海南潭牛食品有限公司,办公室地址位于素有“椰城”美称的海口,海南省海口市美兰区海甸岛东部开发区61小区C座南第四层,我公司主要提供生产、加工、销售:家禽、 罐头食品、冷冻食品、肉食制品、鸡蛋及相关制品。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 海南潭牛食品有限公司 |
简称: | 潭牛食品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 生产、加工、销售:家禽、 罐头食品、冷冻食品、肉食制品、鸡蛋及相关制品。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
营业执照号码: | 91460100MA5T6HAQ85 |
发证机关: | 海南省市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-09-20 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年10月10日 |
注册资本: | 2000(万元) (万元) |
所属分类: | 其他方便食品公司 » 美兰区其他方便食品公司 |
所属城市: | 海口企业网 » 美兰区 » 美兰区海甸 |
顺企编码: | 97164223 |
海南潭牛食品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 | 100% | 人民币2000万元 |
海南潭牛食品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更变更 | 张旭丽 | 张旭丽 | 2022-03-04 |
高级管理人员备案 | 汪伟(监事),于吉英(董事),付丽佳(董事),张旭丽(董事长),邵建华(董事),冯中伟(董事),胥虹(监事) | 汪伟(监事),于吉英(董事),刘楠(董事),张旭丽(董事长),邵建华(董事),张方舟(董事),胥虹(监事) | 2022-03-04 |
高级管理人员备案变更 | 汪伟(监事),于吉英(董事),付丽佳(董事),张旭丽(董事长),邵建华(董事),冯中伟(董事),胥虹(监事) | 汪伟(监事),于吉英(董事),刘楠(董事),张旭丽(董事长),邵建华(董事),张方舟(董事),胥虹(监事) | 2022-03-04 |
高级管理人员备案 | 汪伟(监事), 于吉英(董事), 付丽佳(董事), [新增] 张旭丽(董事长), 邵建华(董事), 冯中伟(董事), [新增] 胥虹(监事) | 汪伟(监事), 于吉英(董事), 刘楠(董事), [退出] 张旭丽(董事长), 邵建华(董事), 张方舟(董事), [退出] 胥虹(监事) | 2022-03-04 |
投资人变更 | 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:100%; | 罗牛山集团有限公司:80%; [退出] 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%; 张方舟:2.5%; [退出] 张旭丽:2.5%; [退出] | 2019-09-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-09-20 |
投资人变更 | 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:100%; | 罗牛山集团有限公司:80%;海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%;张方舟:2.5%;张旭丽:2.5%; | 2019-09-20 |
投资人变更变更 | 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%;张方舟:2.5%;张旭丽:2.5%;罗牛山集团有限公司:80%; | 罗牛山集团有限公司:70%;海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%;海南君策企业管理咨询有限公司:10%;张旭丽:2.5%;张方舟:2.5%; | 2019-08-20 |
投资人变更 | 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%; 张方舟:2.5%; 张旭丽:2.5%; 罗牛山集团有限公司:80%; | 罗牛山集团有限公司:70%; 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%; 海南君策企业管理咨询有限公司:10%; [退出] 张旭丽:2.5%; 张方舟:2.5%; | 2019-08-20 |
投资人变更变更 | 罗牛山集团有限公司:70%;海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%;海南君策企业管理咨询有限公司:10%;张方舟:2.5%;张旭丽:2.5%; | 罗牛山集团有限公司:70%;海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%;海南君策企业管理咨询有限公司:10%;王晓龙:2.5%;张方舟:2.5%; | 2019-03-01 |
投资人变更 | 罗牛山集团有限公司:70%; 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%; 海南君策企业管理咨询有限公司:10%; 张方舟:2.5%; 张旭丽:2.5%; [新增] | 罗牛山集团有限公司:70%; 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司:15%; 海南君策企业管理咨询有限公司:10%; 王晓龙:2.5%; [退出] 张方舟:2.5%; | 2019-03-01 |
海南潭牛食品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张旭丽 | 董事长 |
刘楠 | 董事 |
邵建华 | 董事 |
于吉英 | 董事 |
张方舟 | 董事 |
汪伟 | 监事 |
胥虹 | 监事 |
本页是 [海南潭牛食品有限公司] 在顺企网海口黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。