变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 薛光禄(董事),罗艳嫦(总经理),罗艳嫦(董事) | 马张壹(总经理),薛光禄(董事),马张壹(董事) | 2022-08-10 |
投资人 | 深圳市九州致远投资合伙企业(有限合伙) 410(万元)41%
罗艳嫦 590(万元)59% | 马张壹 510(万元)51%
王炳杰 80(万元)8%
深圳市九州致远投资合伙企业(有限合伙) 410(万元)41% | 2022-08-10 |
股权和公证书 | - | - | 2022-08-10 |
指定联系人 | 罗艳嫦 | 马张壹 | 2022-08-10 |
负责人 | 罗艳嫦 | 马张壹 | 2022-08-10 |
总经理 | 薛光禄(董事),
罗艳嫦(总经理), [新增]
罗艳嫦(董事) [新增] | 马张壹(总经理), [退出]
薛光禄(董事),
马张壹(董事) [退出] | 2022-08-10 |
其他董事信息 | 薛光禄(董事),
罗艳嫦(总经理), [新增]
罗艳嫦(董事) [新增] | 马张壹(总经理), [退出]
薛光禄(董事),
马张壹(董事) [退出] | 2022-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-25 | 2021-08-19 | 2022-08-10 |
成员 | 马张壹(董事),薛光禄(董事),彭磊(董事长) | 马张壹(执行董事) | 2021-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-19 | 2021-03-16 | 2021-08-24 |
名称 | 原品控股(深圳)有限公司 | 原品农业(深圳)有限公司 | 2021-08-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-08-24 |
其他董事信息 | 马张壹(董事),
薛光禄(董事), [新增]
彭磊(董事长) [新增] | 马张壹(执行董事) | 2021-08-24 |
投资人 | 马张壹 510(万元)51%王炳杰 80(万元)8%深圳市九州致远投资合伙企业(有限合伙) 410(万元)41% | 马张壹 510(万元)51%王炳杰 490(万元)49% | 2021-08-24 |
成员 | 王炳杰(监事) | 孙艳杰(监事) | 2021-03-16 |
投资人 | 马张壹 510(万元)51%王炳杰 490(万元)49% | 马张壹 490(万元)49%农创智慧顾问管理(深圳)有限公司 510(万元)51% | 2021-03-16 |
监事信息 | 王炳杰(监事) [新增] | 孙艳杰(监事) [退出] | 2021-03-16 |
名称 | 原品农业(深圳)有限公司 | 原品控股(深圳)有限公司 | 2021-03-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-16 | - | 2021-03-16 |
指定联系人 | 马张壹(执行董事),
孙艳杰(监事),
马张壹(总经理) | 孙艳杰(执行董事),
马张壹(监事),
孙艳杰(总经理) | 2020-08-03 |
成员 | 马张壹(执行董事),孙艳杰(监事),马张壹(总经理) | 孙艳杰(执行董事),马张壹(监事),孙艳杰(总经理) | 2020-08-03 |
董事长或执行董事成员 | 马张壹(执行董事),
孙艳杰(监事),
马张壹(总经理) | 孙艳杰(执行董事),
马张壹(监事),
孙艳杰(总经理) | 2020-08-03 |
总经理 | 马张壹(执行董事),
孙艳杰(监事),
马张壹(总经理) | 孙艳杰(执行董事),
马张壹(监事),
孙艳杰(总经理) | 2020-08-03 |
指定联系人 | 马张壹 | 孙艳杰 | 2020-08-03 |
监事信息 | 马张壹(执行董事),
孙艳杰(监事),
马张壹(总经理) | 孙艳杰(执行董事),
马张壹(监事),
孙艳杰(总经理) | 2020-08-03 |
负责人 | 马张壹 [新增] | 孙艳杰 [退出] | 2020-08-03 |