砚山仁贤通电子科技有限公司,办公室地址位于享誉国内外的名贵药材三七的文山,云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇工业园区承接产业转移加工区,我公司主要提供电子产品制造加工;SMT、DIP、后焊、测试、组装及销售;锡丝、锡条加工及销售;通讯网络产品、数码产品、小家电子产品、电子材料销售。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 156****3777 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 砚山仁贤通电子科技有限公司 |
简称: | 砚山仁贤通电子 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 电子产品制造加工;SMT、DIP、后焊、测试、组装及销售;锡丝、锡条加工及销售;通讯网络产品、数码产品、小家电子产品、电子材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91532622MA6KNG2M86 |
发证机关: | 砚山县市场监督管理局 |
核准日期: | 2018-05-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年05月31日 |
注册资本: | 500(万元) (万元) |
所属分类: | 电子加工公司 » 砚山县电子加工公司 |
所属城市: | 文山企业网 » 砚山县 » 砚山县江那镇 |
顺企编码: | 97068364 |
砚山仁贤通电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴爱兴 | 100% | 人民币500万元 |
砚山仁贤通电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 第五条公司股东出资额及出资方式:股东名称认缴出资额出资方式出资时间持股比例吴愈朋500(万元)货币2017.5.31100(%)第十二条公司法定代表人由执行董事或者经理担任。公司现任法定代表人为执行董事或者经理:吴愈朋。 | - | 2019-09-27 |
投资人变更 | 吴愈朋出资500万人民币; [新增] | 吴爱兴出资500万人民币; [退出] | 2019-09-27 |
董事备案 | 吴愈朋 [新增] | 吴爱兴 [退出] | 2019-09-27 |
法定代表人变更 | 吴愈朋 | 吴爱兴 | 2019-09-27 |
经理备案 | 吴愈朋 [新增] | 吴爱兴 [退出] | 2019-09-27 |
联络员备案 | 吴爱兴 *** 备案手机:*** (网上办理) | 吴愈朋 *** 备案手机:*** | 2019-05-07 |
监事备案 | 杨永红 | 杨永红 | 2018-05-18 |
投资人变更 | 吴爱兴 出资 500( + 42.85714% )万人民币; | 吴爱兴 出资 350万人民币; 杨永红 出资 150万人民币; [退出] | 2018-05-18 |
高级管理人员备案 | 杨永红 | 杨永红 | 2018-05-18 |
法定代表人变更 | 吴爱兴 | 吴爱兴 | 2018-05-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 吴爱兴; | 吴爱兴; 杨永红; [退出] | 2018-05-18 |
经理备案 | 吴爱兴 [新增] | 吴愈朋 [退出] | 2018-05-09 |
监事备案 | 杨永红 | 杨永红 | 2018-05-09 |
董事备案 | 吴爱兴 [新增] | 吴愈朋 [退出] | 2018-05-09 |
法定代表人变更 | 吴爱兴 | 吴愈朋 | 2018-05-09 |
投资人变更 | 吴爱兴 出资 350万人民币; [新增] 杨永红 出资 150万人民币; | 吴愈朋 出资 350万人民币; [退出] 杨永红 出资 150万人民币; | 2018-05-09 |
高级管理人员备案 | 吴爱兴 [新增] | 吴愈朋 [退出] | 2018-05-09 |
高级管理人员备案 | 杨永红 | 杨永红 | 2018-05-09 |
砚山仁贤通电子科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴爱兴 | 执行董事兼总经理 |
杨永红 | 监事 |
本页是 [砚山仁贤通电子科技有限公司] 在顺企网文山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。