光 | 都权峰,
刘振, [退出]
汪洋,
王伟,
王永娜,
张巨光 | 2015-07-27 |
注册资本 | 200000万元( + 100% ) | 100000万元 | 2015-02-26 |
投资人 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 3 重庆拓洋投资有限公司 法人股东 4 中融(北京)资产管理有限公司 法人股东 5 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 3 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 | 2015-02-26 |
投资人 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 3 重庆拓洋投资有限公司 法人股东 4 中融(北京)资产管理有限公司 法人股东 5 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 | 2015-02-26 |
注册资本 | 200000( + 100% ) | 100000 | 2015-02-26 |
注册资本 | 200000万( + 100% ) | 100000万 | 2015-02-26 |
经营范围 | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、路桥设施设备及其配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁。(领取本执照后,应到区交通局备案) | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁。(领取本执照后,应到区交通局备案) | 2014-12-01 |
投资人 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 3 北京首拓融盛投资有限公司 法人股东 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 | 2014-09-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 张巨光,刘振,汪洋,王伟,都权峰,王永娜 | 王永娜,刘振,汪洋,王伟,都权峰 | 2014-07-03 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 刘振 董事 3 王永娜 董事 4 王伟 董事 5 都权峰 董事 6 张巨光 董事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 都权峰 董事 3 王永娜 董事 4 王伟 董事 5 刘振 董事 6 刘振 经理 | 2014-07-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪洋 董事长;
张巨光 董事; [新增]
王伟 董事;
刘振 董事;
王永娜 董事;
都权峰 董事 | 汪洋 董事长;
刘振 董事;
王伟 董事;
都权峰 董事;
王永娜 董事;
刘振 经理 | 2014-07-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 都权峰,
刘振,
汪洋,
王伟,
王永娜,
张巨光 [新增] | 都权峰,
刘振,
汪洋,
王伟,
王永娜 | 2014-07-03 |
注册资本 | 100000万元( + 233.33333% ) | 30000万元 | 2014-05-13 |
注册资本 | 100000( + 233.33333% ) | 30000 | 2014-05-13 |
注册资本 | 100000万( + 233.33333% ) | 30000万 | 2014-05-13 |
投资人 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 3 李研 自然人股东 4 王伟 自然人股东 5 邓连静 自然人股东 6 陈光 自然人股东 7 饶崇强 自然人股东 8 刘悦 自然人股东 9 倪昔娟 自然人股东 | 2014-04-28 |
投资人 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运机械股份有限公司 法人股东 3 李研 自然人股东 4 王伟 自然人股东 5 邓连静 自然人股东 6 陈光 自然人股东 7 饶崇强 自然人股东 8 刘悦 自然人股东 9 倪昔娟 自然人股东 | 2014-04-28 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 2014-04-28 |
股东改变姓名或名称 | 王伟饶崇强倪昔娟盟科投资控股有限公司刘悦李研邓连静陈光安徽盛运环保(集团)股份有限公司 [新增] | 王伟饶崇强倪昔娟盟科投资控股有限公司刘悦李研邓连静陈光安徽盛运机械股份有限公司 [退出] | 2014-04-09 |
股东改变姓名或名称 | 田巍巍安徽盛运环保(集团)股份有限公司 [新增] | - | 2014-04-09 |
股东改变姓名或名称 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 法人股东 3 李研 自然人股东 4 王伟 自然人股东 5 邓连静 自然人股东 6 陈光 自然人股东 7 饶崇强 自然人股东 8 刘悦 自然人股东 9 倪昔娟 自然人股东 | 盟科投资控股有限公司 法人股东 2 安徽盛运机械股份有限公司 法人股东 3 李研 自然人股东 4 王伟 自然人股东 5 邓连静 自然人股东 6 陈光 自然人股东 7 饶崇强 自然人股东 8 刘悦 自然人股东 9 倪昔娟 自然人股东 | 2014-04-09 |
股东改变姓名或名称 | 盟科投资控股有限公司安徽盛运环保(集团)股份有限公司李研王伟邓连静陈光饶崇强刘悦倪昔娟 [新增] | 盟科投资控股有限公司安徽盛运机械股份有限公司李研王伟邓连静陈光饶崇强刘悦倪昔娟 [退出] | 2014-04-09 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 汪洋 董事长 2 刘振 董事 3 王伟 董事 4 都权峰 董事 5 王永娜 董事 6 刘振 经理 | (注:标有标志的为法定代表人)1 王伟 董事长 2 李研 董事 3 都权峰 董事 4 王永娜 董事 5 倪昔娟 董事 6 李研 经理 7 史胜德 监事 | 2013-12-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪洋 董事长; [新增]
刘振 董事; [新增]
王伟 董事;
都权峰 董事;
王永娜 董事;
刘振 经理 [新增] | 王伟 董事长;
李研 董事; [退出]
都权峰 董事;
王永娜 董事;
倪昔娟 董事; [退出]
李研 经理; [退出]
史胜德 监事 [退出] | 2013-12-03 |
法定代表人 | 汪洋 | 李研 | 2013-12-03 |
经营范围 | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;汽车租赁。(领取本执照后,应到区交通局备案) | 各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的租赁业务;租赁物品残值变卖及处理业务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口。 | 2012-08-31 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 王伟 董事长 2 李研 董事 3 都权峰 董事 4 王永娜 董事 5 倪昔娟 董事 6 李研 经理 7 史胜德 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 王伟 董事长 2 陈光 董事 3 李研 董事 4 李研 经理 5 邓连静 监事 | 2012-05-22 |
投资人 | 盟科投资控股有限公司 16325( - 37.21154% ) 法人股东 2 安徽盛运机械股份有限公司 13500 法人股东 3 李研 60 自然人股东 4 王伟 50 自然人股东 5 邓连静 22.5 自然人股东 6 陈光 20 自然人股东 7 饶崇强 12.5 自然人股东 8 刘悦 5 自然人股东 9 倪昔娟 5 自然人股东 | 盟科投资控股有限公司 26000 法人股东 2 焦作市中宸高速公路有限公司 4000 法人股东 | 2012-05-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 王伟 董事长;
倪昔娟 董事; [新增]
王永娜 董事; [新增]
都权峰 董事; [新增]
李研 董事;
李研 经理;
史胜德 监事 [新增] | 王伟 董事长;
李研 董事;
陈光 董事; [退出]
李研 经理;
邓连静 监事 [退出] | 2012-05-22 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 盟科投资控股有限公司 26000( + 333.33333% ) 法人股东 2 焦作市中宸高速公路有限公司 4000 法人股东 | 盟科投资控股有限公司 6000 法人股东 2 焦作市中宸高速公路有限公司 4000 法人股东 | 2011-11-07 |
实收资本(金) | 30000万元 | 10000万元 | 2011-11-07 |
注册资本 | 30000万元( + 200% ) | 10000万元 | 2011-11-07 |
注册资本 | 30000( + 200% ) | 10000 | 2011-11-07 |
实收资本(金) | 30000( + 200% ) | 10000 | 2011-11-07 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 王伟 董事长 2 李研 董事 3 陈光 董事 4 李研 经理 5 邓连静 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 姜文辉 董事长 2 吕庆玉 董事 3 张德璜 董事 4 吴大勇 董事 5 张慧云 董事 6 张耀文 经理 7 王学峰 监事 | 2011-08-16 |
投资人 | 盟科投资控股有限公司 6000 法人股东 2 焦作市中宸高速公路有限公司 4000 法人股东 [新增] | 江苏熔盛投资集团有限公司 5000 法人股东 2 盟科投资控股有限公司 5000 法人股东 [退出] | 2011-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 王伟 董事长; [新增]
李研 董事; [新增]
陈光 董事; [新增]
李研 经理; [新增]
邓连静 监事 [新增] | 姜文辉 董事长; [退出]
吕庆玉 董事; [退出]
张德璜 董事; [退出]
吴大勇 董事; [退出]
张慧云 董事; [退出]
张耀文 经理; [退出]
王学峰 监事 [退出] | 2011-08-16 |
法定代表人 | 李研 | 姜文辉 | 2011-08-16 |
企业类型 | 1 尤正严 董事长 2 吴晓波 董事 3 鲍付明 董事 4 张久波 董事 5 李军 董事 6 彭方 董事 7 陈赢展 董事 8 张久波 总经理 9 熊佳虹 监事 10 张宛迎 监事 11 王健 监事 | 1 张久波 董事长 2 陈赢展 董事 3 鲍付明 董事 4 陈家伟 董事 5 彭方 董事 6 王小京 董事 7 田树桐 董事 8 田树桐 经理 9 张宛迎 监事 10 禹青华 监事 11 王健 监事 | 2011-02-10 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 姜文辉 董事长 2 吕庆玉 董事 3 张德璜 董事 4 吴大勇 董事 5 张慧云 董事 6 张耀文 经理 7 王学峰 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 姜文辉 执行董事 2 张耀文 经理 3 曲春辉 监事 | 2011-02-10 |
注册资本 | 10000万元( + 100% ) | 5000万元 | 2011-02-10 |
实收资本(金) | 10000万元 | 5000万元 | 2011-02-10 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 姜文辉 董事长 2 张慧云 董事 3 吴大勇 董事 4 吕庆玉 董事 5 张德璜 董事 6 张耀文 经理 7 王学峰 监事 | (注:标有标志的为法定代表人)1 姜文辉 执行董事 2 姜文辉 经理 3 曲春辉 监事 | 2011-02-10 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 尤正严 董事长 2 吴晓波 董事 3 鲍付明 董事 4 张久波 董事 5 李军 董事 6 彭方 董事 7 陈赢展 董事 8 张久波 总经理 9 熊佳虹 监事 10 张宛迎 监事 11 王健 监事 [新增] | 张久波 董事长 2 陈赢展 董事 3 鲍付明 董事 4 陈家伟 董事 5 彭方 董事 6 王小京 董事 7 田树桐 董事 8 田树桐 经理 9 张宛迎 监事 10 禹青华 监事 11 王健 监事 [退出] | 2011-02-10 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 江苏熔盛投资集团有限公司 法人股东 2 盟科投资控股有限公司 法人股东 | 江苏熔盛投资集团有限公司 法人股东 | 2011-02-10 |
注册资本 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2011-02-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 姜文辉 董事长;
吕庆玉 董事; [新增]
张德璜 董事; [新增]
吴大勇 董事; [新增]
张慧云 董事; [新增]
张耀文 经理; [新增]
王学峰 监事 [新增] | 姜文辉 执行董事;
姜文辉 经理;
曲春辉 监事 [退出] | 2011-02-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 姜文辉 董事长;
吕庆玉 董事; [新增]
张德璜 董事; [新增]
吴大勇 董事; [新增]
张慧云 董事; [新增]
张耀文 经理;
王学峰 监事 [新增] | 姜文辉 执行董事;
张耀文 经理;
曲春辉 监事 [退出] | 2011-02-10 |