变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:李小清 ;
投资人:杨晓林 ; [新增]
投资人:黄丽玛 ; [新增] | 投资人:李小清 ;
投资人:李华珍 ; [退出]
投资人:王晓明 ; [退出] | 2020-12-16 |
投资人变更 | 投资人:李小清,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13;
投资人:杨晓林,出资额:140万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [新增]
投资人:黄丽玛,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [新增] | 投资人:李小清,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13;
投资人:李华珍,出资额:140万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [退出]
投资人:王晓明,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [退出] | 2020-12-16 |
法定代表人变更 | 杨晓林 | 李华珍 | 2020-12-03 |
其他变更 | 姓名:杨晓林,职务:经理;
姓名:晏秀兰,职务:监事;
姓名:李华珍,职务:执行董事; | 姓名:晏秀兰,职务:监事;
姓名:李华珍,职务:执行董事;
姓名:李华珍,职务:经理; | 2020-12-03 |
住所变更 | 江西省萍乡市湘东区下埠镇下埠街23号房屋三楼306室 | 江西省萍乡市安源区江西省金属新材料产业基地E栋A区1235室 | 2020-05-11 |
投资人变更 | 投资人:李小清,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13;
投资人:李华珍,出资额:140万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [新增]
投资人:王晓明,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [新增] | 投资人:黄卡,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [退出]
投资人:李小清,出资额:30万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13;
投资人:黄雪忠,出资额:140万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2018-04-13; [退出] | 2019-03-29 |
其他变更 | 姓名:晏秀兰,职务:监事;
姓名:李华珍,职务:执行董事;
姓名:李华珍,职务:经理; | 姓名:黄卡,职务:执行董事;
姓名:晏秀兰,职务:监事;
姓名:黄卡,职务:经理; | 2019-03-29 |
投资人变更 | 投资人:李小清 ;
投资人:李华珍 ; [新增]
投资人:王晓明 ; [新增] | 投资人:黄卡 ; [退出]
投资人:李小清 ;
投资人:黄雪忠 ; [退出] | 2019-03-29 |
法定代表人变更 | 李华珍 | 黄卡 | 2019-03-29 |